深圳市宏源鑫投资发展有限公司 经销批发的电子创意产品、电子创意产品畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市宏源鑫投资发展有限公司经销的电子创意产品、电子创意产品品种齐全、价格合理。深圳市宏源鑫投资发展有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市宏源鑫投资发展有限公司 |
简称: | 宏源鑫投资发展 |
主要经营产品: | 电子创意产品; 电子创意产品 |
经营范围: | 投资兴办实业;物业管理;自有房屋租赁;房地产经纪;投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);国内贸易,货物及技术进出口。(以上均不含再生资源回收经营及法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目)^; |
营业执照号码: | 440306105842501 |
发证机关: | 龙华局 |
核准日期: | 2013-09-23 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年11月21日 |
职员人数: | 5人 |
注册资本: | 50万元人民币 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 |
所属城市: | 东莞企业网 |
顺企编码: | 19370285 |
深圳市宏源鑫投资发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘佑香 | 34.7% | 人民币17.35万元 |
刘友贤 | 34.3% | 人民币17.15万元 |
龙玉玲 | 31% | 人民币15.5万元 |
深圳市宏源鑫投资发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
一照一码升级 | *****P | - | 2017-04-10 |
负责人变更 | 工商联络员:刘海斌;董事长:刘海斌;总经理:刘海斌;法定代表人:刘海斌; | 法定代表人:刘友贤;董事长:刘友贤;工商联络员:;总经理:刘友贤; | 2017-04-10 |
高级管理人员备案 | 执行董事:刘海斌;总经理:刘海斌; | 总经理:刘友贤;执行董事:刘友贤; | 2017-04-10 |
地址变更 | 深圳市龙华区观澜街道章阁村创兴行路*****06号宿舍楼二楼211号 | 深圳市宝安区观澜街道章阁村创兴行路*****06号宿舍楼二楼211号(办公场所) | 2017-04-10 |
法定代表人 | 刘海斌 | 刘友贤 | 2017-04-10 |
期限变更 | 2011-11-21,, | 2011-11-21,2021-11-21,10 | 2017-04-10 |
负责人变更 | 刘海斌 | 刘友贤 | 2017-04-10 |
统一社会信用代码 | *****P | - | 2017-04-10 |
期限 | 永续经营 | 自2011-11-21至2021-11-21 | 2017-04-10 |
成员 | 刘海斌(总经理),刘海斌(执行董事) | 刘友贤(总经理),刘友贤(执行董事) | 2017-04-10 |
负责人 | 刘海斌 | 刘友贤 | 2017-04-10 |
高级管理人员备案 | 执行董事:刘海斌 [新增] 总经理:刘海斌 [新增] | 总经理:刘友贤 [退出] 执行董事:刘友贤 [退出] | 2017-04-10 |
负责人变更 | 工商联络员:刘海斌; 董事长:刘海斌; 总经理:刘海斌; 法定代表人:刘海斌; | 法定代表人:刘友贤; 董事长:刘友贤; 工商联络员:; 总经理:刘友贤; | 2017-04-10 |
其他事项备案 | *****P | - | 2017-04-10 |
董事长或执行董事成员 | 刘海斌(执行董事) [新增] | 刘友贤(执行董事) [退出] | 2017-04-10 |
指定联系人 | 刘海斌 | - | 2017-04-10 |
总经理 | 刘海斌(总经理) [新增] | 刘友贤(总经理) [退出] | 2017-04-10 |
期限变更 | 永续经营 | 从2011-11-21至2021-11-21 | 2017-04-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-21 | - | 2017-04-10 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-04-10 |
高管人员 | 刘佑香(监事) 刘海斌(执行(常务)董事) [新增] 刘海斌(总经理) [新增] | 刘佑香(监事) 刘友贤(总经理) [退出] 刘友贤(执行(常务)董事) [退出] | 2017-04-10 |
董事成员 | 刘佑香(监事) 刘海斌(执行(常务)董事) [新增] 刘海斌(总经理) [新增] | 刘佑香(监事) 刘友贤(总经理) [退出] 刘友贤(执行(常务)董事) [退出] | 2017-04-10 |
经营范围 | 投资兴办实业;物业管理;自有房屋租赁;房地产经纪;投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);国内贸易,货物及技术进出口。(以上均不含再生资源回收经营及法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目)^ | 投资兴办实业;物业管理;房地产经纪;投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);国内贸易,货物及技术进出口。(以上均不含再生资源回收经营及法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目) | 2017-04-10 |
经营期限 | 永续经营 | 自2011年11月21日起至2021年11月21日止 | 2017-04-10 |
住所 | 深圳市龙华区观澜街道章阁村创兴行路*****06号宿舍楼二楼211号 | 深圳市宝安区观澜街道章阁村创兴行路*****06号宿舍楼二楼211号(办公场所) | 2017-04-10 |
一照一码升级 | - | - | 2017-04-10 |
- | 投资兴办实业;物业管理;自有房屋租赁;房地产经纪;投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);国内贸易,货物及技术进出口。(以上均不含再生资源回收经营及法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目) | 投资兴办实业;物业管理;房地产经纪;投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);国内贸易,货物及技术进出口。(以上均不含再生资源回收经营及法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目) | 2017-04-09 |
其他事项备案 | *****P | - | 2017-04-09 |
期限变更 | 2011-11-21,, | 2011-11-21,2021-11-21,10 | 2017-04-09 |
章程备案 | 2017-03-21 | - | 2017-04-09 |
地址变更 | 深圳市龙华区观澜街道章阁村创兴行路*****06号宿舍楼二楼211号 | 深圳市宝安区观澜街道章阁村创兴行路*****06号宿舍楼二楼211号(办公场所) | 2017-04-09 |
商事登记换照 | - | - | 2013-09-23 |
其他事项备案 | - | - | 2013-09-23 |
深圳市宏源鑫投资发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘佑香 | 监事 |
刘友贤 | 执行(常务)董事 |
刘友贤 | 总经理 |
深圳市宏源鑫投资发展有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
深圳市宏源鑫投资发展有限公司东莞分公司 | 东莞市塘厦镇塘天南路12号 | 2012-11-02 00:00:00.000 |
本页是 [深圳市宏源鑫投资发展有限公司] 在顺企网东莞黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。