变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 许可项目:饮料生产;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 矿泉水桶(瓶)装水生产、销售、饮用水桶(瓶)装水生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-12-14 |
章程备案 | - | 无 | 2021-12-14 |
法定代表人变更 | 石万平 | 孙泽宗 | 2021-01-29 |
章程备案 | 2021-01-22新章程 | 无 | 2021-01-29 |
经营范围变更 | 矿泉水桶(瓶)装水生产、销售、饮用水小桶(瓶)装水生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产、销售矿泉水。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-06-11 |
注册资本变更 | 315.500000万人民币( + 173.16017% ) | 115.5万人民币 | 2017-09-19 |
投资人变更 | 剑阁县瑞峰投资发展有限公司 出资 244.9万人民币; [新增]
孙泽宗 出资 5.25万人民币;
杨春和 出资 3.75万人民币;
傅秀蓉 出资 2.25万人民币;
魏光军 出资 2.25万人民币;
李树昭 出资 3.75万人民币;
巨远兴 出资 3.25万人民币;
母仔海 出资 2.25万人民币;
石万平 出资 3万人民币;
张莉 出资 3万人民币;
何绍益 出资 2.25万人民币;
任莉芳 出资 3万人民币;
蒲秋英 出资 1.5万人民币;
雷洪 出资 1.5万人民币;
孙秀琼 出资 1.5万人民币;
杨会明 出资 1.5万人民币;
王琼 出资 3万人民币;
张大明 出资 1.5万人民币;
赵利华 出资 1.5万人民币;
白若伟 出资 3万人民币;
岳强 出资 1.5万人民币;
刘明建 出资 1.5万人民币;
鲜义文 出资 1.5万人民币;
孙仲飞 出资 2.25万人民币;
岳秀清 出资 3万人民币;
张才成 出资 1.5万人民币;
范清荣 出资 2.25万人民币;
傅玉碧 出资 1.5万人民币;
王涛 出资 1.5万人民币;
蔡运清 出资 0.75万人民币;
郑国勇 出资 1万人民币;
蒲泉音 出资 3.35万人民币; | 剑阁县兴粮粮油购销经营管理有限公司 出资 44.9万人民币; [退出]
孙泽宗 出资 5.25万人民币;
杨春和 出资 3.75万人民币;
傅秀蓉 出资 2.25万人民币;
魏光军 出资 2.25万人民币;
李树昭 出资 3.75万人民币;
巨远兴 出资 3.25万人民币;
母仔海 出资 2.25万人民币;
石万平 出资 3万人民币;
张莉 出资 3万人民币;
何绍益 出资 2.25万人民币;
任莉芳 出资 3万人民币;
蒲秋英 出资 1.5万人民币;
雷洪 出资 1.5万人民币;
孙秀琼 出资 1.5万人民币;
杨会明 出资 1.5万人民币;
王琼 出资 3万人民币;
张大明 出资 1.5万人民币;
赵利华 出资 1.5万人民币;
白若伟 出资 3万人民币;
岳强 出资 1.5万人民币;
刘明建 出资 1.5万人民币;
鲜义文 出资 1.5万人民币;
孙仲飞 出资 2.25万人民币;
岳秀清 出资 3万人民币;
张才成 出资 1.5万人民币;
范清荣 出资 2.25万人民币;
傅玉碧 出资 1.5万人民币;
王涛 出资 1.5万人民币;
蔡运清 出资 0.75万人民币;
郑国勇 出资 1万人民币;
蒲泉音 出资 3.35万人民币; | 2017-09-19 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 剑阁县瑞峰投资发展有限公司; [新增]
孙泽宗;
杨春和;
傅秀蓉;
魏光军;
李树昭;
巨远兴;
母仔海;
石万平;
张莉;
何绍益;
任莉芳;
蒲秋英;
雷洪;
孙秀琼;
杨会明;
王琼;
张大明;
赵利华;
白若伟;
岳强;
刘明建;
鲜义文;
孙仲飞;
岳秀清;
张才成;
范清荣;
傅玉碧;
王涛;
蔡运清;
郑国勇;
蒲泉音; | 剑阁县兴粮粮油购销经营管理有限公司; [退出]
孙泽宗;
杨春和;
傅秀蓉;
魏光军;
李树昭;
巨远兴;
母仔海;
石万平;
张莉;
何绍益;
任莉芳;
蒲秋英;
雷洪;
孙秀琼;
杨会明;
王琼;
张大明;
赵利华;
白若伟;
岳强;
刘明建;
鲜义文;
孙仲飞;
岳秀清;
张才成;
范清荣;
傅玉碧;
王涛;
蔡运清;
郑国勇;
蒲泉音; | 2017-09-19 |
高级管理人员备案 | 巨远兴
李树昭
杨春和 | 巨远兴
杨春和
李树昭 | 2017-07-13 |
高级管理人员备案 | 石万平 [新增]
王琼
孙泽宗 | 孙泽宗
王琼 | 2017-07-13 |
监事备案 | 巨远兴
李树昭
杨春和 | 巨远兴
杨春和
李树昭 | 2017-07-13 |
董事备案 | 石万平 [新增]
王琼
孙泽宗 | 孙泽宗
王琼 | 2017-07-13 |
注册资本变更 | 115.500000万人民币( - 2.11864% ) | 118万人民币 | 2017-07-13 |
投资人变更 | 剑阁县兴粮粮油购销经营管理有限公司 出资 44.9万人民币; [新增]
孙泽宗 出资 5.25万人民币;
杨春和 出资 3.75万人民币; [新增]
傅秀蓉 出资 2.25万人民币;
魏光军 出资 2.25万人民币;
李树昭 出资 3.75万人民币;
巨远兴 出资 3.25( - 389524% )万人民币;
母仔海 出资 2.25万人民币;
石万平 出资 3万人民币;
张莉 出资 3万人民币;
何绍益 出资 2.25万人民币;
任莉芳 出资 3万人民币;
蒲秋英 出资 1.5万人民币;
雷洪 出资 1.5万人民币;
孙秀琼 出资 1.5万人民币;
杨会明 出资 1.5万人民币;
王琼 出资 3万人民币;
张大明 出资 1.5万人民币;
赵利华 出资 1.5万人民币;
白若伟 出资 3万人民币;
岳强 出资 1.5万人民币;
刘明建 出资 1.5万人民币;
鲜义文 出资 1.5万人民币;
孙仲飞 出资 2.25万人民币;
岳秀清 出资 3万人民币;
张才成 出资 1.5万人民币;
范清荣 出资 2.25万人民币;
傅玉碧 出资 1.5万人民币;
王涛 出资 1.5万人民币;
蔡运清 出资 0.75万人民币;
郑国勇 出资 1万人民币;
蒲泉音 出资 3.35万人民币; | 剑阁县剑门区粮食收储站 出资 44.9万人民币; [退出]
邹强 出资 0.5万人民币; [退出]
孙泽宗 出资 5.25万人民币;
杨开友 出资 3.75万人民币; [退出]
傅秀蓉 出资 2.25万人民币;
魏光军 出资 2.25万人民币;
李树昭 出资 3.75万人民币;
巨远兴 出资 5.25万人民币;
母仔海 出资 2.25万人民币;
石万平 出资 3万人民币;
张莉 出资 3万人民币;
何绍益 出资 2.25万人民币;
任莉芳 出资 3万人民币;
蒲秋英 出资 1.5万人民币;
雷洪 出资 1.5万人民币;
孙秀琼 出资 1.5万人民币;
杨会明 出资 1.5万人民币;
王琼 出资 3万人民币;
张大明 出资 1.5万人民币;
赵利华 出资 1.5万人民币;
白若伟 出资 3万人民币;
岳强 出资 1.5万人民币;
刘明建 出资 1.5万人民币;
鲜义文 出资 1.5万人民币;
孙仲飞 出资 2.25万人民币;
岳秀清 出资 3万人民币;
张才成 出资 1.5万人民币;
范清荣 出资 2.25万人民币;
傅玉碧 出资 1.5万人民币;
王涛 出资 1.5万人民币;
蔡运清 出资 0.75万人民币;
郑国勇 出资 1万人民币;
蒲泉音 出资 3.35万人民币; | 2017-07-13 |
联络员备案 | 郑国勇 ***** 备案手机:***** (网上办理) | 杨会明 ***** 备案手机:***** | 2017-04-17 |
联络员备案 | 郑国勇 ***** 备案手机:****** (网上办理) | 杨会明 ***** 备案手机:****** | 2017-04-17 |
财务负责人备案 | 姓名:孙泽东;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:*****;移动电话:******;联系电话:******;电子邮件:******@QQ.COM; | 姓名:;证件类型:;证件号码:;移动电话:;联系电话:;电子邮件:; | 2015-11-25 |
联络人员备案 | 姓名:杨会明;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:*****;联络人联系电话:******;联络人移动电话:******;联络人电子邮件:*****; | 姓名:杨会明;证件类型:;证件号码:*****;联络人联系电话:******;联络人移动电话:******;联络人电子邮件:; | 2015-11-25 |
联络人员备案 | 姓名:杨会明;
证件类型:中华人民共和国居民身份证;
证件号码:*****;
联络人联系电话:*****;
联络人移动电话:*****;
联络人电子邮件:*****; | 姓名:杨会明;
证件类型:;
证件号码:*****;
联络人联系电话:*****;
