变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-06-08 |
经营范围 | 酒店管理;餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;旅客票务代理;商务代理代办服务;票务代理服务;养生保健服务(非医疗);打字复印;住宿服务 | 酒店住宿服务(旅业);酒店管理;餐饮管理;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);商务文印服务;票务服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 2022-06-08 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 | 2019-10-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-10-23 |
工商登记联络员备案 | 陈坤 | - | 2019-10-23 |
股东变更 | 陈坤 [新增] | 广州文宣教育咨询有限公司 [退出]
黄德 [退出] | 2019-10-23 |
董事备案 | 陈坤 [新增] | 谢英涌 [退出] | 2019-10-23 |
经理备案 | 陈坤 [新增] | 谢英涌 [退出] | 2019-10-23 |
法定代表人变更 | 陈坤 | 谢英涌 | 2019-10-23 |
股东变更 | 广州文宣教育咨询有限公司,011,*****G,货币,40,80,0, , ; [新增]
黄德,001,*****9,货币,10,20,0, , ; [新增] | 广州九州教育投资有限公司,011, ,货币,0,0,0, , ; [退出]
吴明驰,001, ,货币,0,0,0, , ; [退出] | 2018-03-12 |
股东变更 | 广州文宣教育咨询有限公司; [新增]
黄德; [新增] | 广州九州教育投资有限公司; [退出]
吴明驰; [退出] | 2018-03-12 |
董事备案 | 吴明驰,监事,选举, [新增]
谢英涌,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 劳志愿,执行董事兼经理,,是 [退出]
林安观,监事,, [退出] | 2015-11-13 |
财务负责人 | 谢英涌 | 财务负责人(变更前) | 2015-11-13 |
监事备案 | 吴明驰,监事,选举, [新增]
谢英涌,执行董事兼经理,选举, [新增] | 劳志愿,执行董事兼经理,,是 [退出]
林安观,监事,, [退出] | 2015-11-13 |
经理备案 | 吴明驰,监事,选举, [新增]
谢英涌,执行董事兼经理,选举, [新增] | 劳志愿,执行董事兼经理,,是 [退出]
林安观,监事,, [退出] | 2015-11-13 |
组织机构备案 | 吴明驰,监事,选举, [新增]
谢英涌,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 劳志愿,执行董事兼经理,,是 [退出]
林安观,监事,, [退出] | 2015-11-13 |
监事备案 | 吴明驰(监事) [新增]
谢英涌(执行董事兼经理) [新增] | 劳志愿(执行董事兼经理) [退出]
林安观(监事) [退出] | 2015-11-13 |
经理备案 | 吴明驰(监事) [新增]
谢英涌(执行董事兼经理) [新增] | 劳志愿(执行董事兼经理) [退出]
林安观(监事) [退出] | 2015-11-13 |
董事备案 | 吴明驰(监事) [新增]
谢英涌(执行董事兼经理) [新增] | 劳志愿(执行董事兼经理) [退出]
林安观(监事) [退出] | 2015-11-13 |
组织机构备案 | 吴明驰(监事) [新增]
谢英涌(执行董事兼经理) [新增] | 劳志愿(执行董事兼经理) [退出]
林安观(监事) [退出] | 2015-11-13 |
法定代表人变更 | 谢英涌 | 劳志愿 | 2015-11-13 |
股东变更 | 广州九州教育投资有限公司; [新增]
吴明驰; [新增] | 劳志愿; [退出] | 2015-11-13 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-11-13 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-11-13 |
股东变更 | 广州九州教育投资有限公司;吴明驰; | 劳志愿; | 2015-11-13 |
组织机构备案 | 吴明驰(监事);谢英涌(执行董事兼经理); | 劳志愿(执行董事兼经理);林安观(监事); | 2015-11-13 |
董事备案 | 吴明驰(监事);谢英涌(执行董事兼经理); | 劳志愿(执行董事兼经理);林安观(监事); | 2015-11-13 |
经理备案 | 吴明驰(监事);谢英涌(执行董事兼经理); | 劳志愿(执行董事兼经理);林安观(监事); | 2015-11-13 |
监事备案 | 吴明驰(监事);谢英涌(执行董事兼经理); | 劳志愿(执行董事兼经理);林安观(监事); | 2015-11-13 |