变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
监事备案 | 曹嘉颖,监事,选举, [新增]
谢青,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 罗赵洁,执行董事兼经理,,是 [退出]
谢青,监事,, [退出] | 2018-11-15 |
股东变更 | 曹嘉颖,001,*****2,货币,5,5,0, , ; [新增]
谢青,001,*****5,货币,95,95,0, , ; | 罗赵洁,001, ,001,0,0,0, , ; [退出]
谢青,001, ,001,0,0,0, , ; | 2018-11-15 |
住所变更 | 广州市天河区天河北路侨林街47号1903房(部位:E)(仅限办公用途) | 广州市天河区银利街28号204房 | 2018-11-15 |
法定代表人变更 | 谢青 | 罗赵洁 | 2018-11-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-11-15 |
经理备案 | 曹嘉颖,监事,选举, [新增]
谢青,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 罗赵洁,执行董事兼经理,,是 [退出]
谢青,监事,, [退出] | 2018-11-15 |
营业期限变更 | 2014-05-12 至 | 2014-05-12 至 2016-10-30 | 2018-11-15 |
董事备案 | 曹嘉颖,监事,选举, [新增]
谢青,执行董事兼经理,选举,是 | 罗赵洁,执行董事兼经理,,是 [退出]
谢青,监事,, | 2018-11-15 |
股东名称变更 | 曹嘉颖 ; [新增]
谢青 ; | 罗赵洁 ; [退出]
谢青 ; | 2018-11-15 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2018-11-15 |
财务负责人 | 谢青 | 财务负责人(变更前) | 2018-11-15 |
组织机构备案 | 曹嘉颖,监事,选举, [新增]
谢青,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 罗赵洁,执行董事兼经理,,是 [退出]
谢青,监事,, [退出] | 2018-11-15 |
监事备案 | 曹嘉颖,监事,选举, [新增]
谢青,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 罗赵洁,执行董事兼经理,,是 [退出]
谢青,监事,, [退出] | 2016-09-23 |
组织机构备案 | 曹嘉颖,监事,选举, [新增]
谢青,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 罗赵洁,执行董事兼经理,,是 [退出]
谢青,监事,, [退出] | 2016-09-23 |
董事备案 | 曹嘉颖,监事,选举, [新增]
谢青,执行董事兼经理,选举,是 | 罗赵洁,执行董事兼经理,,是 [退出]
谢青,监事,, | 2016-09-23 |
经理备案 | 曹嘉颖,监事,选举, [新增]
谢青,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 罗赵洁,执行董事兼经理,,是 [退出]
谢青,监事,, [退出] | 2016-09-23 |
财务负责人 | 谢青 | 财务负责人(变更前) | 2016-09-23 |
股东名称变更 | 曹嘉颖 ; [新增]
谢青 ; | 罗赵洁 ; [退出]
谢青 ; | 2016-09-23 |
法定代表人变更 | 谢青 | 罗赵洁 | 2016-09-23 |
监事备案 | 曹嘉颖(监事) [新增]
谢青(执行董事兼经理) | 罗赵洁(执行董事兼经理) [退出]
谢青(监事) | 2016-09-23 |
组织机构备案 | 曹嘉颖(监事) [新增]
谢青(执行董事兼经理) | 罗赵洁(执行董事兼经理) [退出]
谢青(监事) | 2016-09-23 |
董事备案 | 曹嘉颖(监事) [新增]
谢青(执行董事兼经理) [新增] | 罗赵洁(执行董事兼经理) [退出]
谢青(监事) [退出] | 2016-09-23 |
经理备案 | 曹嘉颖(监事) [新增]
谢青(执行董事兼经理) | 罗赵洁(执行董事兼经理) [退出]
谢青(监事) | 2016-09-23 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-09-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-09-23 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区天河北路侨林街47号1903房(部位:E)(仅限办公用途) | 广州市天河区银利街28号204房 | 2016-09-23 |
经理备案 | 曹嘉颖(监事);谢青(执行董事兼经理); | 罗赵洁(执行董事兼经理);谢青(监事); | 2016-09-23 |
董事备案 | 曹嘉颖(监事);谢青(执行董事兼经理); | 罗赵洁(执行董事兼经理);谢青(监事); | 2016-09-23 |
组织机构备案 | 曹嘉颖(监事);谢青(执行董事兼经理); | 罗赵洁(执行董事兼经理);谢青(监事); | 2016-09-23 |
监事备案 | 曹嘉颖(监事);谢青(执行董事兼经理); | 罗赵洁(执行董事兼经理);谢青(监事); | 2016-09-23 |
股东名称变更 | 曹嘉颖 ;谢青 ; | 罗赵洁 ;谢青 ; | 2016-09-23 |
股东变更 | 曹嘉颖;谢青; | 罗赵洁;谢青; | 2016-09-23 |
营业期限变更 | 2014-05-12 至 | 2014-05-12 至 2016-10-30 | 2016-09-23 |