变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 经营范围: 二手车、摩托车及配件销售,自营进出口业务。(凡涉及前置审批或专项许可证的凭相关有效证件经营)行业代码: 6372兼营: 铸造 | 经营范围: 汽车(含小轿车),摩托车及配件销售,自营和代理各类商品及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录),经营进料加工和"三来一补"业务 ,开展对销贸易和转口贸易***行业代码: 6372兼营: 铸造 | 2007-05-14 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: 500; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 横店集团建设有限公司; 出资额: 4500; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人
| 企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: 500; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 横店集团贸易有限公司; 出资额: 4500; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人
| 2007-05-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 包小平; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 黄桂苗; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 黄新华; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 金龙华; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 周益新; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 董事长
| 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 金红锋; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 金红锋; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王文辉; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 夏柏清; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 徐晓安; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 徐永安; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 殷世琴; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 女; 职务: 监事
| 2007-05-14 |
投资人(股权)变更 | 周益新 | 金红锋 | 2007-05-14 |
投资人(股权)变更 | | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 监事 | 2005-10-25 |
投资人(股权)变更 | 金红锋 | 李重洋 | 2005-10-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 夏柏清; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-10-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 殷世琴; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 监事 | 2005-10-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王文辉; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 徐晓安; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2005-10-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐永安; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 监事 | 2005-10-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-10-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 陈皖东; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-10-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金红锋; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 李欣欣; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-10-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 殷世琴; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 监事 | 2005-10-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐晓安; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 监事 | 2005-10-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 夏柏清; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 徐永安; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-10-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金红锋; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 王文辉; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-10-25 |
投资人(股权)变更 | 李重洋 | 徐晓安 | 2004-04-16 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 横店集团控股有限公司; 法定代表人: 徐文荣; 出资额: 500; 百分比: 10%; 住所: ; 法人性质: | 企业名称: 横店集团控股有限公司; 法定代表人: 徐文荣; 出资额: 100; 百分比: 10%; 住所: ; 法人性质: | 2003-01-07 |
注册资本(金)变更 | 5000 | 1000 | 2003-01-07 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 横店集团贸易有限公司; 法定代表人: 徐晓安; 出资额: 4500; 百分比: 90%; 住所: ; 法人性质: | 企业名称: 横店集团贸易有限公司; 法定代表人: 徐晓安; 出资额: 900; 百分比: 90%; 住所: ; 法人性质: | 2003-01-07 |
投资人(股权)变更 | | | 2001-12-12 |