变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 广州市海珠区琶洲大道东8号1004房自编B006(仅限办公) | 广州市越秀区中山五路219号第5层及第7层(部位8708) | 2021-01-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-01-12 |
法定代表人变更 | 郑秋敏 | 黄 | 2020-11-12 |
董事备案 | 郑秋敏 [新增] | 黄 | 2020-11-12 |
经理备案 | 郑秋敏 [新增] | 黄 | 2020-11-12 |
股东变更 | 郑秋敏 [新增] | 罗卓鸿 [退出]
黄 | 2020-11-12 |
工商登记联络员备案 | 郑秋敏 | - | 2020-11-12 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-11-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-11-12 |
股东变更 | 黄㧐,001,*****2,货币,70,70,0, , ;
罗卓鸿,001,*****1,货币,30,30,0, , ; | 黄㧐,001, ,,0,0,0, , ;
罗卓鸿,001, ,,0,0,0, , ; | 2017-11-16 |
住所变更 | 广州市越秀区中山五路219号第5层及第7层(部位8708) | 广州市越秀区先烈中路81号大院75号1501房(仅限办公使用) | 2017-11-16 |
财务负责人 | 黄㧐 | 财务负责人(变更前) | 2017-11-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-03-13 |
具体经营项目申报 | 室内装饰、装修;室内装饰设计服务;园林绿化工程服务;土石方工程服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 室内装饰设计工程、园林绿化工程、土石方工程;批发和零售贸易。 | 2015-03-13 |
经理备案 | 黄,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
罗卓鸿,监事,选举, [新增] | 陈奇深,监事,选举, [退出]
伍朝晖,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-03-12 |
监事备案 | 黄,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
罗卓鸿,监事,选举, [新增] | 陈奇深,监事,选举, [退出]
伍朝晖,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-03-12 |
组织机构备案 | 黄,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
罗卓鸿,监事,选举, [新增] | 陈奇深,监事,选举, [退出]
伍朝晖,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-03-12 |
董事备案 | 黄㧐,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
罗卓鸿,监事,选举, [新增] | 陈奇深,监事,选举, [退出]
伍朝晖,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-03-12 |
法定代表人变更 | 黄 | 伍朝晖 | 2015-03-12 |