东莞市广易电子科技有限公司 经销批发的电子产品、高清播放机、软件开发、高清数据线畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。东莞市广易电子科技有限公司经销的电子产品、高清播放机、软件开发、高清数据线品种齐全、价格合理。东莞市广易电子科技有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
联系方式
- 公司地址:
- 东莞市南城街道周溪隆溪路5号高盛科技园二期之高盛科技大厦第11层03室
- 固定电话:
- 86-076922118184 未核实,仅供参考
- 经理:
- 冯晓昀
- 经理手机:
- 133****5770 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 523000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 东莞市广易电子科技有限公司 |
简称: | 广易电子 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 批发、零售、维护:电子产品、电脑耗材、办公文具、数码产品;接受金融机构委托从事金融信息技术外包;电子收款机租赁、安装、维修及技术转让;代办银行贷款申报手续;计算机软硬件设计、研发及销售:计算机信息系统集成;企业投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 441900000412445 |
发证机关: | 东莞市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-03-30 |
经营状态: | 已注销 |
经营模式: | 经销批发 |
成立时间: | 2008年10月16日 |
注册资本: | 3000万人民币元 (万元) |
所属分类: | 电子加工公司 » 南城电子加工公司 |
所属城市: | 东莞企业网 » 南城 |
顺企编码: | 2408801 |
东莞市广易电子科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王军 | 95% | 人民币2850万元 |
陈锡浩 | 5% | 人民币150万元 |
东莞市广易电子科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
自然人股东 | 股东发生变更 | 2016-03-30 | |
注册资本(万元) | 3000 | 100 | 2016-03-30 |
住所/经营场所 | 东莞市南城街道周溪隆溪路5号高盛科技园二期之高盛科技大厦第11层03室 | 东莞市南城区周溪隆溪路5号高盛科技园二期之高盛科技大厦第11层03室 | 2016-03-30 |
股东备案 | 陈锡浩,监事; [新增] 陈燕华,经理; 王军,执行董事 | 陈燕华,经理; 王军,执行董事; 张雄超,监事 [退出] | 2016-03-30 |
注册资本金变更 | 3000( + 2900% ) | 100 | 2016-03-30 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2016-03-30 |
经营范围 | 批发、零售、维护:电子产品、电脑耗材、办公文具、数码产品;接受金融机构委托从事金融信息技术外包;电子收款机租赁、安装、维修及技术转让;代办银行贷款申报手续;计算机软硬件设计、研发及销售:计算机信息系统集成;企业投资咨询。 | 批发、零售、维护:电子产品、通讯设备、其他机械设备、通用网络设备,软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、动漫设计与创作,企业营销策划,电脑平面设计、制作及数码摄影服务。 | 2016-03-30 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2016-03-30 |
章程备案 | 章程 | 新章程2013-01-18 | 2014-06-30 |
股东备案 | 陈燕华,经理; 王军,执行董事; 张雄超,监事 | 陈燕华,经理; 王军,监事; 张雄超,执行董事 | 2014-06-30 |
经营范围 | 批发、零售、维护:电子产品、通讯设备、其他机械设备、通用网络设备,软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、动漫设计与创作,企业营销策划,电脑平面设计、制作及数码摄影服务。 | 销售、研发及技术转让:电子产品、计算机软、硬件、办公用品;计算机网络工程,电脑网络开发及技术转让;动漫设计与创作;企业营销策划;电脑平面设计、制作及数码摄影服务。(法律、行政法规及国务院决定禁止或者规定须取得许可证后方可经营的项目除外) | 2014-06-30 |
