变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他事项备案 | 91360323MA38DYUH36,江西赣抚建设工程有限公司芦溪县分公司;91361024MABM50B63P,江西赣抚建设工程有限公司崇仁县分公司; | 91360323MA38DYUH36,江西赣抚建设工程有限公司芦溪县分公司; | 2022-05-24 |
投资人(股权)变更 | 投资人:孙定保 ;
投资人:赵中文 ; [新增]
投资人:涂序祖 ; | 投资人:涂序祖 ;
投资人:熊长根 ; [退出]
投资人:孙定保 ; | 2021-12-30 |
其他变更 | 姓名:赵中文,职务:经理;
姓名:涂慧琴,职务:监事;
姓名:赵中文,职务:执行董事; | 姓名:涂慧琴,职务:监事;
姓名:赵中文,职务:执行董事;
姓名:熊长根,职务:经理; | 2021-12-30 |
投资人(股权)变更 | 投资人:孙定保,出资额:2403.2万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2012-10-19;
投资人:赵中文,出资额:1201.6万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2027-12-30; [新增]
投资人:涂序祖,出资额:2403.2万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2027-12-30; | 投资人:涂序祖,出资额:2403.2万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2027-12-30;
投资人:熊长根,出资额:1201.6万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2027-12-30; [退出]
投资人:孙定保,出资额:2403.2万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2012-10-19; | 2021-12-30 |
法定代表人变更 | 赵中文 | 杨国华 | 2021-09-03 |
其他变更 | 姓名:涂慧琴,职务:监事;姓名:赵中文,职务:执行董事;姓名:熊长根,职务:经理; | 姓名:孙志勃,职务:其他人员;姓名:涂慧琴,职务:监事;姓名:杨国华,职务:执行董事;姓名:杨国华,职务:经理; | 2021-09-03 |
经营范围变更 | 许可项目:各类工程建设活动,住宅室内装饰装修,建设工程质量检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:土石方工程施工,园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 房屋建筑总承包(凭许可证经营)、市政公用工程、装潢装饰工程、玻璃幕墙工程、土石方工程、钢结构工程、公路工程、水利水电工程、机电安装工程(特种设备除外)、消防工程、园林绿化工程、环保工程、城市及道路照明工程、体育场地工程、防水工程(凭资质经营)(以上经营项目国家有专项规定的从其规定) | 2021-05-26 |
投资人(股权)变更 | 投资人:涂序祖 ;
投资人:熊长根 ;
投资人:孙定保 ; | 投资人:熊长根 ;
投资人:孙定保 ;
投资人:涂序祖 ; | 2020-09-18 |
投资人(股权)变更 | 投资人:涂序祖,出资额:2403.2( - 42.9548% )万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2027-12-30;
投资人:熊长根,出资额:1201.6( - 42.9548% )万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2027-12-30;
投资人:孙定保,出资额:2403.2( - 42.9548% )万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2012-10-19; | 投资人:熊长根,出资额:2106.4万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2027-12-30;
投资人:孙定保,出资额:4212.8万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2012-10-19;
投资人:涂序祖,出资额:4212.8万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2027-12-30; | 2020-09-18 |
注册资本金变更 | 6008万元( - 42.9548% ) | 10532万元 | 2020-09-18 |
其他事项备案 | 91360121MA38A3N842,江西赣抚建设工程有限公司广福分公司;91360323MA38DYUH36,江西赣抚建设工程有限公司芦溪县分公司; | 91360121MA38A3N842,江西赣抚建设工程有限公司广福分公司; | 2019-03-14 |
其他事项备案 | 91360121MA38A3N842,江西赣抚建设工程有限公司广福分公司; | - | 2018-12-27 |
住所变更 | 江西省南昌市新建区长堎镇长富大道101号 | 江西省抚州市临川区大岗镇政府大道7号 | 2018-06-20 |
