宁波佩斯特尔化学有限公司目前以农用化工产品为主,生产各种种微量元素肥料。该肥料为2-4毫米颗粒状,施肥后能在比较长的时间里,根据植物生长各阶段的营养要求,缓慢释放出其所含的各种微量元素,例如铜、锌、锰、钙、镁、硫、铁、钼、硒等,从而使得植物能茁壮生长,可谓一次施肥,长期受益,同时也避免了肥料的流失浪费。
联系方式
- 公司地址:
- 浙江省奉化市溪口镇后葛村 -
- 固定电话:
- 86-574-88845245 未核实,仅供参考
- 经理:
- 张玮
- 邮政编码:
- 315500
- 传真号码:
- 86-574-88845242
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
宁波佩斯特尔化学有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
新加坡海威电化学有限公司 | 20万美元 |
宁波佩斯特尔化学有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所变更 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇后葛村 | 浙江省奉化市溪口镇后葛村 | 2019-10-25 |
行业代码变更 | 7590:其他科技推广服务业 | 1495:食品及饲料添加剂制造 | 2019-10-25 |
经营范围变更 | 新材料的研发;五金件、塑料制品、家用电器、水处理设备的制造、加工、批发以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 化学添加剂制造。 | 2019-10-25 |
名称变更 | 宁波佩斯特尔新材料有限公司 | 宁波佩斯特尔化学有限公司 | 2019-10-25 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:******** | 注册号:********32954组织机构代码证:******** | 2016-11-22 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****3 | 注册号:***** 组织机构代码证:720419571 | 2016-11-22 |
统一社会信用代码:******** | 注册号:********32954 组织机构代码证:******** | 2016-11-22 | |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: 企独浙甬总字第004492号 | 2008-10-15 |
变更注册号 | 注册号: ********32954 | 注册号: 企独浙甬总字第004492号 | 2008-10-15 |
集团编号升级 | 注册号: ***** | 注册号: 企独浙甬总字第004492号 | 2008-10-15 |
投资人备案 | 企业名称: 新加坡海威电化学有限公司; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 新加坡海威化学有限公司; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2008-10-07 |
法定代表人变更 | 姓名: 葛惟峥; 证件名称: ; 证件号码: ********A; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 张国宾; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张锡乖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 张锡珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ********C; 性别: 女性; 职务: 董事长 | 姓名: STEVE CRNKOVIC; 证件名称: ; 证件号码: VN******; 性别: ; 职务: 董事 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 张国宾; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张锡珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ********C; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2008-10-07 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 新加坡海威电化学有限公司; 出资额: 20; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 新加坡海威化学有限公司; 出资额: 20; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 2008-10-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 葛惟峥; 证件名称: ; 证件号码: ********A; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 张国宾; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张锡乖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 张锡珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ********C; 性别: 女性; 职务: 董事长 | 姓名: STEVE CRNKOVIC; 证件名称: ; 证件号码: VN794277; 性别: ; 职务: 董事 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 张国宾; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张锡珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ********C; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2008-10-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 张玮 | 葛海霖 | 2007-06-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: STEVE CRNKOVIC; 证件名称: ; 证件号码: VN794277; 性别: ; 职务: 董事 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理 姓名: 张国宾; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 张锡珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ********C; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: STEVE CRNKOVIC; 证件名称: ; 证件号码: -; 性别: ; 职务: 董事 姓名: 葛海霖; 证件名称: ; 证件号码: ********E; 性别: ; 职务: 董事长 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ---------------; 性别: 女; 职务: 董事 姓名: 黄国宏; 证件名称: ; 证件号码: -; 性别: 女; 职务: 董事 姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: -; 性别: 女; 职务: 董事 | 2007-06-29 |
法定代表人变更 | 姓名: STEVE CRNKOVIC; 证件名称: ; 证件号码: VN******; 性别: ; 职务: 董事 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理 姓名: 张国宾; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 张锡珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ********C; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: STEVE CRNKOVIC; 证件名称: ; 证件号码: -; 性别: ; 职务: 董事 姓名: 葛海霖; 证件名称: ; 证件号码: ********E; 性别: ; 职务: 董事长 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ---------------; 性别: 女; 职务: 董事 姓名: 黄国宏; 证件名称: ; 证件号码: -; 性别: 女; 职务: 董事 姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: -; 性别: 女; 职务: 董事 | 2007-06-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 黄国宏; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 2005-05-20 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 2005-05-20 |
法定代表人变更 | 姓名: STEVE CRNKOVIC; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 姓名: STEVE CRNKOVIC; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 2005-05-20 |
法定代表人变更 | 姓名: 葛海霖; 证件名称: ; 证件号码: ********E; 性别: ; 职务: 董事长 | 姓名: 葛海霖; 证件名称: ; 证件号码: ********E; 性别: ; 职务: 董事长 | 2005-05-20 |
法定代表人变更 | 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 总经理 | 2005-05-20 |
法定代表人变更 | 姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 姓名: 黄国宏; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 2005-05-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: STEVE CRNKOVIC; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 姓名: STEVE CRNKOVIC; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 2005-05-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 葛海霖; 证件名称: ; 证件号码: ********E; 性别: ; 职务: 董事长 | 姓名: 葛海霖; 证件名称: ; 证件号码: ********E; 性别: ; 职务: 董事长 | 2005-05-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 总经理 | 2005-05-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 2005-05-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 黄国宏; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 姓名: 葛亚忠; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 2005-05-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 姓名: 黄国宏; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: ; 职务: 董事 | 2005-05-20 |
其他变更 | 变更:变更 | 无 | 2000-02-21 |
宁波佩斯特尔化学有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
葛惟峥 | 董事 |
张锡珠 | 董事 |
张国宾 | 董事 |
葛亚忠 | 董事 |
张玮 | 董事长 |
张锡乖 | 监事 |
葛亚忠 | 经理 |
本页是 [宁波佩斯特尔化学有限公司] 在顺企网奉化黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。