变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********077619 | 注册号:********68125
组织机构代码证:******** | 2016-07-15 |
住所变更 | 住所: 杭州湾上虞经济技术开发区
邮政编码: ******
电话: ******** | 住所: 浙江杭州湾上虞工业园区
邮政编码: ******
电话: ******** | 2016-07-15 |
名称变更 | 绍兴市上虞佳友化工有限公司 | 上虞佳友化工有限公司 | 2016-07-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 金国亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙昊晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙昊晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-08-19 |
组织机构变更 | 姓名: 金国亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙昊晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙昊晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-08-19 |
法定代表人负责人 董事长 首席代表变更 | 金国亮 | 孙炬晖 | 2013-08-19 |
组织机构变更 | 姓名: 金国亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙昊晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙昊晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-08-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 金国亮 | 孙炬晖 | 2013-08-19 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2001-8-13 至 2023-8-12 | 营业期限: 2001-8-13 至 2011-8-12 | 2010-12-09 |
营业期限有效期限 驻在期限变更 | 营业期限: 2001-8-13 至 2023-8-12 | 营业期限: 2001-8-13 至 2011-8-12 | 2010-12-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙昊晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王志鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2010-05-12 |
投资人备案 | 姓名: 孙昊晖; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 孙炬晖; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 金海龙; 出资额: **; 百分比: *% [退出]
姓名: 孙昊晖; 出资额: **; 百分比: *%
姓名: 杨明荣; 出资额: **; 百分比: *% [退出]
姓名: 章培新; 出资额: **; 百分比: *% [退出]
姓名: 王琦龙; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 王志鑫; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 郑雅文; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 顾建波; 出资额: **.*; 百分比: **.*% [退出]
姓名: 孙炬晖; 出资额: ***.*; 百分比: **.*% | 2010-05-12 |
住所变更 | 住所: 浙江杭州湾上虞工业园区
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:谢塘镇 | 住所: 上虞杭州湾精细化工园区
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:谢塘镇 | 2010-05-12 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 进出口贸易业务(法律、法规禁止项目除外,限制项目取得许可证方可经营)。 | 一般经营项目: 医药中间体、二氟苯酮(除危险化学品和易制毒品)的生产、销售;进出口贸易业务(法律、法规禁止项目除外,限制项目取得许可证方可经营)(凡涉及许可证制度的凭证经营) | 2010-05-12 |
组织机构变更 | 姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙昊晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王志鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2010-05-12 |
变更注册号 | 注册号: ********68125 | 注册号: ********517 | 2010-05-12 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 医药中间体、二氟苯酮(除危险化学品和易制毒品)的生产、销售。 | 许可经营项目: | 2010-05-12 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 孙昊晖; 出资额: 70; 百分比: 14%
姓名: 孙炬晖; 出资额: 430; 百分比: 86% | 姓名: 金海龙; 出资额: 10; 百分比: 2%
姓名: 孙昊晖; 出资额: 10; 百分比: 2%
姓名: 杨明荣; 出资额: 15; 百分比: 3%
姓名: 章培新; 出资额: 15; 百分比: 3%
姓名: 王琦龙; 出资额: 50; 百分比: 10%
姓名: 王志鑫; 出资额: 60; 百分比: 12%
姓名: 郑雅文; 出资额: 60; 百分比: 12%
姓名: 顾建波; 出资额: 97.5; 百分比: 19.5%
姓名: 孙炬晖; 出资额: 182.5; 百分比: 36.5% | 2010-05-12 |
组织机构变更 | 姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙昊晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王志鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-05-12 |
变更注册号 | 注册号: 330682000068125 | 注册号: 3306822104517 | 2010-05-12 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江杭州湾上虞工业园区; 邮政编码: 312369; 电话: ******;住所所在行政区划:谢塘镇 | 住所: 上虞杭州湾精细化工园区; 邮政编码: 312369; 电话: ******;住所所在行政区划:谢塘镇 | 2010-05-12 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金海龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 2%
姓名: 孙昊晖; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 2%
姓名: 杨明荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 3%
姓名: 章培新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 3%
姓名: 王琦龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 10%
姓名: 王志鑫; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 60; 百分比: 12%
姓名: 郑雅文; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 60; 百分比: 12%
姓名: 顾建波; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 97.5; 百分比: 19.5%
姓名: 孙炬晖; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 182.5; 百分比: 36.5% | 姓名: 潘均超; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 150; 百分比: 30%
姓名: 孙炬晖; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 350; 百分比: 70% | 2006-07-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 王志鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 潘均超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2006-07-31 |
投资人备案 | 姓名: 金海龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: *% [新增]
姓名: 孙昊晖; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: *% [新增]
姓名: 杨明荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: *% [新增]
姓名: 章培新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: *% [新增]
姓名: 王琦龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 王志鑫; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 郑雅文; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 顾建波; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **.*% [新增]
姓名: 孙炬晖; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***.*; 百分比: **.*% | 姓名: 潘均超; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
姓名: 孙炬晖; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **% | 2006-07-31 |
法定代表人负责人 董事长 首席代表变更 | 姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 王志鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 潘均超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2006-07-31 |