投资人(股权)变更 | 投资人:熊长根,出资额:2106.4万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2027-12-30; [新增]
投资人:孙定保,出资额:4212.8万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2012-10-19;
投资人:涂序祖,出资额:4212.8万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2027-12-30; [新增] | 投资人:涂慧琴,出资额:1795.2万人民币,占29.8802%,出资方式:货币,出资时间:2013-03-26; [退出]
投资人:孙定保,出资额:4212.8万人民币,占70.1198%,出资方式:货币,出资时间:2012-10-19; | 2017-11-22 |
注册资本金变更 | 10532万元( + 75.2996% ) | 6008万元 | 2017-11-22 |
投资人(股权)变更 | 投资人:熊长根 ; [新增]
投资人:孙定保 ;
投资人:涂序祖 ; [新增] | 投资人:涂慧琴 ; [退出]
投资人:孙定保 ; | 2017-11-22 |
其他变更 | T | - | 2016-05-04 |
其他变更 | 91361000553504372T | | 2016-05-04 |
其他变更 | 其他人员,孙志勃,;监事,涂慧琴,***;执行董事兼总经理,杨国华,***; | 其他人员,孙志勃,;执行董事兼总经理,熊燕华,; | 2015-07-27 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:杨国华 | 证件号码:******,姓名:熊燕华 | 2015-07-27 |
法定代表人变更 | ,姓名:杨国华 | ,姓名:熊燕华 | 2015-07-27 |
其他变更 | 其他人员,孙志勃,;监事,涂慧琴,;执行董事兼总经理,杨国华,; | 其他人员,孙志勃,;执行董事兼总经理,熊燕华,; | 2015-07-27 |
住所变更 | 江西省抚州市临川区大岗镇政府大道7号 | 江西省抚州市临川区大岗镇人民政府 | 2013-09-10 |
实收资本变更 | 6008( + 199.20319% ) | 2008 | 2013-06-20 |
投资人(股权)变更 | 涂慧琴,出资1795.2( + 199.2% )万,占29.88%,实缴出资1795.2万;
孙定保,出资4212.8( + 199.20455% )万,占70.12%,实缴出资4212.8万; | 孙定保,出资1408万人民币,占70.1195%,实缴出资1408万;
涂慧琴,出资600万,占29.88%,实缴出资600万; | 2013-06-20 |
注册资本(金)变更 | 6008( + 199.20319% ) | 2008 | 2013-06-20 |
经营范围变更 | 一般经营项目:房屋建筑总承包(凭许可证经营)、市政公用工程、装潢装饰工程、玻璃幕墙工程、土石方工程、钢结构工程、公路工程、水利水电工程、机电安装工程(特种设备除外)、消防工程、园林绿化工程、环保工程、城市及道路照明工程、体育场地工程、防水工程(凭资质经营)(以上经营项目国家有专项规定的从其规定); | 一般经营项目:房屋建筑总承包(凭许可证经营)、市政公用工程、装潢装饰工程、玻璃幕墙工程、土石方工程、钢结构工程; | 2013-03-26 |
投资人(股权)变更 | 孙定保,出资1408万人民币,占70.1195%,实缴出资1408万;
涂慧琴,出资600万,占29.88%,实缴出资600万; [新增] | 刘金中,出资420万人民币,占20.9163%,实缴出资420万; [退出]
熊燕华,出资180万人民币,占8.9641%,实缴出资180万; [退出]
孙定保,出资1408万人民币,占70.1195%,实缴出资1408万; | 2013-03-26 |
投资人(股权)变更 | 熊燕华,出资180万人民币,占8.96%,实缴出资180万;
刘金中,出资420万,占20.92%,实缴出资420万;
孙定保,出资1408万,占70.12%,实缴出资1408万; [新增] | 熊燕华,出资180万人民币,占30%,实缴出资180万;
刘金中,出资420万,占70%,实缴出资420万; | 2012-10-22 |
注册资本(金)变更 | 2008( + 234.66667% ) | 600 | 2012-10-22 |
实收资本变更 | 2008( + 234.66667% ) | 600 | 2012-10-22 |
住所变更 | 抚州市临川区大岗镇人民政府 | 吉安市吉州区北门街庐境园46栋1单元502室 | 2012-09-03 |
登记机关变更 | 抚州市工商行政管理局 | 吉安市吉州区工商行政管理局 | 2012-09-03 |
住所变更 | 吉安市吉州区北门街庐境园46栋1单元502室 | 抚州市临川区大岗镇政府大道7号 | 2012-06-28 |
登记机关变更 | 360802; | 360802 | 2012-06-28 |
其他变更 | ,熊燕华,执行董事兼总经理;,刘金中,监事; | ,熊燕华,执行董事兼总经理;,孙志勃,监事; | 2010-12-23 |
投资人(股权)变更 | 熊燕华,出资180( - 40% )万元,占30%;
刘金中,出资420万元,占70%; [新增] | 熊燕华,出资300万元,占50%;
孙志勃,出资300万元,占50%; [退出] | 2010-12-23 |