变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1999-6-18 至 2029-6-17 | 营业期限: 1999-6-18 至 2009-6-17
| 2006-11-24 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 横店置业投资有限公司 ; 出资额: 300; 百分比: 10%; 法人性质: 企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: 2700; 百分比: 90%; 法人性质: | 企业名称: 南华发展集团有限公司; 出资额: 300; 百分比: 10%; 法人性质:
企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: 2700; 百分比: 90%; 法人性质:
| 2006-11-24 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 针纺织品及其原辅材料、建筑装璜材料、本集团公司的产品销售;日用百货、五金交电、装饰品、化妆品、工艺美术品、金银制品销售;副食品、粮油制品、食品罐头、瓶装酒、糖果、干果、冷冻食品、保健食品零售(卫生许可证有效期至2007年5月25日止)。(凡涉及前置审批或专项许可证的凭相关有效证件经营)行业代码: 6131兼营: 涂料,颜料,催化剂,助剂 | 经营范围: 针纺织品及其原辅材料、建筑装璜材料、本集团公司的产品销售;日用百货、五金交电、副食品、装饰品的零售***行业代码: 6131兼营: 涂料,颜料,催化剂,助剂 | 2005-09-22 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 南华发展集团有限公司; 法定代表人: 徐永安; 出资额: 300; 百分比: 10%; 住所: ; 法人性质: | 企业名称: 横店集团有限公司; 法定代表人: 徐永安; 出资额: 300; 百分比: 10%; 住所: ; 法人性质: | 2005-05-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 何彩仙; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 何彩仙; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-12-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 何锦寿; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 何锦寿; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-12-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 何美飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 何美飞; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-12-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 刘忠孝; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-12-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 梅崚; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-12-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 王亮; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-12-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王亮; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 王执明; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2003-12-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王执明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 徐文荣; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-12-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 徐晓明; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-12-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 徐秀忠; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-12-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐永安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 徐永安; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-12-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张树华; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 张树华; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-12-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-12-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-12-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | | | 2000-09-23 |