变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-09-01 |
董事备案 | 林亚保 [新增] | 林海芳 [退出] | 2022-06-15 |
经理备案 | 林亚保 [新增] | 林海芳 [退出] | 2022-06-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-06-15 |
法定代表人变更 | 林亚保 | 林海芳 | 2022-06-15 |
监事备案 | 林锦芳 [新增] | 林亚保 [退出] | 2019-11-18 |
注册资本变更 | 1000万元(人民币)( - 80% ) | 5000万元(人民币) | 2019-11-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-11-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-11-06 |
具体经营项目申报 | 建筑劳务分包;五金零售;电工器材零售;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;建筑工程机械与设备租赁;建筑劳务派遣;劳务派遣服务 | 建筑工程机械与设备租赁;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;电工器材零售;建筑劳务分包;五金零售; | 2019-11-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-04-18 |
股东变更 | 林锦芳
林海芳 [新增] | 林亚保 [退出]
林锦芳 | 2019-04-18 |
董事备案 | 林海芳 [新增] | 林漾 [退出] | 2018-11-23 |
法定代表人变更 | 林海芳 | 林漾 | 2018-11-23 |
经理备案 | 林海芳 [新增] | 林漾 [退出] | 2018-11-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-07-30 |
股东变更 | 林锦芳;
林亚保; [新增] | 韩日余; [退出]
林锦芳;
文爱涛; [退出] | 2018-07-30 |
监事备案 | 林亚保(监事) [新增]
林漾(执行董事兼经理) [新增] | 林海芳(执行董事兼经理) [退出]
林锦芳(监事) [退出] | 2018-07-30 |
董事备案 | 林锦芳(监事)
林亚保(监事) [新增]
林漾(执行董事兼经理) [新增] | 林海芳(执行董事兼经理) [退出]
林锦芳(监事) | 2018-07-30 |
经理备案 | 林亚保(监事) [新增]
林漾(执行董事兼经理) [新增] | 林海芳(执行董事兼经理) [退出]
林锦芳(监事) [退出] | 2018-07-30 |
组织机构备案 | 林亚保(监事) [新增]
林漾(执行董事兼经理) [新增] | 林海芳(执行董事兼经理) [退出]
林锦芳(监事) [退出] | 2018-07-30 |
法定代表人变更 | 林漾 | 林海芳 | 2018-07-30 |
监事备案 | 林海芳,执行董事兼经理,选举,是
林锦芳,监事,选举, [新增] | 邓伟忠,监事,选举, [退出]
林海芳,执行董事兼经理,选举,是 | 2018-01-30 |
组织机构备案 | 林海芳,执行董事兼经理,选举,是
林锦芳,监事,选举, [新增] | 邓伟忠,监事,选举, [退出]
林海芳,执行董事兼经理,选举,是 | 2018-01-30 |
住所变更 | 广州市番禺区东环街番禺大道北537号番禺节能科技园内番山创业中心3号楼3区502A之一 | 广州市番禺区东环街番禺大道北537号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区504之二 | 2018-01-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-30 |
监事备案 | 林海芳(执行董事兼经理)
林锦芳(监事) [新增] | 邓伟忠(监事) [退出]
林海芳(执行董事兼经理) | 2018-01-30 |
组织机构备案 | 林海芳(执行董事兼经理)
林锦芳(监事) [新增] | 邓伟忠(监事) [退出]
林海芳(执行董事兼经理) | 2018-01-30 |
住所变更 | 广州市番禺区东环街番禺大道北537号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区504之二 | 广州市萝岗区东荟二街81号210房 | 2017-09-13 |
资金数额变更 | 5000 (单位: 万元)( + 400% ) | 1000 (单位: 万元) | 2016-11-01 |
股东变更 | 韩日余; [新增]
林锦芳;
文爱涛; [新增] | 林锦芳;
邓伟忠; [退出]
林就芳; [退出] | 2016-11-01 |
股东变更 | 韩日余;林锦芳;文爱涛; | 林锦芳;邓伟忠;林就芳; | 2016-11-01 |
资金数额变更 | 5000 (单位: 万元) | 1000 (单位: 万元) | 2016-11-01 |
财务负责人 | 胡敏 | 财务负责人(变更前) | 2016-07-13 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-07-13 |
组织机构备案 | 邓伟忠,监事,选举, [新增]
林海芳,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 邓伟忠,监事,, [退出]
林锦芳,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-03-25 |
法定代表人变更 | 林海芳 | 林锦芳 | 2015-03-25 |
董事备案 | 邓伟忠,监事,选举,
林海芳,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
林锦芳,执行董事兼经理,,
林就芳,,, [新增] | 邓伟忠,监事,,
林锦芳,执行董事兼经理,,是 | 2015-03-25 |
经理备案 | 邓伟忠,监事,选举, [新增]
林海芳,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 邓伟忠,监事,, [退出]
林锦芳,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-03-25 |