欢迎来到赣州禹天商贸有限公司,自2014年06月10日成立以来,已经发展成为一个拥有员工的大家庭。我们坐落于赣州这个充满活力和机遇的城市。客家摇篮、世界钨都、稀土王国、风水发源地的赣州市作为我们的总部所在地,我们的公司定位于服装内衣公司,商贸是我们的强项 。
禹天商贸以50(万元)注册资本为基础,凭借着曾令斌法人代表的领导力,成功走过10年的发展历程。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
赣州禹天商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
蓝裕珉 | 100% | 人民币50万元 |
赣州禹天商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 投资人:蓝裕珉 ; [新增] | 投资人:吉同忠 ; [退出] | 2020-10-29 |
其他变更 | 姓名:蓝裕珉,职务:执行董事; 姓名:蓝裕珉,职务:经理; 姓名:方桂香,职务:监事; | 姓名:吉同忠,职务:执行董事; 姓名:方桂香,职务:监事; 姓名:吉同忠,职务:经理; | 2020-10-29 |
投资人变更 | 投资人:蓝裕珉,出资额:50万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-30; [新增] | 投资人:吉同忠,出资额:50万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-30; [退出] | 2020-10-29 |
法定代表人变更 | 蓝裕珉 | 吉同忠 | 2020-10-29 |
投资人变更 | 投资人:吉同忠,出资额:50万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-30; [新增] | 投资人:蔡芬,出资额:50万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-30; [退出] | 2020-05-29 |
其他变更 | 姓名:吉同忠,职务:执行董事; 姓名:方桂香,职务:监事; 姓名:吉同忠,职务:经理; | 姓名:吉同忠,职务:监事; 姓名:蔡芬,职务:执行董事; 姓名:蔡芬,职务:经理; | 2020-05-29 |
投资人变更 | 投资人:吉同忠 ; [新增] | 投资人:蔡芬 ; [退出] | 2020-05-29 |
法定代表人变更 | 吉同忠 | 蔡芬 | 2020-05-29 |
住所变更 | 江西省赣州市上犹县东山镇登龙路76号江景嘉苑2号楼07号店面 | 江西省赣州市上犹县东山镇文兴路55号门面 | 2020-05-29 |
投资人变更 | 投资人:蔡芬,出资额:50万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-30; [新增] | 投资人:曾令斌,出资额:50万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-30; [退出] | 2018-12-11 |
其他变更 | 姓名:吉同忠,职务:监事; 姓名:蔡芬,职务:执行董事; 姓名:蔡芬,职务:经理; | 姓名:赖日辉,职务:监事; 姓名:曾令斌,职务:执行董事; 姓名:曾令斌,职务:经理; | 2018-12-11 |
投资人变更 | 投资人:蔡芬 ; [新增] | 投资人:曾令斌 ; [退出] | 2018-12-11 |
法定代表人变更 | 蔡芬 | 曾令斌 | 2018-12-11 |
投资人变更 | 投资人:曾令斌,出资额:50万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-30; [新增] | 投资人:刘雨晴,出资额:50万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-30; [退出] | 2016-02-23 |
其他变更 | 姓名:曾令斌,职务:执行董事兼总经理; 姓名:赖日辉,职务:监事; | 姓名:刘雨晴,职务:董事长; 姓名:赖日辉,职务:监事; | 2016-02-23 |
投资人变更 | 投资人:曾令斌 ; [新增] | 投资人:刘雨晴 ; [退出] | 2016-02-23 |
法定代表人变更 | 曾令斌 | 刘雨晴 | 2016-02-23 |
本页是 [赣州禹天商贸有限公司] 在顺企网赣州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。