四川信宜达工程机械有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市青羊区东坡路339号1栋1单元16层1606号,我公司主要提供批发与零售:工程机械设备及零部件;工程机械设备维修及租赁;国内商务信息咨询。。
联系方式
- 公司地址:
- 成都市青羊区东坡路339号1栋1单元16层1606号
- 经理:
- 吴柏林
- 经理手机:
- 132****7993 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 610000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 132****7993 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 四川信宜达工程机械有限公司 |
简称: | 信宜达工程机械 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 批发与零售:工程机械设备及零部件;工程机械设备维修及租赁;国内商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
营业执照号码: | 510100000315436 |
发证机关: | 青羊区市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-09-05 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年08月26日 |
注册资本: | 200 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 工程机械、建筑机械公司 » 青羊区工程机械、建筑机械公司 |
所属城市: | 成都企业网 » 青羊区 » 青羊区东坡 |
顺企编码: | 21554376 |
四川信宜达工程机械有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴柏林 | 80% | 人民币160万元 |
林燕 | 20% | 人民币40万元 |
四川信宜达工程机械有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 林燕 | 林燕 | 2021-07-28 |
章程备案 | 2021-07-23 | 无 | 2021-07-28 |
地址变更 | 成都市青羊区玉沙路90号5楼507室 | 成都市青羊区草市街59-69号A幢 | 2021-07-28 |
高级管理人员备案 | 吴柏林 [新增] | 孙圣堃 [退出] | 2020-11-25 |
经营范围变更 | 批发与零售:工程机械设备及零部件,润滑油;工程机械设备维修及租赁;国内商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 批发与零售:工程机械设备及零部件;工程机械设备维修及租赁;国内商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2020-11-25 |
投资人变更 | 吴柏林 出资 160万人民币; 林燕 出资 40万人民币; [新增] | 吴柏林 出资 160万人民币; 蒋秀虹 出资 40万人民币; [退出] | 2020-11-25 |
章程修正案备案 | - | 无 | 2020-11-25 |
地址变更 | 成都市青羊区草市街59-69号A幢 | 成都市青羊区东坡路339号1栋1单元16层1606号 | 2020-11-25 |
法定代表人变更 | 林燕 | 蒋秀虹 | 2020-11-25 |
高级管理人员备案 | 林燕 [新增] | 蒋秀虹 [退出] | 2020-11-25 |
其他事项备案 | / | / | 2017-08-16 |
换发证照 | - | - | 2017-08-16 |
高级管理人员备案 | 孙圣堃,监事 [新增] | / | 2014-09-05 |
经理备案 | 蒋秀虹,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2014-09-05 |
章程备案 | 孙圣堃,监事 | / | 2014-09-05 |
高级管理人员备案 | 蒋秀虹,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2014-09-05 |
法定代表人变更 | 蒋秀虹 | 吴柏林 | 2014-09-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蒋秀虹,执行董事兼总经理 | / | 2014-09-05 |
经理备案 | 蒋秀虹,执行董事兼总经理 | / | 2014-09-05 |
四川信宜达工程机械有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
蒋秀虹 | 执行董事兼总经理 |
孙圣堃 | 监事 |
本页是 [四川信宜达工程机械有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。