天长市富运物流有限公司,办公室地址位于金陵锁钥、江淮保障的滁州,天长市开发区天宝路,我公司主要提供普通货运;货运站经营。
联系方式
- 公司地址:
- 天长市开发区天宝路 -
- 经理:
- 董长于
- 经理手机:
- 152****5999 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 13956320091@163.com
- 邮政编码:
- 239000
- 地区编码:
- 341181
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 189****9055 |
相关产品
工商信息和基本资料
天长市富运物流有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
巫国强 | 100% | 人民币560万元 |
天长市富运物流有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2020-11-17 |
高级管理人员备案 | 巫国强 秦文雨 [新增] | 巫国强 孙鸿芳 [退出] | 2020-11-17 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-10-14 |
经营范围变更 | 普通货运;货运站经营(凭有效许可证经营);汽车配件(不含发动机)销售;机动车维修经营;机动车保险兼业代理服务(凭有效许可证经营);货物装卸搬运服务;货物仓储服务(涉及行政审批的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 普通货运;货运站经营(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-10-14 |
投资人变更 | 巫国强:*%; [新增] | 董长于:*%; [退出] | 2019-05-15 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-05-15 |
高级管理人员备案 | 巫国强 [新增] 孙鸿英 [新增] | 董长于 [退出] 徐英 [退出] | 2019-05-15 |
联络员备案 | 巫国强 | 钱玉国 | 2019-05-15 |
负责人变更 | 巫国强 | 董长于 | 2019-05-15 |
注册资本变更 | 560( + 460% ) | 100 | 2019-05-15 |
投资人变更 | 巫国强:100%; [新增] | 董长于:100%; [退出] | 2019-05-15 |
投资人变更 | 董长于:*%; [新增] | 钱玉国:*%; [退出] 徐英:*%; [退出] | 2018-09-14 |
其他事项备案变更 | 100000018,100000003,100000022,100000020,100000023,100000021,100000007,340000126, | 无 | 2018-09-14 |
高级管理人员备案变更 | 董长于 [新增] 徐英 | 钱玉国 [退出] 徐英 | 2018-09-14 |
投资人变更变更 | 董长于:100%; [新增] | 钱玉国:70%; [退出] 徐英:30%; [退出] | 2018-09-14 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2018-09-14 |
负责人变更变更 | 董长于 | 钱玉国 | 2018-09-14 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-09-14 |
注册资本变更 | 100( + 1900% ) | 5 | 2017-08-17 |
投资人变更变更 | 钱玉国:*%; 徐英:*%; | 钱玉国:*%; 徐英:*%; | 2017-08-17 |
注册资本变更变更 | 100( + 1900% ) | 5 | 2017-08-17 |
投资人变更变更 | 钱玉国:*%; [新增] 徐英:*%; [新增] | 董长于:*%; [退出] 陶学云:*%; [退出] | 2016-10-13 |
高级管理人员备案变更 | 钱玉国 [新增] 徐英 [新增] | 董长于 [退出] 陶学云 [退出] | 2016-10-13 |
负责人变更变更 | 钱玉国 | 董长于 | 2016-10-13 |
投资人变更变更 | 钱玉国:70%; [新增] 徐英:30%; [新增] | 董长于:70%; [退出] 陶学云:30%; [退出] | 2016-10-13 |
经营范围变更变更 | 普通货运;货运站经营(凭有效许可证经营)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可经营项目:普通货运;货运站场(物流中心)。(有效期至2016年9月5日止)*** 一般经营项目:无*** | 2016-10-13 |
其他事项备案变更 | 3.5 | 无 | 2016-10-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 钱玉国:70%;徐英:30%; | 董长于:70%;陶学云:30%; | 2016-10-13 |
天长市富运物流有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
徐英 | 监事 |
钱玉国 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [天长市富运物流有限公司] 在顺企网滁州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。