赣州市翰林文化传媒有限公司,办公室地址位于客家摇篮、世界钨都、稀土王国、风水发源地的赣州市,江西省赣州市信丰县嘉定镇府前路13号,我公司主要提供文化艺术策划;广告设计、制作;企业形象策划;大型活动策划、演出服务;装饰工程、装修工程设计、施工。*
联系方式
- 公司地址:
- 江西省赣州市信丰县嘉定镇府前路13号
- 固定电话:
- 0797-3336088 未核实,仅供参考
- 经理:
- 黄建军
- 电子邮件:
- 281530627@163.com
- 邮政编码:
- 341000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
赣州市翰林文化传媒有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
邹永斌 | 90% | 人民币180.0万元 |
陈永秀 | 10% | 人民币20.0万元 |
赣州市翰林文化传媒有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 投资人:邹永斌,出资额:180( + 80% )万人民币,占90%,出资方式:货币,出资时间:2036-09-02; 投资人:陈永秀,出资额:20万人民币,占10%,出资方式:货币,出资时间:2036-09-02; [新增] | 投资人:郭峻,出资额:100万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2036-09-21; [退出] 投资人:邹永斌,出资额:100万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2036-09-21; | 2018-11-13 |
其他变更 | 姓名:邹永斌,职务:执行董事; 姓名:邹永斌,职务:经理; 姓名:陈永秀,职务:监事; | 姓名:邹永斌,职务:监事; 姓名:郭峻,职务:执行董事; 姓名:郭峻,职务:经理; | 2018-11-13 |
投资人变更 | 投资人:邹永斌 ; 投资人:陈永秀 ; [新增] | 投资人:郭峻 ; [退出] 投资人:邹永斌 ; | 2018-11-13 |
法定代表人变更 | 邹永斌 | 郭峻 | 2018-11-13 |
投资人变更 | 投资人:郭峻,出资额:100( + 1900% )万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-01-09; 投资人:邹永斌,出资额:100( + 1900% )万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-01-09; | 投资人:郭峻,出资额:5万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-01-09; 投资人:邹永斌,出资额:5万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-01-09; | 2016-09-27 |
经营范围变更 | 文化艺术策划;广告设计、制作;企业形象策划;大型活动策划、演出服务;装饰工程、装修工程设计、施工。(从事以上经营项目国家有法律、法规专项规定的从其规定)* * * | 文化艺术策划;广告设计、制作、发布;企业形象策划;大型活动策划、演出服务(从事以上经营项目国家有法律、法规专项规定的从其规定)* * * | 2016-09-27 |
投资人变更 | 投资人:郭峻 ; 投资人:邹永斌 ; | 投资人:郭峻 ; 投资人:邹永斌 ; | 2016-09-27 |
注册资本变更 | 200万元( + 1900% ) | 10万元 | 2016-09-27 |
注册资本(金)变更 | 200万元 | 10万元 | 2016-09-27 |
投资人(股权)变更 | 投资人:郭峻 ;投资人:邹永斌 ; | 投资人:郭峻 ;投资人:邹永斌 ; | 2016-09-27 |
其他变更 | 姓名:邹永斌,职务:监事;姓名:郭峻,职务:执行董事兼总经理; | 姓名:黄建军,职务:执行董事兼总经理;姓名:温春黎,职务:监事; | 2016-09-06 |
投资人(股权)变更 | 投资人:郭峻 ;投资人:邹永斌 ; | 投资人:温春黎 ;投资人:黄建军 ; | 2016-09-06 |
其他变更 | 91360722060755675J | 注册号:360722210009601 | 2016-09-06 |
91360722060755675J | 注册号:360722210009601 | 2016-09-06 | |
投资人变更 | 投资人:郭峻,出资额:5万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-01-09; [新增] 投资人:邹永斌,出资额:5万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-01-09; [新增] | 投资人:温春黎,出资额:4.5万人民币,占45%,出资方式:货币,出资时间:2013-01-09; [退出] 投资人:黄建军,出资额:5.5万人民币,占55%,出资方式:货币,出资时间:2013-01-09; [退出] | 2016-09-06 |
其他变更 | *****J | 注册号:***** | 2016-09-06 |
投资人变更 | 投资人:郭峻 ; [新增] 投资人:邹永斌 ; [新增] | 投资人:温春黎 ; [退出] 投资人:黄建军 ; [退出] | 2016-09-06 |
其他变更 | 姓名:邹永斌,职务:监事; 姓名:郭峻,职务:执行董事兼总经理; | 姓名:黄建军,职务:执行董事兼总经理; 姓名:温春黎,职务:监事; | 2016-09-06 |
法定代表人变更 | 郭峻 | 黄建军 | 2016-09-06 |
赣州市翰林文化传媒有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
邹永斌 | 监事 |
郭峻 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [赣州市翰林文化传媒有限公司] 在顺企网赣州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。