变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他事项备案 | 方焕新,监事,选举, ;杨嘉鹏,执行董事兼经理,选举,是; | 方焕新,执行董事兼经理,选举,是;杨嘉鹏,监事,选举, ; | 2022-03-08 |
经理备案 | 方焕新,监事,选举, [新增]
杨嘉鹏,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 方焕新,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
杨嘉鹏,监事,选举, [退出] | 2022-03-08 |
法定代表人变更 | 杨嘉鹏 | 方焕新 | 2022-03-08 |
董事备案 | 方焕新,监事,选举,
杨嘉鹏,执行董事兼经理,选举,是 | 方焕新,执行董事兼经理,选举,是
杨嘉鹏,监事,选举, | 2022-03-08 |
监事备案 | 方焕新,监事,选举, [新增]
杨嘉鹏,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 方焕新,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
杨嘉鹏,监事,选举, [退出] | 2022-03-08 |
监事备案 | 方焕新,监事,选举, [新增]
杨嘉鹏,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 方焕新,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
杨嘉鹏,监事,选举, [退出] | 2017-03-13 |
经理备案 | 方焕新,监事,选举, [新增]
杨嘉鹏,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 方焕新,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
杨嘉鹏,监事,选举, [退出] | 2017-03-13 |
董事备案 | 方焕新,监事,选举,
杨嘉鹏,执行董事兼经理,选举,是 | 方焕新,执行董事兼经理,选举,是
杨嘉鹏,监事,选举, | 2017-03-13 |
组织机构备案 | 方焕新,监事,选举, [新增]
杨嘉鹏,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 方焕新,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
杨嘉鹏,监事,选举, [退出] | 2017-03-13 |
组织机构备案 | 方焕新(监事)
杨嘉鹏(执行董事兼经理) | 方焕新(执行董事兼经理)
杨嘉鹏(监事) | 2017-03-13 |
监事备案 | 方焕新(监事)
杨嘉鹏(执行董事兼经理) | 方焕新(执行董事兼经理)
杨嘉鹏(监事) | 2017-03-13 |
董事备案 | 方焕新(监事) [新增]
杨嘉鹏(执行董事兼经理) [新增] | 方焕新(执行董事兼经理) [退出]
杨嘉鹏(监事) [退出] | 2017-03-13 |
经理备案 | 方焕新(监事)
杨嘉鹏(执行董事兼经理) | 方焕新(执行董事兼经理)
杨嘉鹏(监事) | 2017-03-13 |
经理备案 | 方焕新(监事);杨嘉鹏(执行董事兼经理); | 方焕新(执行董事兼经理);杨嘉鹏(监事); | 2017-03-13 |
董事备案 | 方焕新(监事);杨嘉鹏(执行董事兼经理); | 方焕新(执行董事兼经理);杨嘉鹏(监事); | 2017-03-13 |
监事备案 | 方焕新(监事);杨嘉鹏(执行董事兼经理); | 方焕新(执行董事兼经理);杨嘉鹏(监事); | 2017-03-13 |
组织机构备案 | 方焕新(监事);杨嘉鹏(执行董事兼经理); | 方焕新(执行董事兼经理);杨嘉鹏(监事); | 2017-03-13 |
法定代表人变更 | 杨嘉鹏 | 方焕新 | 2017-03-13 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-01-03 |
营业期限变更 | 2013-02-19 至 | 2013-02-19 至 2016-12-31 | 2017-01-03 |
住所(经营场所)变更 | 广州市白云区三元里大道951号413房(仅限办公用途) | 广州市白云区三元里大道909-911号B栋A208房(仅限办公用途) | 2017-01-03 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-08-09 |
具体经营项目申报 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品零售贸易(许可审批类商品除外);预包装食品零售;预包装食品批发; | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品零售贸易(许可审批类商品除外);酒类零售;预包装食品零售;散装食品零售; | 2016-08-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-06-23 |
营业期限变更 | 2013-02-19 至 2016-12-31 | 2013-02-19 至 | 2016-06-23 |
住所(经营场所)变更 | 广州市白云区三元里大道909-911号B栋A208房(仅限办公用途) | 广州市天河区员村西街2号大院45号113B房(仅限办公用途) | 2016-06-23 |
股东变更 | 方焕新,001,4,货币,0,0,0, , ; [新增]
杨嘉鹏,001,7,货币,0,0,0, , ; [新增] | 蔡涵,001,9,,0,0,0, , ; [退出]
廖晓涵,001,X,,0,0,0, , ; [退出] | 2015-12-28 |
财务负责人 | 方焕新 | 财务负责人(变更前) | 2015-12-28 |
法定代表人变更 | 方焕新 | 廖晓涵 | 2015-12-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-12-28 |
监事备案 | 方焕新,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
杨嘉鹏,监事,选举, [新增] | 廖晓涵,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张平,监事,选举, [退出] | 2015-12-28 |
经理备案 | 方焕新,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
杨嘉鹏,监事,选举, [新增] | 廖晓涵,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张平,监事,选举, [退出] | 2015-12-28 |
董事备案 | 方焕新,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
杨嘉鹏,监事,选举, [新增] | 廖晓涵,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张平,监事,选举, [退出] | 2015-12-28 |
组织机构备案 | 方焕新,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
杨嘉鹏,监事,选举, [新增] | 廖晓涵,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张平,监事,选举, [退出] | 2015-12-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-09-11 |
具体经营项目申报 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品零售贸易(许可审批类商品除外);酒类零售;预包装食品零售;散装食品零售; | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 2015-09-11 |