联络人移动电话:*****;
联络人电子邮件:; | 2015-11-25 |
财务负责人备案 | 姓名:孙泽东;
证件类型:中华人民共和国居民身份证;
证件号码:*****;
移动电话:*****;
联系电话:*****;
电子邮件:*****; | 姓名:;
证件类型:;
证件号码:;
移动电话:;
联系电话:;
电子邮件:; | 2015-11-25 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 投资方名称: 岳强; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所: ; 证件号码: *** [新增] | 投资方名称: 鲜义文; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所: ; 证件号码: ***** [退出] | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 郑国勇; 出资额: 1万元; 占百分比: .85%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 蒲秋英; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 蒲泉音; 出资额: 3.35万元; 占百分比: 2.84%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 任莉芳; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 巨远兴; 出资额: 5.25( + 50% )万元; 占百分比: 4.45%; 住所:***** | 投资方名称: 巨远兴; 出资额: 3.5万元; 占百分比: 3.73%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 蔡运清; 出资额: .75( + 1400% )万元; 占百分比: .64%; 住所:***** | 投资方名称: 蔡运清; 出资额: .5万元; 占百分比: .53%; 住所:***** | 2008-12-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 杨春和;
证件号码: *****;
性别: 男;
职务: | 姓名: 王琼;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 岳强; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 鲜义文; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 张大明; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 杨会明; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 李树昭;
证件号码: *****;
性别: 男;
职务: | 姓名: 白若伟;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 刘明建; 出资额: 1.5( + 50% )万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** | 投资方名称: 刘明建; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 邹强; 出资额:0.52 万元; 占百分比: %; 住所:***** [新增] | *** | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 蒲秋英; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 雷洪; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 傅秀蓉; 出资额: 2.25( + 50% )万元; 占百分比: 1.91%; 住所:***** | 投资方名称: 傅秀蓉; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 魏光军; 出资额: 2.25( + 50% )万元; 占百分比: 1.91%; 住所:***** | 投资方名称: 魏光军; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 石万平; 出资额: 3( + 50% )万元; 占百分比: 2.54%; 住所:***** | 投资方名称: 石万平; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 任莉芳; 出资额: 3万元; 占百分比: 2.54%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 张莉; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 张莉; 出资额: 3万元; 占百分比: 2.54%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 范清荣; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 白若伟; 出资额: 3( + 50% )万元; 占百分比: 2.54%; 住所:***** | 投资方名称: 白若伟; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 杨开友; 出资额: 3.75( + 50% )万元; 占百分比: 3.18%; 住所:***** | 投资方名称: 杨开友; 出资额: 2.5万元; 占百分比: 2.66%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 母仔海; 出资额: 2.25( + 50% )万元; 占百分比: 1.91%; 住所:***** | 投资方名称: 母仔海; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 傅玉碧; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 杜长寿; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 赵利华; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 张大明; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 石万平;
证件号码: *****;
性别: 男;
职务: | 姓名: 巨远兴;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2008-12-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 王琼;
证件号码: *****;
性别: 女;
职务: | 姓名: 孙泽宗;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 鲜义文; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 张才成; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 张才成; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 王涛; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
注册资本变更 | 118( + 25.6656% ) | 93.9 | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 王涛; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 傅玉碧; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 孙泽宗;
证件号码: *****;
性别: 男;
职务: | 姓名: 李树昭;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 岳秀清; 出资额: 3( + 50% )万元; 占百分比: 2.54%; 住所:***** | 投资方名称: 岳秀清; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** | 2008-12-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 石万平;
证件号码: *****;
性别: 男;
