变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事备案 | 职务:执行董事,姓名:曹梅秀,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
职务:经理,姓名:曹文伟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
职务:监事,姓名:陈玉美,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增] | 职务:执行董事,姓名:曹梅秀,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
职务:监事,姓名:罗宗洁,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]
职务:执行董事,姓名:曹梅秀,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
职务:经理,姓名:曹文伟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2022-02-28 |
投资人变更 | 投资人:陈舒琳 ; [新增]
投资人:曹梅秀 ; | 投资人:曹梅秀 ;
投资人:夏茂洲 ; [退出] | 2021-06-15 |
投资人变更 | 投资人:陈舒琳,出资额:1200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-05; [新增]
投资人:曹梅秀,出资额:1800万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-05; | 投资人:曹梅秀,出资额:1800万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-05;
投资人:夏茂洲,出资额:1200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-05; [退出] | 2021-06-15 |
法定代表人变更 | 曹文伟 | 夏茂洲 | 2021-04-30 |
其他变更 | 姓名:曹梅秀,职务:执行董事;
姓名:罗宗洁,职务:监事;
姓名:曹文伟,职务:经理; | 姓名:夏茂洲,职务:经理;
姓名:曹梅秀,职务:执行董事;
姓名:罗宗洁,职务:监事; | 2021-04-30 |
投资人变更 | 投资人:曹梅秀,出资额:1800万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-05;
投资人:夏茂洲,出资额:1200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-05; [新增] | 投资人:曹梅秀,出资额:1800万,占60%,出资方式:货币,出资时间:;
投资人:凌振辉,出资额:1200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:; [退出] | 2018-02-11 |
其他变更 | 姓名:夏茂洲,职务:经理;
姓名:曹梅秀,职务:执行董事;
姓名:罗宗洁,职务:监事; | 姓名:凌振辉,职务:经理;
姓名:罗宗洁,职务:监事;
姓名:曹梅秀,职务:执行董事; | 2018-02-11 |
法定代表人变更 | 夏茂洲 | 凌振辉 | 2018-02-11 |
投资人变更 | 投资人:曹梅秀 ;
投资人:夏茂洲 ; [新增] | 投资人:曹梅秀 ;
投资人:凌振辉 ; [退出] | 2018-02-11 |
其他变更 | *****8XG | 注册号:***** | 2016-01-21 |
经营范围变更 | 节能玻璃及玻璃制品的生产与销售,以及与节能玻璃及玻璃制品相关的贸易业务;铝合金门窗制作安装的生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**** | 节能玻璃制品的生产与销售,以及与节能玻璃相关的贸易业务;铝合金门窗制作的生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-01-21 |
其他变更 | 9136070231462908XG | 注册号:360702210066643 | 2016-01-21 |
| 9136070231462908XG | 注册号:360702210066643 | 2016-01-21 |