创立于1979年崛起于改革开放大潮的宁波大盛时装有限公司,经过二十多年的卓越创新和执着奋斗,已发展成为级服装设计、研究、制造、及面料织造、印花、绣花为一体的现代型服装企业。公司凭借一如既往的精湛工艺及与国际接轨的经营、管理理念,通过与日本、欧美国际公司的合作,实施国际化多品牌战略,精心缔造品牌形象和销售网络,业务已涵盖世界各地。大盛公司拥有员工1000余名,厂房20000平方米,设备1200余台,具有较强的规模实力。早在1999年起就已跻身全国外商投资双优企业、全国服装行业企业行列。今天的大盛正重新整合企业文化,在发展中不断提高自我、完善自我,为服装事业迈向更成熟的明天而不懈努力。
联系方式
- 公司地址:
- 浙江省奉化市南山路127号 -
- 固定电话:
- 86-574-88588009 未核实,仅供参考
- 经理:
- 周建平
- 经理手机:
- 136****1603 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- fengxf@nbds.com.cn
- 邮政编码:
- 315500
- 传真号码:
- 86-574-88525452
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 宁波大盛时装有限公司 |
简称: | 大盛时装 |
主要经营产品: | 服装相关的产品 ; 服装及服装加工 ; 品牌代理 ; 服装贸易 |
经营范围: | 服装制造;非配额许可证管理商品、非专营商品的收购出口业务。 |
营业执照号码: | 企合浙甬总字第003248号 |
发证机关: | 宁波市奉化区市场监督管理局 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 1995年12月27日 |
公司官网: | http://www.nbds.com. |
所属分类: | 纺织品加工公司 |
所属城市: | 奉化企业网 |
顺企编码: | 2944900 |
宁波大盛时装有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
周建平 | 30 | |
吴珏 | 10 |
宁波大盛时装有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
清算组成员:周建平、吴珏、吴伟成、张爱娟 清算组组长:周建平 地址:奉化市南山路127号 联系方式:******** | 无 | 9999-01-01 | |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 经营起始日期: 1995-12-27 经营截止日期: 2015-12-26; 执照有效期限起始日期: 1995-12-27 执照有效期限截止日期: 2015-12-26; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期: | 经营起始日期: 1995-12-27 经营截止日期: 2005-12-26; 执照有效期限起始日期: 1995-12-27 执照有效期限截止日期: 2005-12-26; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期: | 2005-08-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 吴珏; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 25% | 姓名: 山路登喜荣; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 10; 百分比: 25% | 2004-12-07 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周建平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 75% | 姓名: 周建平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 75% | 2004-12-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 吴伟成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 山路登喜荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 2004-12-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 吴珏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 姓名: 吴珏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-12-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 周建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 周建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2004-12-07 |
企业名称: 芬达斯销售分公司 | 企业名称: 芬达斯销售分公司 | 2004-12-07 | |
企业名称: 杭州分公司 | 企业名称: 杭州分公司 | 2004-12-07 | |
企业名称: 芬达斯销售分公司 | 企业名称: 杭州分公司 | 2004-06-17 | |
企业名称: 杭州分公司 | 无 | 2004-06-17 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 周建平 | 山路登喜荣 | 2004-01-30 |
企业类型变更 | 中外合资企业 | 外商独资企业 | 2004-01-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 山路登喜荣; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 10; 百分比: 25% | 姓名: 山路登喜荣; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 40; 百分比: 100% | 2004-01-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周建平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 75% | 无 | 2004-01-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 山路登喜荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 姓名: 陈自力; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 董事 | 2004-01-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 吴珏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 戴殿英; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 副总经理 | 2004-01-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 周建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 戴殿英; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 董事 | 2004-01-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 山路登喜荣; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 董事长 | 2004-01-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 山路登喜荣; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 董事 | 2004-01-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 山路登喜荣; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 总经理 | 2004-01-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 周建平; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 副董事长 | 2004-01-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 周建平; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 董事 | 2004-01-30 |
变更:增加经营范围 | 无 | 2003-06-23 | |
变更:增分支 | 无 | 2001-11-29 | |
变更:增资 延期 | 无 | 2001-10-30 | |
变更:变更 | 无 | 2000-11-16 | |
变更:变更 | 无 | 1998-12-04 | |
变更:变更 | 无 | 1998-04-24 |
宁波大盛时装有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
周建平 | 董事长 |
周建平 | 董事长 |
吴珏 | 副董事长 |
吴伟成 | 董事 |
本页是 [宁波大盛时装有限公司] 在顺企网奉化黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。