变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 1大连船舶重工集团有限公司;2德瑞斯船用有限公司; | 1麦基嘉有限公司;2大连船舶重工集团有限公司; | 2021-01-28 |
投资人变更 | 大连船舶重工集团有限公司;
德瑞斯船用有限公司; [新增] | 麦基嘉有限公司; [退出]
大连船舶重工集团有限公司; | 2021-01-28 |
高级管理人员备案 | 1张振诰董事;2王庆辉董事;3罗伯特·德焦亚董事;4科内利斯·安德鲁斯·摩尔董事长; | 1托瑞·艾德斯维克董事长;2王庆辉董事;3何璞董事;4安玉民董事; | 2020-10-15 |
投资人变更 | 1麦基嘉有限公司;2大连船舶重工集团有限公司; | 1德瑞斯集团有限责任公司;2大连船舶重工集团有限公司; | 2020-10-15 |
负责人变更 | 科内利斯·安德鲁斯·摩尔 | 托瑞·艾德斯维克 | 2020-10-15 |
高级管理人员备案 | 张振诰董事 [新增]
王庆辉董事
罗伯特·德焦亚董事 [新增]
科内利斯·安德鲁斯·摩尔董事长 [新增] | 托瑞·艾德斯维克董事长 [退出]
王庆辉董事
何璞董事 [退出]
安玉民董事 [退出] | 2020-10-15 |
投资人变更 | 麦基嘉有限公司; [新增]
大连船舶重工集团有限公司; | 德瑞斯集团有限责任公司; [退出]
大连船舶重工集团有限公司; | 2020-10-15 |
投资人变更 | 1德瑞斯集团有限责任公司;2大连船舶重工集团有限公司; | 1大连船舶重工集团有限公司;2德瑞斯船用设备有限责任公司; | 2018-08-19 |
投资人变更 | 德瑞斯集团有限责任公司; [新增]
大连船舶重工集团有限公司; | 大连船舶重工集团有限公司;
德瑞斯船用设备有限责任公司; [退出] | 2018-08-19 |
负责人变更 | 托瑞·艾德斯维克 | 霍格尔·艾立思 | 2018-06-20 |
高级管理人员备案 | 1托瑞·艾德斯维克董事长;2王庆辉董事;3何璞董事;4安玉民董事; | 1王庆辉董事;2安提.巴郎黑姆董事;3于逢平董事;4霍格尔·艾立思董事长; | 2018-06-20 |
高级管理人员备案 | 托瑞·艾德斯维克董事长 [新增]
王庆辉董事
何璞董事 [新增]
安玉民董事 [新增] | 王庆辉董事
安提.巴郎黑姆董事 [退出]
于逢平董事 [退出]
霍格尔·艾立思董事长 [退出] | 2018-06-20 |
高级管理人员备案 | 1托瑞·艾德斯维克董事长;2王庆辉董事;3何璞董事;4安玉民董事; | 1王庆辉董事;2安提.巴郎黑姆董事;3于逢平董事;4霍格尔·艾立思董事长; | 2018-06-19 |
负责人变更 | 托瑞·艾德斯维克 | 霍格尔·艾立思 | 2018-06-19 |
负责人变更 | 霍格尔·艾立思 | 安提.巴郎黑姆 | 2017-03-09 |
高级管理人员备案 | 王庆辉董事
安提.巴郎黑姆董事
于逢平董事
霍格尔·艾立思董事长 [新增] | 王庆辉董事
埃德加·鲁兹·拜斯曼董事 [退出]
安提.巴郎黑姆董事长
于逢平董事 | 2017-03-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1王庆辉董事;2安提.巴郎黑姆董事;3于逢平董事;4霍格尔·艾立思董事长; | 1王庆辉董事;2埃德加·鲁兹·拜斯曼董事;3安提.巴郎黑姆董事长;4于逢平董事; | 2017-03-09 |
高级管理人员备案 | 1王庆辉董事;2安提.巴郎黑姆董事;3于逢平董事;4霍格尔·艾立思董事长; | 1王庆辉董事;2埃德加·鲁兹·拜斯曼董事;3安提.巴郎黑姆董事长;4于逢平董事; | 2017-03-08 |
负责人变更 | 霍格尔·艾立思 | 安提.巴郎黑姆 | 2017-03-08 |
负责人变更 | 安提.巴郎黑姆 | 埃德加·鲁兹·拜斯曼 | 2015-11-27 |
联络员备案 | 王庆辉 | 王庆辉 | 2015-11-27 |
高级管理人员备案 | 王庆辉董事 [新增]
埃德加·鲁兹·拜斯曼董事
安提.巴郎黑姆董事长 [新增]
于逢平董事 | 于逢平董事
伊瓦·汉森董事 [退出]
李大力董事 [退出]
埃德加·鲁兹·拜斯曼董事长 | 2015-11-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1王庆辉董事;2埃德加·鲁兹·拜斯曼董事;3安提.巴郎黑姆董事长;4于逢平董事; | 1于逢平董事;2伊瓦·汉森董事;3李大力董事;4埃德加·鲁兹·拜斯曼董事长; | 2015-11-27 |
高级管理人员备案 | 1王庆辉董事;2埃德加·鲁兹·拜斯曼董事;3安提.巴郎黑姆董事长;4于逢平董事; | 1于逢平董事;2伊瓦·汉森董事;3李大力董事;4埃德加·鲁兹·拜斯曼董事长; | 2015-11-26 |
负责人变更 | 安提.巴郎黑姆 | 埃德加·鲁兹·拜斯曼 | 2015-11-26 |
负责人变更 | 埃德加·鲁兹·拜斯曼 | 尼尔斯·埃林森 | 2012-10-29 |
高级管理人员备案 | 埃德加·鲁兹·拜斯曼职务:董事长法定代表人标志:是, [新增]
伊瓦·汉森职务:董事法定代表人标志:否,
于逢平职务:董事法定代表人标志:否,
李大力职务:董事法定代表人标志:否 | 伊瓦·汉森职务:董事法定代表人标志:否,
于逢平职务:董事法定代表人标志:否,
尼尔斯·埃林森职务:董事长法定代表人标志:是, [退出]
李大力职务:董事法定代表人标志:否 | 2012-10-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.埃德加·鲁兹·拜斯曼 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,2.伊瓦·汉森 职务: 董事 法定代表人标志: 否,3.于逢平 职务: 董事 法定代表人标志: 否,4.李大力 职务: 董事 法定代表人标志: 否 | 1.伊瓦·汉森 职务: 董事 法定代表人标志: 否,2.于逢平 职务: 董事 法定代表人标志: 否,3.尼尔斯·埃林森 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,4.李大力 职务: 董事 法定代表人标志: 否 | 2012-10-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.于逢平 职务: 董事 法定代表人标志: 否,2.伊瓦·汉森 职务: 董事 法定代表人标志: 否,3.尼尔斯·埃林森 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,4.李大力 职务: 董事 法定代表人标志: 否 | 1.彼约恩.戈纳.安德森 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,2.李大力 职务: 董事 法定代表人标志: 否,3.张涛 职务: 董事 法定代表人标志: 否,4.安奈·克驽德森 职务: 董事 法定代表人标志: 否 | 2008-08-27 |
