变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 陈国栋 | 陈小安 | 2022-08-17 |
董事备案 | 陈国栋 [新增] | 陈小安 [退出] | 2022-08-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-08-17 |
住所变更 | 广州市越秀区水荫路119号星光映景16层A180011号(集群企业) | 广州市天河区林和西路167号1039房A区(仅限办公用途) | 2018-05-29 |
组织机构备案 | 陈小安,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
林文瑞,监事,聘用, | 陈小安,执行董事兼经理,,是 [退出]
林文瑞,监事,聘用, | 2015-12-17 |
财务负责人 | 陈洪彬 | 财务负责人(变更前) | 2015-12-17 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2015-12-17 |
股东变更 | 陈小安;
陈小东; | 陈小安;
陈小东; | 2015-12-17 |
组织机构备案 | 陈小安(执行董事兼经理)
林文瑞(监事) | 陈小安(执行董事兼经理)
林文瑞(监事) | 2015-12-17 |
组织机构备案 | 陈小安(执行董事兼经理);林文瑞(监事); | 陈小安(执行董事兼经理);林文瑞(监事); | 2015-12-17 |
股东变更 | 陈小安;陈小东; | 陈小安;陈小东; | 2015-12-17 |
组织机构备案 | 陈小安,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
林文瑞,监事,聘用, [新增] | 陈小安,监事,, [退出]
林伟东,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-07-31 |
董事备案 | 陈小安,执行董事兼经理,选举,是
陈小安,,,
陈小东,,, [新增]
林文瑞,监事,聘用, [新增] | 陈小安,监事,,
林伟东,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-07-31 |
监事备案 | 陈小安,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
林文瑞,监事,聘用, [新增] | 陈小安,监事,, [退出]
林伟东,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-07-31 |
经理备案 | 陈小安,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
林文瑞,监事,聘用, [新增] | 陈小安,监事,, [退出]
林伟东,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-07-31 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-07-30 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-07-30 |
具体经营项目申报 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口; | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物报关代理服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口; | 2015-07-30 |
法定代表人变更 | 陈小安 | 林伟东 | 2015-07-30 |