变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-F2512(仅限办公用途)(JM) | 广州市天河区黄埔大道西路76号1509C26(仅限办公用途) | 2017-06-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-06-02 |
组织机构备案 | 孙虎静,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
殷晨琪,监事,选举, [新增] | 陈宇,监事,, [退出]
何莲莲,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-04-01 |
监事备案 | 孙虎静,执行董事兼经理,选举, [新增]
殷晨琪,监事,选举, [新增] | 陈宇,监事,, [退出]
何莲莲,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-04-01 |
经理备案 | 孙虎静,执行董事兼经理,选举, [新增]
殷晨琪,监事,选举, [新增] | 陈宇,监事,, [退出]
何莲莲,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-04-01 |
董事备案 | 孙虎静,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
殷晨琪,监事,选举, [新增] | 陈宇,监事,, [退出]
何莲莲,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-04-01 |
财务负责人 | 林小淑 | 财务负责人(变更前) | 2016-04-01 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-04-01 |
股东变更 | 孙虎静; [新增]
殷晨琪; [新增] | 陈宇; [退出]
何莲莲; [退出] | 2016-04-01 |
监事备案 | 孙虎静(执行董事兼经理) [新增]
殷晨琪(监事) [新增] | 陈宇(监事) [退出]
何莲莲(执行董事兼经理) [退出] | 2016-04-01 |
董事备案 | 孙虎静(执行董事兼经理) [新增]
殷晨琪(监事) [新增] | 陈宇(监事) [退出]
何莲莲(执行董事兼经理) [退出] | 2016-04-01 |
经理备案 | 孙虎静(执行董事兼经理) [新增]
殷晨琪(监事) [新增] | 陈宇(监事) [退出]
何莲莲(执行董事兼经理) [退出] | 2016-04-01 |
法定代表人变更 | 孙虎静 | 何莲莲 | 2016-04-01 |
组织机构备案 | 孙虎静(执行董事兼经理) [新增]
殷晨琪(监事) [新增] | 陈宇(监事) [退出]
何莲莲(执行董事兼经理) [退出] | 2016-04-01 |
组织机构备案 | 孙虎静(执行董事兼经理);殷晨琪(监事); | 陈宇(监事);何莲莲(执行董事兼经理); | 2016-04-01 |
经理备案 | 孙虎静(执行董事兼经理);殷晨琪(监事); | 陈宇(监事);何莲莲(执行董事兼经理); | 2016-04-01 |
董事备案 | 孙虎静(执行董事兼经理);殷晨琪(监事); | 陈宇(监事);何莲莲(执行董事兼经理); | 2016-04-01 |
监事备案 | 孙虎静(执行董事兼经理);殷晨琪(监事); | 陈宇(监事);何莲莲(执行董事兼经理); | 2016-04-01 |
股东变更 | 孙虎静;殷晨琪; | 陈宇;何莲莲; | 2016-04-01 |
营业期限变更 | 2014-06-24 至 | 2014-06-24 至 2015-11-02 | 2015-08-31 |
住所变更 | 广州市天河区黄埔大道西路76号1509C26(仅限办公用途) | 广州市天河区枫叶路8号之二1905房(仅限办公用途) | 2015-08-31 |