职务: | 姓名: 雷洪;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 孙泽宗; 出资额: 5.25( + 50% )万元; 占百分比: 4.45%; 住所:***** | 投资方名称: 孙泽宗; 出资额: 3.5万元; 占百分比: 3.73%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 孙仲飞; 出资额: 2.25万元; 占百分比: 1.91%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 何绍益; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 剑阁县剑门区粮食收储站; 出资额: 44.9万元; 占百分比: 385%; 住所:***** | 投资方名称: 剑阁县剑门区粮食收储站; 出资额: 44.9万元; 占百分比: 76.89%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 李树昭; 出资额: 3.75( + 50% )万元; 占百分比: 3.18%; 住所:***** | 投资方名称: 李树昭; 出资额: 2.5万元; 占百分比: 2.66%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 孙秀琼; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 赵利华; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 杨会明; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 岳强; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 王琼; 出资额: 3( + 50% )万元; 占百分比: 2.54%; 住所:***** | 投资方名称: 王琼; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 何绍益; 出资额: 2.25万元; 占百分比: 1.91%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 蒲泉音; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 雷洪; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 孙秀琼; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
投资人变更 | 投资方名称: 范清荣; 出资额: 2.25万元; 占百分比: 1.91%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 孙仲飞; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** [退出] | 2008-12-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 巨远兴;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 姓名: 白若伟;
证件号码: *****;
性别: 男;
职务: | 2008-12-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 巨远兴; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 白若伟; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 范清荣; 出资额: 2.25万元; 占百分比: 1.91%; 住所:***** | 投资方名称: 孙仲飞; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 雷洪; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** | 投资方名称: 孙秀琼; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 何绍益; 出资额: 2.25万元; 占百分比: 1.91%; 住所:***** | 投资方名称: 蒲泉音; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 王琼; 出资额: 3万元; 占百分比: 2.54%; 住所:***** | 投资方名称: 王琼; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 杨会明; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** | 投资方名称: 岳强; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 孙秀琼; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** | 投资方名称: 赵利华; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 李树昭; 出资额: 3.75万元; 占百分比: 3.18%; 住所:***** | 投资方名称: 李树昭; 出资额: 2.5万元; 占百分比: 2.66%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 剑阁县剑门区粮食收储站; 出资额: 44.9万元; 占百分比: 385%; 住所:***** | 投资方名称: 剑阁县剑门区粮食收储站; 出资额: 44.9万元; 占百分比: 76.89%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 孙仲飞; 出资额: 2.25万元; 占百分比: 1.91%; 住所:***** | 投资方名称: 何绍益; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 孙泽宗; 出资额: 5.25万元; 占百分比: 4.45%; 住所:***** | 投资方名称: 孙泽宗; 出资额: 3.5万元; 占百分比: 3.73%; 住所:***** | 2008-12-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 石万平; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: | 姓名: 雷洪; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 岳秀清; 出资额: 3万元; 占百分比: 2.54%; 住所:***** | 投资方名称: 岳秀清; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** | 2008-12-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 孙泽宗; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: | 姓名: 李树昭; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 王涛; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** | 投资方名称: 傅玉碧; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 2008-12-23 |
