变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********12243P | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-06-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 沈松芹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2016-06-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 沈松芹 | 宓雪芬 | 2016-06-20 |
组织机构变更 | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈松芹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2016-06-20 |
| 统一社会信用代码:9********12243P | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-06-20 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2005-8-17 至 2035-8-16 | 营业期限: 2005-8-17 至 2015-8-16
| 2015-07-20 |
经营期限变更 | 营业期限: 2005-8-17 至 2035-8-16 | 营业期限: 2005-8-17 至 2015-8-16 | 2015-07-20 |
住所变更 | 住所: 嵊州市经济开发区三博路**号
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:三江街道 | 住所: 嵊州市经济开发区城北区
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:剡湖街道 | 2012-07-05 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 嵊州市经济开发区三博路58号; 邮政编码: 312400; 电话: ******;住所所在行政区划:三江街道 | 住所: 嵊州市经济开发区城北区; 邮政编码: 312400; 电话: ******;住所所在行政区划:剡湖街道 | 2012-07-05 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 宓雪芬; 出资额: 80; 百分比: 16%企业名称: 浙江浙东印染有限公司; 出资额: 420; 百分比: 84%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 宓雪芬; 出资额: 30; 百分比: 6%
姓名: 茹益军; 出资额: 50; 百分比: 10%
企业名称: 浙江浙东印染有限公司; 出资额: 420; 百分比: 84%; 法人性质: 企业法人
| 2012-06-20 |
组织机构变更 | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2012-06-20 |
投资人备案 | 姓名: 宓雪芬; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 浙江浙东印染有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 宓雪芬; 出资额: **; 百分比: *%
姓名: 茹益军; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
企业名称: 浙江浙东印染有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2012-06-20 |
法定代表人变更 | 宓雪芬 | 茹益军 | 2012-06-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-06-20 |
组织机构变更 | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-06-20 |
投资人备案 | 姓名: 宓雪芬; 出资额: **; 百分比: *%
姓名: 茹益军; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 浙江浙东印染有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 宓雪芬; 出资额: **; 百分比: *%
姓名: 茹翼; 出资额: **; 百分比: *% [退出]
姓名: 茹益军; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 浙江浙东印染有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2011-10-25 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 生产、加工、销售:管件配件、小五金加工、微电机、塑料网编织、冷轧铁板、铜板、不锈钢板、领带及面料。 | 一般经营项目: 生产、加工、销售:管件配件、小五金加工、微电机、塑料网编织、冷轧铁板、铜板、不锈钢板、领带及面料。。上述经营范围中,凡须凭许可证生产经营的,凭许可证生产经营。(变) | 2011-10-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 宓雪芬; 出资额: 30; 百分比: 6%姓名: 茹益军; 出资额: 50; 百分比: 10%企业名称: 浙江浙东印染有限公司; 出资额: 420; 百分比: 84%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 宓雪芬; 出资额: 10; 百分比: 2%
姓名: 茹翼; 出资额: 20; 百分比: 4%
姓名: 茹益军; 出资额: 50; 百分比: 10%
企业名称: 浙江浙东印染有限公司; 出资额: 420; 百分比: 84%; 法人性质: 企业法人
| 2011-10-25 |
注册资本(金)变更 | 500 | 80 | 2008-07-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 宓雪芬; 出资额: 10; 百分比: 2%姓名: 茹翼; 出资额: 20; 百分比: 4%姓名: 茹益军; 出资额: 50; 百分比: 10%企业名称: 浙江浙东印染有限公司; 出资额: 420; 百分比: 84%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 宓雪芬; 出资额: 10; 百分比: 12.5%
姓名: 茹翼; 出资额: 20; 百分比: 25%
姓名: 茹益军; 出资额: 50; 百分比: 62.5%
| 2008-07-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
| 2008-07-16 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********274 | 2008-07-16 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****74 | 2008-07-16 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********274 | 2008-07-16 |
法定代表人变更 | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 2008-07-16 |
投资人备案 | 姓名: 宓雪芬; 出资额: **; 百分比: *%
姓名: 茹翼; 出资额: **; 百分比: *%
姓名: 茹益军; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 浙江浙东印染有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 宓雪芬; 出资额: **; 百分比: **.*%
姓名: 茹翼; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 茹益军; 出资额: **; 百分比: **.*% | 2008-07-16 |
注册资本变更 | 500( + 525% ) | 80 | 2008-07-16 |
法定代表人变更 | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 王秋忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 2007-01-11 |
投资人备案 | 姓名: 宓雪芬; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.*%
姓名: 茹翼; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 茹益军; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.*% [新增] | 姓名: 宓雪芬; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.*%