投资人备案 | 姓名: 潘均超; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 孙炬晖; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 潘均超; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 孙炬晖; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **% | 2006-05-11 |
住所变更 | 住所: 上虞杭州湾精细化工园区
邮政编码: ******
电话: ******** | 住所: 上虞精细化工园区
邮政编码: ******
电话: ******** | 2006-05-11 |
注册资本变更 | 500( + 100% ) | 250 | 2006-05-11 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 上虞杭州湾精细化工园区; 邮政编码: 312369; 电话: ****** | 住所: 上虞精细化工园区; 邮政编码: 312369; 电话: ****** | 2006-05-11 |
注册资本(金)变更 | 500 | 250 | 2006-05-11 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 潘均超; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 150; 百分比: 30%
姓名: 孙炬晖; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 350; 百分比: 70% | 姓名: 潘均超; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 75; 百分比: 30%
姓名: 孙炬晖; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 175; 百分比: 70% | 2006-05-11 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 医药中间体、二氟苯酮(除危险化学品和易制毒品)的生产、销售;进出口贸易业务(法律、法规禁止项目除外,限制项目取得许可证方可经营)(凡涉及许可证制度的凭证经营)行业代码: 2614 | 经营范围: 医药中间体、二氟苯酮的生产、销售(凡涉及许可证制度的凭证经营)行业代码: 2614 | 2006-04-11 |
经营范围业务范围变更 | 经营范围: 医药中间体、二氟苯酮(除危险化学品和易制毒品)的生产、销售;进出口贸易业务(法律、法规禁止项目除外,限制项目取得许可证方可经营)(凡涉及许可证制度的凭证经营)行业代码: 2614 | 经营范围: 医药中间体、二氟苯酮的生产、销售(凡涉及许可证制度的凭证经营)行业代码: 2614 | 2006-04-11 |
法定代表人变更 | 姓名: 孙炬晖;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 贾春祥;
证件名称: ;
证件号码: ***************;
性别: 男;
职务: 总经理 | 2004-12-17 |
投资人备案 | 无 | 姓名: 潘均超; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] | 2004-12-17 |
投资人备案 | 无 | 姓名: 安荣昌; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2004-12-17 |
投资人备案 | 姓名: 孙炬晖; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 贾春祥; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2004-12-17 |
投资人备案 | 姓名: 潘均超; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 张春雷; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: *% [退出] | 2004-12-17 |
法定代表人负责人 董事长 首席代表变更 | 姓名: 孙炬晖;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 姓名: 潘均超;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 2004-12-17 |
法定代表人负责人 董事长 首席代表变更 | 姓名: 潘均超;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 安荣昌;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: | 2004-12-17 |
经营范围业务范围变更 | 经营范围: 医药中间体、二氟苯酮的生产、销售(凡涉及许可证制度的凭证经营)行业代码: 2651 | 经营范围: 医药中间体的生产,销售**行业代码: 2651 | 2004-12-17 |
法定代表人负责人 董事长 首席代表变更 | 孙炬晖 | 潘均超 | 2004-12-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 潘均超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2004-12-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孙炬晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 贾春祥; 证件名称: ; 证件号码: ******88; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2004-12-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 潘均超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 安荣昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: | 2004-12-17 |
投资人(股权)变更 | 无 | 姓名: 潘均超; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 170; 百分比: 68% | 2004-12-17 |
投资人(股权)变更 | 无 | 姓名: 安荣昌; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 45; 百分比: 18% | 2004-12-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 孙炬晖; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 175; 百分比: 70% | 姓名: 贾春祥; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ******88; 出资额: 30; 百分比: 12% | 2004-12-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 潘均超; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 75; 百分比: 30% | 姓名: 张春雷; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 2% | 2004-12-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 孙炬晖 | 潘均超 | 2004-12-17 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 医药中间体、二氟苯酮的生产、销售(凡涉及许可证制度的凭证经营)行业代码: 2651 | 经营范围: 医药中间体的生产,销售**行业代码: 2651 | 2004-12-17 |
注册资本(金)变更 | 250 | 100 | 2002-02-05 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张春雷; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 5; 百分比: 2% | 姓名: 张春雷; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 5; 百分比: 5% | 2002-02-05 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 贾春祥; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 30; 百分比: 12% | 姓名: 贾春祥; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 12; 百分比: 12% | 2002-02-05 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 安荣昌; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 45; 百分比: 18% | 姓名: 安荣昌; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 18; 百分比: 18% | 2002-02-05 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 潘均超; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 170; 百分比: 68% | 姓名: 潘均超; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 65; 百分比: 65% | 2002-02-05 |
投资人备案 | 姓名: 潘均超; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 潘均超; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: **; 百分比: **% | 2002-02-05 |
投资人备案 | 姓名: 安荣昌; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 安荣昌; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: **; 百分比: **% | 2002-02-05 |
投资人备案 | 姓名: 贾春祥; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 贾春祥; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: **; 百分比: **% | 2002-02-05 |
投资人备案 | 姓名: 张春雷; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *; 百分比: *% | 姓名: 张春雷; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *; 百分比: *% | 2002-02-05 |
注册资本变更 | 250( + 150% ) | 100 | 2002-02-05 |