注册资本(金)变更 | 118 | 93.9 | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 张才成; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** | 投资方名称: 王涛; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 鲜义文; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** | 投资方名称: 张才成; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 2008-12-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 王琼; 证件号码: *****; 性别: 女; 职务: | 姓名: 孙泽宗; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2008-12-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 石万平; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: | 姓名: 巨远兴; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 赵利华; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** | 投资方名称: 张大明; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 傅玉碧; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** | 投资方名称: 杜长寿; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 母仔海; 出资额: 2.25万元; 占百分比: 1.91%; 住所:***** | 投资方名称: 母仔海; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 杨开友; 出资额: 3.75万元; 占百分比: 3.18%; 住所:***** | 投资方名称: 杨开友; 出资额: 2.5万元; 占百分比: 2.66%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 白若伟; 出资额: 3万元; 占百分比: 2.54%; 住所:***** | 投资方名称: 白若伟; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 张莉; 出资额: 3万元; 占百分比: 2.54%; 住所:***** | 投资方名称: 范清荣; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 任莉芳; 出资额: 3万元; 占百分比: 2.54%; 住所:***** | 投资方名称: 张莉; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 石万平; 出资额: 3万元; 占百分比: 2.54%; 住所:***** | 投资方名称: 石万平; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 魏光军; 出资额: 2.25万元; 占百分比: 1.91%; 住所:***** | 投资方名称: 魏光军; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 傅秀蓉; 出资额: 2.25万元; 占百分比: 1.91%; 住所:***** | 投资方名称: 傅秀蓉; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 蒲秋英; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** | 投资方名称: 雷洪; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 邹强; 出资额:0.52 万元; 占百分比: %; 住所:***** | *** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 刘明建; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** | 投资方名称: 刘明建; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 2008-12-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 李树昭; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: | 姓名: 白若伟; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 张大明; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** | 投资方名称: 杨会明; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 岳强; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.27%; 住所:***** | 投资方名称: 鲜义文; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 2008-12-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 杨春和; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: | 姓名: 王琼; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 蔡运清; 出资额: .75万元; 占百分比: .64%; 住所:***** | 投资方名称: 蔡运清; 出资额: .5万元; 占百分比: .53%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 巨远兴; 出资额: 5.25万元; 占百分比: 4.45%; 住所:***** | 投资方名称: 巨远兴; 出资额: 3.5万元; 占百分比: 3.73%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 蒲泉音; 出资额: 3.35万元; 占百分比: 2.84%; 住所:***** | 投资方名称: 任莉芳; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** | 2008-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 郑国勇; 出资额: 1万元; 占百分比: .85%; 住所:***** | 投资方名称: 蒲秋英; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 2008-12-23 |
法定代表人变更 | 姓名: 白若伟; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: | 姓名: 白若伟; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 石万平; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** | 投资方名称: 罗太松; 出资额: 2万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 孙泽宗; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 王琼; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 鲜义文; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 投资方名称: 孙秀琼; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 魏光军; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** | 投资方名称: 任莉芳; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 傅秀蓉; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** | 投资方名称: 雷洪; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 雷洪; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 李树昭; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 蔡运清; 出资额: .5万元; 占百分比: .53%; 住所:***** | 投资方名称: 蒲翠芳; 出资额: .5万元; 占百分比: .87%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 王涛; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 投资方名称: 赵莉华; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 孙仲飞; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** | 投资方名称: 孙泽宗; 出资额: 1万元; 占百分比: 1.71%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 杨会明; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 投资方名称: 何绍益; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 赵莉华; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 投资方名称: 魏光军; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 蒲翠芳; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** | 投资方名称: 巨远兴; 出资额: 1万元; 占百分比: 1.71%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 雷洪; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 投资方名称: 李树昭; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
