变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 尤文丰(董事),
刘明旺(董事长兼总经理),
孔彤(董事),
张秀平(监事) [新增] | 尤文丰(董事),
刘明旺(董事长兼总经理),
吴勇顺(监事), [退出]
孔彤(董事) | 2021-09-03 |
联络员备案变更 | 郑海燕 | 缑艳 | 2016-04-07 |
经营范围变更变更 | 水泥及水泥制品的生产、销售、新型建筑材料、混凝土掺加剂、减水剂、外加剂及水泥添加剂的生产、加工、销售、石膏、煤、建筑材料、机电产品、工程机械、五金交电、日用百货的销售。 | 水泥及水泥制品的生产、销售、新型建筑材料、混凝土掺加剂、减水剂、外加剂及水泥添加剂的生产、加工、销售、石膏、煤、建筑材料、机电产品、工程机械、五金交电、日用百货的销售、(以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营) | 2016-04-07 |
高级管理人员备案变更 | 孔彤,董事
刘明旺,董事长,总经理 [新增]
吴勇顺,监事
尤文丰,董事 | 孔彤,董事
吴勇顺,监事
尤文丰,董事
张国荣,董事长 [退出]
,经理 [退出] | 2014-10-15 |
负责人变更变更 | 刘明旺 | 张国荣 | 2014-10-15 |
投资人变更 | 姓名:海南蓝岛环保产业股份有限公司,出资额:*%出资比例:*%; [新增] | 姓名:海南蓝岛环保建材有限公司,出资额:*%出资比例:*%; [退出] | 2011-11-04 |
投资人变更 | 姓名:海南蓝岛环保建材有限公司,出资额:*%出资比例:*%; [新增] | 姓名:陈爱华,出资额:*%出资比例:*%;, [退出]
姓名:孙泰群,出资额:*%出资比例:*%;, [退出]
姓名:肖彩新,出资额:*%出资比例:*%; [退出] | 2010-01-28 |
其他事项备案 | 1152 | 1130 | 2010-01-28 |
负责人变更 | 张国荣 | 高铁铭 | 2010-01-28 |
高级管理人员备案 | 孔彤,董事 [新增]
吴勇顺,监事 [新增]
尤文丰,董事 [新增]
张国荣,董事长、,经理 [新增] | 陈爱华,监事 [退出]
高铁铭,董事长、,经理 [退出]
孙泰群,董事 [退出]
王芳,董事 [退出] | 2010-01-28 |
投资人变更 | 姓名:陈爱华,出资额:*%出资比例:*%;, [新增]
姓名:孙泰群,出资额:*%出资比例:*%;, [新增]
姓名:肖彩新,出资额:*%出资比例:*%; [新增] | 姓名:周渡,出资额:*%出资比例:*%;, [退出]
姓名:王海珠,出资额:*%出资比例:*%; [退出] | 2008-11-27 |
其他事项备案 | ***** | *****82 | 2008-11-27 |
经营范围变更 | 水泥及水泥制品的生产、销售、新型建筑材料、混凝土掺加剂、减水剂、外加剂及水泥添加剂的生产、加工、销售、石膏、煤、建筑材料、机电产品、工程机械、五金交电、日用百货的销售、(以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营) | 水泥及水泥制品的生产、销售、新型建筑材料、混凝土掺加剂、减水剂、外加剂及水泥添加剂的生产、加工、销售、石膏、煤、建筑材料、机电产品、工程机械、五金交电、日用百货的销售、公路运输 | 2008-11-27 |
高级管理人员备案 | 陈爱华,监事 [新增]
高铁铭,董事长、,经理 [新增]
孙泰群,董事 [新增]
王芳,董事 [新增] | 周渡,执行董事,经理 [退出]
周艳华,监事 [退出] | 2008-11-27 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2008-11-27 |
负责人变更 | 高铁铭 | 周渡 | 2008-11-27 |
实收资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2008-11-27 |
投资人变更 | 姓名:周渡,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:王海珠,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:周渡,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:王海珠,出资额:*%出资比例:*%; | 2006-03-28 |
实收资本变更 | 50 | 0 | 2006-03-28 |