股东备案 | 陈燕华,经理; [新增] 王军,监事; 张雄超,执行董事 [新增] | 冯晓昀,执行董事,经理; [退出] 王军,监事 | 2013-01-28 |
法定代表人变更 | 陈燕华 | 冯晓昀 | 2013-01-28 |
章程备案 | 新章程2013-01-18 | 2012-08-18 | 2013-01-28 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2013-01-28 |
股东备案 | 冯晓昀,执行董事,经理; 王军,监事 [新增] | 冯晓昀,监事; 祁树彪,执行董事,经理 [退出] | 2012-08-27 |
章程备案 | 2012-08-18 | - | 2012-08-27 |
法定代表人变更 | 冯晓昀 | 祁树彪 | 2012-08-27 |
住所变更 | 东莞市南城区周溪隆溪路5号高盛科技园二期之高盛科技大厦第11层03室 | 东莞市南城区鸿福石竹新花园翠竹苑9座外58号铺 | 2012-08-27 |
经营范围变更 | 销售、研发及技术转让:电子产品、计算机软、硬件、办公用品;计算机网络工程,电脑网络开发及技术转让;动漫设计与创作;企业营销策划;电脑平面设计、制作及数码摄影服务。(法律、行政法规及国务院决定禁止或者规定须取得许可证后方可经营的项目除外) | 销售、研发及技术转让:电子产品、计算机软、硬件;计算机网络工程,电脑网络开发及技术转让;动漫设计与创作;企业营销策划;电脑平面设计、制作及数码摄影服务。(法律、行政法规及国务院决定禁止或者规定须取得许可证后方可经营的项目除外) | 2012-08-27 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2012-08-27 |
经营范围变更 | 销售、研发及技术转让:电子产品、计算机软、硬件;计算机网络工程,电脑网络开发及技术转让;动漫设计与创作;企业营销策划;电脑平面设计、制作及数码摄影服务。(法律、行政法规及国务院决定禁止或者规定须取得许可证后方可经营的项目除外) | 销售、研制、开发:电子产品、计算机软、硬件;计算机网络工程,电脑网络开发、销售及技术转让;动漫设计;企业营销策划;电脑平面设计、制作及数码摄影服务。 | 2011-12-09 |
住所变更 | 东莞市南城区鸿福石竹新花园翠竹苑9座外58号铺 | 东莞市莞城南城路1号12楼H室 | 2011-12-09 |
经营范围变更 | 销售、研制、开发:电子产品、计算机软、硬件;计算机网络工程,电脑网络开发、销售及技术转让;动漫设计;企业营销策划;电脑平面设计、制作及数码摄影服务。 | 销售、研发:电子产品,计算机软、硬件;动漫设计;企业营销策划。 | 2010-05-12 |
住所变更 | 东莞市莞城南城路1号12楼H室 | 东莞市莞城新芬路38号科学馆一楼(水池边B-B1) | 2010-05-12 |
注册资本金变更 | 100( + 233.33333% ) | 30 | 2009-04-10 |
股东备案 | 冯晓昀,监事; [新增] 祁树彪,执行董事,经理 | 祁树彪,执行董事,经理; 祁祖毕,监事 [退出] | 2009-04-10 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2009-04-10 |
住所变更 | 东莞市莞城新芬路38号科学馆一楼(水池边B-B1) | 东莞市南城区莞太路胜和路段27号南城供销社商务大厦三楼303A室 | 2009-04-10 |
住所变更 | 东莞市南城区莞太路胜和路段27号南城供销社商务大厦三楼303A室 | 东莞市东城区牛山牛头商业二街12号 | 2009-01-19 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2008-12-29 |
股东备案 | 祁树彪,执行董事,经理; 祁祖毕,监事 [新增] | 刘华振,监事; [退出] 祁树彪,执行董事,经理 | 2008-12-29 |
东莞市广易电子科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王军 | 执行董事 |
陈燕华 | 经理 |
陈锡浩 | 监事 |
东莞市广易电子科技有限公司的专利证书
CN201623723U | 实用新型 | 2010-11-03 | 一种集成网络办公系统 | 电通信技术 | 李伟良 |
CN101247560B | 发明授权 | 2011-09-28 | 一种煤矿井下短信息终端及使用方法 | 电通信技术 | 李玉平 |
本页是 [东莞市广易电子科技有限公司] 在顺企网东莞黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。