重庆市秀山县昱光农业有限公司,办公室地址位于长江上游地区经济中心、金融中心重庆,重庆市秀山县平凯街道麻姑村高鼻子组,我公司主要提供中药材、蔬菜种植、销售;水产养殖、销售。。
联系方式
- 公司地址:
- 重庆市秀山县平凯街道麻姑村高鼻子组
- 经理:
- 冉杏光
- 经理手机:
- 135****9583 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 无我u
- 邮政编码:
- 404100
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 135****9583 |
手机号码 | 159****7571 |
手机号码 | 153****3456 |
手机号码 | 135****7598 |
相关产品
工商信息和基本资料
重庆市秀山县昱光农业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
廖飞 | 200万 |
重庆市秀山县昱光农业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 投资人信息变更 | 陈毅 | 2017-11-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2017-11-06 |
负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 | 廖飞 | 陈毅 | 2017-11-06 |
股东变更(股权转让) | 廖飞 [新增] | 陈毅 [退出] | 2017-11-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 投资人信息变更 | 崔永万 | 2017-05-15 |
其他事项备案 | 联络员信息变更 | 联络员信息变更 | 2017-05-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2017-05-15 |
股东变更(股权转让) | 陈毅 [新增] | 崔永万 [退出] 陈文丽 [退出] | 2017-05-15 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资)(私营) | 有限责任公司(自然人投资或控股)(私营) | 2017-05-15 |
负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 | 陈毅 | 崔永万 | 2017-05-15 |
住所(营业场所、地址)变更 | 重庆市秀山县平凯街道麻姑村高鼻子组 | 重庆市秀山县溪口镇中和村9组2号 | 2017-05-15 |
其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 | 2016-06-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 投资人信息变更 | 陈霖 | 2015-08-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2015-08-12 |
股东变更(股权转让) | 崔永万 [新增] 陈文丽 | 陈霖 [退出] 陈文丽 | 2015-08-12 |
负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 | 崔永万 | 陈霖 | 2015-08-12 |
股东变更(股权转让) | 崔永万,陈文丽 | 陈霖,陈文丽 | 2015-08-12 |
负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 | 陈霖 | 冉杏光 | 2015-03-23 |
股东变更(股权转让) | 陈霖,陈文丽 | 陈宪波,冉杏光 | 2015-03-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 投资人信息变更 | 陈宪波 | 2015-03-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2015-03-23 |
股东变更(股权转让) | 陈霖 [新增] 陈文丽 [新增] | 陈宪波 [退出] 冉杏光 [退出] | 2015-03-23 |
重庆市秀山县昱光农业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
崔永万 | 执行董事 |
陈宪波 | 监事 |
冉鸿光 | 经理 |
本页是 [重庆市秀山县昱光农业有限公司] 在顺企网重庆黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。