佛山禅辉货运有限公司,办公室地址位于陶艺之乡、武术之乡佛山,南堤路22号,我公司主要提供经营广东省各地至香港进出口货物包括鲜活商品汽车运输业务。〓
联系方式
- 公司地址:
- 南堤路22号 -
- 固定电话:
- (0757)2124843 未核实,仅供参考
- 经理:
- 阮仕康
- 邮政编码:
- 528000
- 地区编码:
- 440600
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
佛山禅辉货运有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
香港泰山运输公司 | 180.0万香港元 |
佛山禅辉货运有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法人股东 | 股东发生变更 | - | 2018-09-07 |
高级管理人员备案 | 罗有雄,副董事长,总经理(董事会任命) 邱建中,董事 吴汝根,董事长 | 胡广明,董事 罗有雄,副董事长,总经理(董事会任命) 吴汝根,董事长 | 2018-07-10 |
高级管理人员备案 | 胡广明,董事 罗有雄,副董事长,总经理(董事会任命) 吴汝根,董事长 | 罗有雄,副董事长,总经理(董事会任命) 阮仕康,董事长 吴汝根,董事,副总经理(董事会任命) [退出] | 2016-10-25 |
法定代表人 | 吴汝根 | 阮仕康 | 2016-10-25 |
住所变更 | 3 ,1,440604,1 ,0,6ba12fbe-0100-1000-e000-039ec0a85893 | 440604,1 ,0,a0164015-0102-1000-e000-51de0a060115 | 2014-08-15 |
高级管理人员备案 | 罗有雄,副董事长,总经理(董事会任命) [新增] 阮仕康,董事长 吴汝根,董事,副总经理(董事会任命) [新增] | 程林炳,副总经理,董事 罗善丰,副董事长,总经理 罗英,副总经理,董事 阮仕康,董事长 | 2014-08-15 |
章程备案 | 章程修正案 | - | 2014-08-15 |
股东备案 | 罗有雄,副董事长,总经理(董事会任命); [新增] 阮仕康,董事长; 吴汝根,董事,副总经理(董事会任命) [新增] | 程林炳,副总经理,董事; [退出] 罗善丰,副董事长,总经理; [退出] 罗英,副总经理,董事; [退出] 阮仕康,董事长 | 2014-08-15 |
住所/经营场所 | 佛山市禅城区江湾二路12号三层 | 佛山市南堤路22号 | 2014-08-15 |
经营期限 | 2020-09-06 | 2014-09-06 | 2014-08-15 |
投资总额变更 | 180( + 80% ) | 100 | 2011-04-01 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2011-04-01 |
经营期限变更 | 2014-09-06 | 2008-09-06 | 2008-08-01 |
经营范围变更 | 经营广东省各地至香港进出口货物包括鲜活商品汽车运输业务。 | 承接广东省各地至香港货物汽车运输业务(货车伍辆)。 | 2008-04-02 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2008-04-02 |
注册资本变更 | 180( + 80% ) | 100 | 2008-04-02 |
经营期限变更 | 2008-09-06 | 2005-09-06 | 2005-08-05 |
佛山禅辉货运有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
罗有雄 | 副董事长,总经理(董事会任命) |
胡广明 | 董事 |
吴汝根 | 董事长 |
本页是 [佛山禅辉货运有限公司] 在顺企网佛山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。