中山市润达实业有限公司成立于二00四年三月三十日。
公司自成立以来,坚持立足房地产开发市场,认真奉行“敬天、护地、爱人”的开发理念,坚持“高效、坚韧、敬业、亲和”的企业精神及“诚信”的企业核心价值观。按照具有“润达”品牌特色标准努力推进项目的开发建设。目前公司设有“总经办、工程部、销售部、财务部、行政办、采购部、物业部”等7个职能部门,各部门职责分明,专业水平高,为公司的发展奠定坚定的基础。公司将研究和确定未来的发展策略,顺应政策和市场变化,积极推进区域发展模式,在保持稳健增长的同时,积极引入先进的规划设计理念,倡导新居住文化,开发名优精品工程,并保证项目的经济效益和社会效益。
公司自成立以来,坚持立足房地产开发市场,认真奉行“敬天、护地、爱人”的开发理念,坚持“高效、坚韧、敬业、亲和”的企业精神及“诚信”的企业核心价值观。按照具有“润达”品牌特色标准努力推进项目的开发建设。目前公司设有“总经办、工程部、销售部、财务部、行政办、采购部、物业部”等7个职能部门,各部门职责分明,专业水平高,为公司的发展奠定坚定的基础。公司将研究和确定未来的发展策略,顺应政策和市场变化,积极推进区域发展模式,在保持稳健增长的同时,积极引入先进的规划设计理念,倡导新居住文化,开发名优精品工程,并保证项目的经济效益和社会效益。
联系方式
- 公司地址:
- 民众镇六百六路 -
- 固定电话:
- (0757) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 王常建
- 电子邮件:
- zsrunda@163.com
- 邮政编码:
- 528441
- 地区编码:
- 442000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0760-89986789 |
电子邮箱 | zsrunda@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
中山市润达实业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴小平 | 1225.0万 | |
李宝树 | 1225.0万 | |
黄广汕 | 850.0万 | |
李凌标 | 850.0万 | |
庄焕州 | 850.0万 |
中山市润达实业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 房地产开发经营、投资房地产、房屋租赁、车位出租、管理用房出租、商业营业用房出租、办公楼出租、销售:车位、商品房、商铺。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 投资房地产、投资办实业、商业营业用房出租、办公楼出租。 | 2017-11-02 |
股东备案 | 黄广汕,董事; 李宝树,经理; 李宝树,董事; 李凌标,董事长,董事; 吴小平,董事; [新增] 庄焕州,董事; [新增] 庄铭灏,监事 [新增] | 黄广汕,监事; 李宝树,经理; 李凌标,执行董事 | 2016-07-20 |
营业期限 | - | 2019-03-27 | 2016-07-20 |
营业期限 | 2019-03-27 | 2016-07-20 | |
注册资本(万元) | 5000 | 3000 | 2014-04-03 |
注册资本变更 | 5000( + 66.66667% ) | 3000 | 2014-04-03 |
经营范围变更 | 投资房地产、投资办实业、商业营业用房出租、办公楼出租。 | 投资房地产、投资办实业。 | 2012-12-21 |
住所变更 | 中山市石岐区岐环路9号6卡之二 | 中山市东区体育路8号六卡二层 | 2012-12-21 |
注册资本变更 | 3000( + 50% ) | 2000 | 2011-07-01 |
注册资本变更 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2010-12-31 |
注册资本变更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2010-03-17 |
股东备案 | 黄广汕,监事; 李宝树,经理; 李凌标,执行董事 | 黄广汕,监事; 李宝树,经理; 李凌标,执行董事; 肖健生,其他 [退出] | 2010-03-17 |
股东备案 | 黄广汕,监事; 李宝树,经理; 李凌标,执行董事; 肖健生,其他 [新增] | 黄广汕,监事; 李宝树,经理; 李凌标,执行董事 | 2009-03-23 |
经营期限变更 | 2019-03-27 | 2009-03-27 | 2009-03-23 |
住所变更 | 中山市东区体育路8号六卡二层 | 中山市民众镇六百六路 | 2005-03-28 |
经营范围变更 | 投资房地产、投资办实业。 | 投资办实业、房地产开发。 | 2005-03-28 |
股东备案 | 黄广汕,监事; [新增] 李宝树,经理; [新增] 李凌标,执行董事 [新增] | 林燕梅,其他人员; [退出] 王常建,其他人员 [退出] | 2004-12-08 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2004-12-08 |
法定代表人变更 | 李凌标 | 林燕梅 | 2004-12-08 |
股东备案 | 林燕梅,其他人员; [新增] 王常建,其他人员 | 王常建,其他人员; 肖建生,其他人员 [退出] | 2004-08-31 |
法定代表人变更 | 林燕梅 | 王常建 | 2004-08-31 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2004-08-31 |
中山市润达实业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴小平 | 董事 |
李宝树 | 董事 |
庄焕州 | 董事 |
庄铭灏 | 监事 |
李凌标 | 董事长,董事 |
黄广汕 | 董事 |
李宝树 | 经理 |
中山市润达实业有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
中山市润达实业有限公司与李森商品房预售合同纠纷一审民事判决书 | 2016-12-31 | (2016)粤2071民初14507号 |
中山市润达实业有限公司与邹振活、顾军丽商品房预售合同纠纷一审民事判决书 | 2016-09-22 | (2016)粤2071民初14508号 |
中山市润达实业有限公司与唐海德民间借贷纠纷一审民事裁定书 | 2016-02-01 | (2015)中一法民一初字第4479号 |
中国银行股份有限公司中山分行与李卓有、中山市润达实业有限公司金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 2015-11-26 | (2015)中一法民二初字第1588号 |
本页是 [中山市润达实业有限公司] 在顺企网佛山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。