注册资本(金)变更 | 93.9 | 58.4 | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 母仔海; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** | 投资方名称: 张莉; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 刘明建; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 投资方名称: 杨会明; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 张大明; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 投资方名称: 石万平; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 孙秀琼; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 投资方名称: 母仔海; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 范请荣; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** | 投资方名称: 剑阁县剑门区粮食收储站; 出资额: 44.9万元; 占百分比: 76.89%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 岳强; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 投资方名称: 蒲秋英; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 张才成; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 投资方名称: 白若伟; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 巨远兴;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 姓名: 雷洪;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 杜长寿; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 王琼; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 何绍益; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 杨开友; 出资额: 1万元; 占百分比: 1.71%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 白若伟;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 姓名: 巨远兴;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2007-04-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 李树昭;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 姓名: 孙泽宗;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 傅玉碧; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 张大明; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 蒲秋英; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 付秀蓉; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 张才成; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 白若伟; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 岳强; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 蒲秋英; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 范请荣; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 剑阁县剑门区粮食收储站; 出资额: 44.9万元; 占百分比: 76.89%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 孙秀琼; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 母仔海; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 张大明; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 石万平; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 刘明建; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 杨会明; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 母仔海; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 张莉; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
注册资本变更 | 93.9( + 60.78767% ) | 58.4 | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 雷洪; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 李树昭; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 蒲翠芳; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 巨远兴; 出资额: 1万元; 占百分比: 1.71%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 赵莉华; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 魏光军; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 杨会明; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 何绍益; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 孙仲飞; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 孙泽宗; 出资额: 1万元; 占百分比: 1.71%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 王涛; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 赵莉华; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 蔡运清; 出资额: .5万元; 占百分比: .53%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 