负责人变更 | 尼尔斯·埃林森 | 彼约恩.戈纳.安德森 | 2008-08-27 |
高级管理人员备案 | 于逢平职务:董事法定代表人标志:否, [新增]
伊瓦·汉森职务:董事法定代表人标志:否, [新增]
尼尔斯·埃林森职务:董事长法定代表人标志:是, [新增]
李大力职务:董事法定代表人标志:否 | 彼约恩.戈纳.安德森职务:董事长法定代表人标志:是, [退出]
李大力职务:董事法定代表人标志:否,
张涛职务:董事法定代表人标志:否, [退出]
安奈·克驽德森职务:董事法定代表人标志:否 [退出] | 2008-08-27 |
负责人变更 | 姓名:彼约恩.戈纳.安德森;性别:男;证件名称:其他有效证件;证件号码:****;产生方式:委派;联系电话:;住所:;任命(聘用)单位:; | 姓名:尤汉斯·德尤斯兰德·奈特兰德;性别:男;证件名称:其他有效证件;证件号码:****-J0832328-35;产生方式:委派;联系电话:;住所:;任命(聘用)单位:; | 2006-04-12 |
投资人信息变更 | 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连船舶重工集团有限公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600。2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:德瑞斯船用设备有限责任公司;投资外方国别:挪威;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600。 | 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连新船重工有限责任公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600。2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:德瑞斯船用设备有限责任公司;投资外方国别:挪威;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600。 | 2006-04-12 |
投资人变更 | 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连船舶重工集团有限公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600。 2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:德瑞斯船用设备有限责任公司;投资外方国别:挪威;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600。 | 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连新船重工有限责任公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600。 2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:德瑞斯船用设备有限责任公司;投资外方国别:挪威;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600。 | 2006-04-12 |
负责人变更 | 姓名:彼约恩.戈纳.安德森;
性别:男;
证件名称:护照;
证件号码:12561515;
产生方式:委派;
联系电话:;
住所:;
任命(聘用)单位:; | 姓名:尤汉斯·德尤斯兰德·奈特兰德;
性别:男;
证件名称:护照;
证件号码:*-J083232*-35;
产生方式:委派;
联系电话:;
住所:;
任命(聘用)单位:; | 2006-04-12 |
负责人变更 | 姓名:彼约恩.戈纳.安德森;
性别:男;
证件名称:护照;
证件号码:12561515;
产生方式:委派;
联系电话:;
住所:;
任命(聘用)单位:; | 尤汉斯·德尤斯兰德·奈特兰德 | 2006-04-12 |
高级管理人员备案 | 姓名:张涛;性别:男;国籍:中国;职务:董事;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*****
姓名:李大力;性别:男;国籍:中国;职务:董事;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*****3
姓名:安奈·克驽德森;性别:男;国籍:挪威;职务:董事;身份证件名称:护照;身份证件号码:*-L0394489-27
姓名:彼约恩.戈纳.安德森;性别:男;国籍:挪威;职务:董事长;身份证件名称:护照;身份证件号码:12561515 [新增] | 姓名:尤汉斯·德尤斯兰德·奈特兰德;性别:男;国籍:挪威;职务:董事长;身份证件名称:护照;身份证件号码:*-J0832328-35 [退出]
姓名:张涛;性别:男;国籍:中国;职务:董事;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*****
姓名:李大力;性别:男;国籍:中国;职务:董事;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*****3
姓名:安奈·克驽德森;性别:男;国籍:挪威;职务:董事;身份证件名称:护照;身份证件号码:*-L0394489-27 | 2006-04-12 |
