变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
监事备案 | 刘晓宁 [新增] | 李秀 [退出] | 2021-08-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-08-25 |
住所变更 | 广州市荔湾区站前路48号之一702房(仅限办公用途) | 广州市白云区云景路云嘉街3号316(仅限办公用途) | 2018-03-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-03-02 |
组织机构备案 | 李秀,监事,选举, [新增]
刘晓兵,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 李秀,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
刘晓兵,监事,选举, [退出] | 2016-11-03 |
经理备案 | 李秀,监事,选举, [新增]
刘晓兵,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 李秀,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
刘晓兵,监事,选举, [退出] | 2016-11-03 |
董事备案 | 李秀,监事,选举,
刘晓兵,执行董事兼经理,选举,是 | 李秀,执行董事兼经理,选举,是
刘晓兵,监事,选举, | 2016-11-03 |
经理备案 | 李秀(监事);刘晓兵(执行董事兼经理); | 李秀(执行董事兼经理);刘晓兵(监事); | 2016-11-03 |
董事备案 | 李秀(监事);刘晓兵(执行董事兼经理); | 李秀(执行董事兼经理);刘晓兵(监事); | 2016-11-03 |
组织机构备案 | 李秀(监事);刘晓兵(执行董事兼经理); | 李秀(执行董事兼经理);刘晓兵(监事); | 2016-11-03 |
监事备案 | 李秀(监事);刘晓兵(执行董事兼经理); | 李秀(执行董事兼经理);刘晓兵(监事); | 2016-11-03 |
股东变更 | 刘晓兵; | 李秀;刘晓兵; | 2016-11-03 |
股东变更 | 刘晓兵,001,*****6,货币,10,100,8, , ; | 李秀,001, ,货币,0,0,2, , ; [退出]
刘晓兵,001, ,货币,0,0,8, , ; | 2016-11-03 |
监事备案 | 李秀,监事,选举, [新增]
刘晓兵,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 李秀,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
刘晓兵,监事,选举, [退出] | 2016-11-03 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-11-03 |
股东变更 | 刘晓兵; | 李秀; [退出]
刘晓兵; | 2016-11-03 |
法定代表人变更 | 刘晓兵 | 李秀 | 2016-11-03 |
监事备案 | 李秀(监事)
刘晓兵(执行董事兼经理) | 李秀(执行董事兼经理)
刘晓兵(监事) | 2016-11-03 |
组织机构备案 | 李秀(监事)
刘晓兵(执行董事兼经理) | 李秀(执行董事兼经理)
刘晓兵(监事) | 2016-11-03 |
董事备案 | 李秀(监事) [新增]
刘晓兵(执行董事兼经理) [新增] | 李秀(执行董事兼经理) [退出]
刘晓兵(监事) [退出] | 2016-11-03 |
经理备案 | 李秀(监事)
刘晓兵(执行董事兼经理) | 李秀(执行董事兼经理)
刘晓兵(监事) | 2016-11-03 |
住所变更 | 广州市白云区云景路云嘉街3号316(仅限办公用途) | 广州市白云区云景路云嘉街3号304(仅限办公用途) | 2016-03-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-03-11 |
财务负责人 | 杨圣兰 | 财务负责人(变更前) | 2016-03-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-06-24 |
具体经营项目申报 | 非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;贸易代理; | 生物技术研究、开发;销售:一类医疗器械、实验室用品(涉及行政许可项目除外);批发和零售贸易(涉及行政许可项目除外);货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止经营的不得经营,法律、法规限制的须取得许可后方可经营)。* | 2015-06-24 |
住所变更 | 广州市白云区云景路云嘉街3号304(仅限办公用途) | 广州经济技术开发区锦绣路46号112房 | 2015-06-24 |