蒲翠芳; 出资额: .5万元; 占百分比: .87%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 雷洪;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 姓名: 李树昭;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 傅秀蓉; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 雷洪; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 魏光军; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 任莉芳; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 鲜义文; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 孙秀琼; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 孙泽宗;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 姓名: 王琼;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2007-04-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 石万平; 出资额: 2万元; 占百分比: 2.13%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 罗太松; 出资额: 2万元; 占百分比: .86%; 住所:***** [退出] | 2007-04-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 白若伟;
证件号码: *****;
性别: 男;
职务: | 姓名: 白若伟;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 蒲秋英; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 投资方名称: 付秀蓉; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 傅玉碧; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 投资方名称: 张大明; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 李树昭; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 孙泽宗; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2007-04-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 白若伟; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 巨远兴; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 何绍益; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 1.6%; 住所:***** | 投资方名称: 杨开友; 出资额: 1万元; 占百分比: 1.71%; 住所:***** | 2007-04-06 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 杜长寿; 出资额: 1万元; 占百分比: 17%; 住所:***** | 投资方名称: 王琼; 出资额: .5万元; 占百分比: .86%; 住所:***** | 2007-04-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 巨远兴; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 雷洪; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2007-04-06 |
法定代表人变更 | 姓名: 李树昭; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 李树昭; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2006-07-03 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 蒲翠芳; 出资额: .5万元; 占百分比: .87%; 住所:***** | 投资方名称: 管华宗等49人; 出资额: 5万元; 占百分比: 8.56%; 住所:***** | 2006-07-03 |
法定代表人变更 | 姓名: 王琼; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 孙泽宗; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2006-07-03 |
法定代表人变更 | 姓名: 白若伟; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 白若伟; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2006-07-03 |
法定代表人变更 | 姓名: 雷洪; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 李树昭; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2006-07-03 |
法定代表人变更 | 姓名: 孙泽宗; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 蒲星荣; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2006-07-03 |
法定代表人变更 | 姓名: 巨远兴; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 白若伟; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2006-07-03 |
法定代表人变更 | 姓名: 巨远兴;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 姓名: 白若伟;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2006-07-03 |
法定代表人变更 | 姓名: 孙泽宗;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 姓名: 蒲星荣;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2006-07-03 |
法定代表人变更 | 姓名: 雷洪;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 姓名: 李树昭;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2006-07-03 |
法定代表人变更 | 姓名: 白若伟;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 姓名: 白若伟;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2006-07-03 |
法定代表人变更 | 姓名: 王琼;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 姓名: 孙泽宗;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2006-07-03 |
投资人变更 | 投资方名称: 蒲翠芳; 出资额: .5万元; 占百分比: .87%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 管华宗等49人; 出资额: 5万元; 占百分比: 8.56%; 住所:***** [退出] | 2006-07-03 |
法定代表人变更 | 姓名: 李树昭;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 姓名: 李树昭;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2006-07-03 |