变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经理备案 | 曾舜清 [新增] | 陈志行 [退出] | 2021-12-02 |
法定代表人变更 | 曾舜清 | 陈志行 | 2021-12-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-12-02 |
住所变更 | 广州市白云区白云湖街石沙公路88号石井国际大厦1号楼13层1301室 | 广州市荔湾区西华路134号9号楼706房(仅作写字楼功能用) | 2021-03-02 |
具体经营项目申报 | 国内船舶代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;商务代理代办服务;内河船员事务代理代办服务;国际船舶代理;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;从事国际集装箱船、普通货船运输;集装箱租赁服务;铁路运输辅助活动;运输货物打包服务;装卸搬运;信息技术咨询服务;软件开发;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);保税仓库经营;出口监管仓库经营;出入境检疫处理;检验检测服务;进出口商品检验鉴定;报关业务;公共铁路运输;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;进出口代理 | 代理记账服务;国际货运代理;工商咨询服务;企业财务咨询服务;工商登记代理服务;企业管理咨询服务;水上货物运输代理;航运经纪;货物检验代理服务;货物报关代理服务;装卸搬运;集装箱租赁服务;交通运输咨询服务;贸易代理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);软件开发;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;科技信息咨询服务;数据处理和存储服务;软件批发; | 2021-03-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-03-02 |
股东变更 | 陈志行
林灿恩
曾舜清 [新增] | 陈志行
林灿恩 | 2021-03-02 |
财务负责人 | 陈志行 | 财务负责人(变更前) | 2017-01-04 |
具体经营项目申报 | 国际货运代理;工商咨询服务;企业财务咨询服务;工商登记代理服务;企业管理咨询服务;水上货物运输代理;航运经纪;货物检验代理服务;货物报关代理服务;装卸搬运;集装箱租赁服务;交通运输咨询服务;贸易代理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);软件开发;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;科技信息咨询服务;数据处理和存储服务;软件批发;代理记账服务; | 国际货运代理; | 2017-01-04 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-01-04 |
法定代表人变更 | 陈志行 | 陈庆健 | 2015-01-09 |
董事备案 | 陈志行,执行董事兼经理,选举,是
林灿恩,监事,选举, | 陈庆健,执行董事,选举,是 [退出]
陈志行,监事,选举,
林灿恩,经理,选举,
周汉骢,监事,选举, [退出] | 2015-01-09 |
经理备案 | 陈志行,执行董事兼经理,选举, [新增]
林灿恩,监事,选举, [新增] | 陈庆健,执行董事,选举,是 [退出]
陈志行,监事,选举, [退出]
林灿恩,经理,选举, [退出]
周汉骢,监事,选举, [退出] | 2015-01-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-01-09 |
组织机构备案 | 陈志行,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
林灿恩,监事,选举, [新增] | 陈庆健,执行董事,选举,是 [退出]
陈志行,监事,选举, [退出]
林灿恩,经理,选举, [退出]
周汉骢,监事,选举, [退出] | 2015-01-09 |
监事备案 | 陈志行,执行董事兼经理,选举, [新增]
林灿恩,监事,选举, [新增] | 陈庆健,执行董事,选举,是 [退出]
陈志行,监事,选举, [退出]
林灿恩,经理,选举, [退出]
周汉骢,监事,选举, [退出] | 2015-01-09 |
出资比例变更 | 陈志行,林灿恩, | 陈志行,林灿恩,周汉骢, | 2015-01-09 |