姓名: 茹翼; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 王秋忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.*% [退出] | 2007-01-11 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 茹益军 | 王秋忠 | 2007-01-11 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 宓雪芬; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 12.5%姓名: 茹翼; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 25%姓名: 茹益军; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 62.5% | 姓名: 宓雪芬; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 12.5%
姓名: 茹翼; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 25%
姓名: 王秋忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 62.5%
| 2007-01-11 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 茹益军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 王秋忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
| 2007-01-11 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 宓雪芬; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 12.5% | 姓名: 王秋忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 12.5% | 2005-09-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 茹翼; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 25% | 姓名: 宓雪芬; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 37.5% | 2005-09-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王秋忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 62.5% | 姓名: 茹翼; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 40; 百分比: 50% | 2005-09-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王秋忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 茹翼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 2005-09-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事 | 2005-09-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 宓雪芬;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 监事 | 姓名: 宓雪芬;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 执行董事 | 2005-09-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 王秋忠;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 茹翼;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 监事 | 2005-09-29 |
投资人备案 | 姓名: 王秋忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.*% [新增] | 姓名: 茹翼; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2005-09-29 |
投资人备案 | 姓名: 茹翼; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 宓雪芬; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.*% [退出] | 2005-09-29 |
投资人备案 | 姓名: 宓雪芬; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.*% [新增] | 姓名: 王秋忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.*% [退出] | 2005-09-29 |
经营范围变更 | 经营范围: 生产、加工、销售:管件配件、小五金加工、微电机、塑料网编织、冷轧铁板、铜板、不锈钢板、领带及面料。。上述经营范围中,凡须凭许可证生产经营的,凭许可证生产经营。(变)行业代码: 3461兼营: 服装、领带及面料。经营方式: 生产、加工、销售 | 经营范围: 生产、销售:冷轧铁板、铜板、不锈钢板。上述经营范围中,凡须凭许可证生产经营的,凭许可证生产经营。(变)行业代码: 3461兼营: 服装、领带及面料。经营方式: 生产、加工、销售 | 2005-09-29 |
法定代表人变更 | 王秋忠 | 宓雪芬 | 2005-09-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 茹翼;
证件名称: ;
证件号码: ******************;
性别: 女;
职务: 监事 | - | 2005-08-17 |
法定代表人变更 | 姓名: 宓雪芬;
证件名称: ;
证件号码: ***************;
性别: 女;
职务: 执行董事 | - | 2005-08-17 |
投资人备案 | 姓名: 茹翼; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | - | 2005-08-17 |
投资人备案 | 姓名: 宓雪芬; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.*% [新增] | - | 2005-08-17 |
投资人备案 | 姓名: 王秋忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.*% [新增] | 企业名称: 嵊州市科达新型建筑材料厂; 法定代表人: 田军县; 出资额: *; 百分比: ***%; 住所: ; 法人性质: [退出] | 2005-08-17 |
经营范围变更 | 经营范围: 生产、销售:冷轧铁板、铜板、不锈钢板。上述经营范围中,凡须凭许可证生产经营的,凭许可证生产经营。(变)行业代码: 3461兼营: 服装、领带及面料。经营方式: 生产、加工、销售 | 经营范围: 管件配件、小五金加工、微电机、塑料网编织。行业代码: 3461兼营: 服装、领带及面料。经营方式: 生产、加工、销售 | 2005-08-17 |
法定代表人变更 | 宓雪芬 | 王秋忠 | 2005-08-17 |
名称变更 | 嵊州市浙东板业有限公司 | 嵊州市先创燕钢管件厂 | 2005-08-17 |
注册资本变更 | 80( + 900% ) | 8 | 2005-08-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 宓雪芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事 | | 2005-08-17 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 嵊州市经济开发区城北区; 邮政编码: 312400; 电话: ****** | 住所: 城关镇南桥路29号; 邮政编码: 312400; 电话: ****** | 2005-08-17 |
注册资本(金)变更 | 80 | 8 | 2005-08-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王秋忠; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 12.5% | 企业名称: 嵊州市科达新型建筑材料厂; 法定代表人: 田军县; 出资额: 8; 百分比: 100%; 住所: ; 法人性质: | 2005-08-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 宓雪芬; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 37.5% | | 2005-08-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 茹翼; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 40; 百分比: 50% | | 2005-08-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 茹翼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | | 2005-08-17 |
住所变更 | 住所: 嵊州市经济开发区城北区
邮政编码: ******
电话: ******* | 住所: 城关镇南桥路**号
邮政编码: ******
电话: ******* | 2005-08-17 |
企业类型变更 | 自然人出资有限责任公司 | 集体企业 | 2005-08-17 |