变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
| 统一社会信用代码:9********71299E | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-12-14 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 王洪源 | 洪昌恩 | 2011-05-31 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 玻璃幕墙安装、石材外墙装饰、设计,室内装修服务。 | 一般经营项目: 玻璃幕墙安装、石材外墙装饰、室内装修服务。 | 2011-05-31 |
| 姓名: 胡建波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王洪源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 王洪源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 姓名: 洪昌恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 洪昌恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 胡建波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-05-31 |
组织机构变更 | 姓名: 胡建波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王洪源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 王洪源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 姓名: 洪昌恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 洪昌恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 胡建波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-05-31 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 洪昌恩; 出资额: 40; 百分比: 10%
姓名: 胡建波; 出资额: 360; 百分比: 90%
| 姓名: 胡建波; 出资额: 102; 百分比: 25.5%
姓名: 洪昌恩; 出资额: 298; 百分比: 74.5%
| 2010-07-13 |
注册资本(金)变更 | 400 | 200 | 2010-03-24 |
实收资本变更 | 400 | 200 | 2010-03-24 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 胡建波; 出资额: 102; 百分比: 25.5%
姓名: 洪昌恩; 出资额: 298; 百分比: 74.5%
| 姓名: 洪昌恩; 出资额: 98; 百分比: 49%
姓名: 胡建波; 出资额: 102; 百分比: 51%
| 2010-03-24 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 洪昌恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 洪昌恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 胡建波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 姓名: 洪昌恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 洪昌恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 胡建波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2008-12-10 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 奉化市萧王庙街道滕头村三横; 邮政编码: 315504; 电话: ********;住所所在行政区划:萧王庙街道 | 住所: 奉化市萧王庙镇滕头村三横; 邮政编码: 315504; 电话: ********;住所所在行政区划:萧王庙街道 | 2008-12-10 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 洪昌恩; 出资额: 98; 百分比: 49%
姓名: 胡建波; 出资额: 102; 百分比: 51%
| 姓名: 胡建波; 出资额: 45; 百分比: 22.5%
姓名: 洪昌恩; 出资额: 155; 百分比: 77.5%
| 2008-12-10 |
注册资本(金)变更 | 200 | 50 | 2008-05-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 胡建波; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 45; 百分比: 22.5%
姓名: 洪昌恩; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 155; 百分比: 77.5%
| 姓名: 胡建波; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 洪昌恩; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 45; 百分比: 90%
| 2008-05-23 |
改制变更 | 无 | 无 | 2008-05-23 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 洪昌恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 洪昌恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 胡建波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 姓名: 洪卫民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 洪银玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事
姓名: 洪银玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理
| 2006-08-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 洪昌恩 | 洪银玲 | 2006-08-17 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 一般经营项目:玻璃幕墙安装、石材外墙装饰、室内装修服务。行业代码: 4900 | 经营范围: 玻璃幕墙安装、石材外墙装饰、室内装修服务。行业代码: 4900 | 2006-08-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 胡建波; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 洪昌恩; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 45; 百分比: 90%
| 姓名: 洪卫民; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 洪银玲; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 45; 百分比: 90%
| 2006-08-17 |