投资人变更 | 中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连船舶重工集团有限公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600
中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:德瑞斯船用设备有限责任公司;投资外方国别:挪威;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600 | 中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连新船重工有限责任公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600
中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:德瑞斯船用设备有限责任公司;投资外方国别:挪威;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600 | 2006-04-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连船舶重工集团有限公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600。
2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:德瑞斯船用设备有限责任公司;投资外方国别:挪威;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600。
| 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连新船重工有限责任公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600。
2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:德瑞斯船用设备有限责任公司;投资外方国别:挪威;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴出资额:1100;认缴出资额折美元数:132.8600。
| 2006-04-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1:姓名:张涛;性别:男;国籍:中国;职务:董事;身份证件名称:身份证;身份证件号码:******。
2:姓名:李大力;性别:男;国籍:中国;职务:董事;身份证件名称:身份证;身份证件号码:******。
3:姓名:安奈·克驽德森;性别:男;国籍:挪威;职务:董事;身份证件名称:护照;身份证件号码:99-L******-27。
4:姓名:彼约恩.戈纳.安德森;性别:男;国籍:挪威;职务:董事长;身份证件名称:护照;身份证件号码:******5。
| 1:姓名:尤汉斯·德尤斯兰德·奈特兰德;性别:男;国籍:挪威;职务:董事长;身份证件名称:护照;身份证件号码:95-J******-35。
2:姓名:张涛;性别:男;国籍:中国;职务:董事;身份证件名称:身份证;身份证件号码:******。
3:姓名:李大力;性别:男;国籍:中国;职务:董事;身份证件名称:身份证;身份证件号码:******。
4:姓名:安奈·克驽德森;性别:男;国籍:挪威;职务:董事;身份证件名称:护照;身份证件号码:99-L******-27。
| 2006-04-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:彼约恩.戈纳.安德森;性别:男;证件名称:护照;证件号码:******5;产生方式:委派;联系电话:;住所:;任命(聘用)单位:; | 尤汉斯·德尤斯兰德·奈特兰德 | 2006-04-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:彼约恩.戈纳.安德森;性别:男;证件名称:护照;证件号码:******5;产生方式:委派;联系电话:;住所:;任命(聘用)单位:; | 姓名:尤汉斯·德尤斯兰德·奈特兰德;性别:男;证件名称:护照;证件号码:95-J******-35;产生方式:委派;联系电话:;住所:;任命(聘用)单位:; | 2006-04-12 |
经营范围变更 | 船用、船厂用(高效焊装生产设备等)、港口新型机械、海洋工程设备及配件设计、制造、技术咨询和维修(涉及行政许可的须凭许可证经营)*** | 船用、海洋工程设备及配件设计、制造、技术咨询和维修*** | 2005-11-08 |
投资人变更 | 1:期别:1;中方本期应出资额:1100;外方本期应出资额:1100;中方实际出资额:1100;外方实际出资额:1100;期限至:;期限延长至:;验资机构:中兴宇会计师事务所有限责任公司;验证资金情况:注册资本全部到位。 | 空白 | 2005-07-11 |
投资人信息变更 | 1:期别:1;中方本期应出资额:1100;外方本期应出资额:1100;中方实际出资额:1100;外方实际出资额:1100;期限至:;期限延长至:;验资机构:中兴宇会计师事务所有限责任公司;验证资金情况:注册资本全部到位。 | 空白 | 2005-07-11 |
投资人变更 | 期别:1;中方本期应出资额:1100;外方本期应出资额:1100;中方实际出资额:1100;外方实际出资额:1100;期限至:;期限延长至:;验资机构:中兴宇会计师事务所有限责任公司;验证资金情况:注册资本全部到位 | 空白 [退出] | 2005-07-11 |
实收资本变更 | 2200 | 0 | 2005-07-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1:期别:1;中方本期应出资额:1100;外方本期应出资额:1100;中方实际出资额:1100;外方实际出资额:1100;期限至:;期限延长至:;验资机构:中兴宇会计师事务所有限责任公司;验证资金情况:注册资本全部到位。
| 空白 | 2005-07-11 |