变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
监事备案 | 陈学进,监事,选举, [新增]
李华娣,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 赵黎明,监事,选举,- [退出]
谢春春,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-08-12 |
组织机构备案 | 陈学进,监事,选举, [新增]
李华娣,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 谢春春,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
赵黎明,监事,选举, [退出] | 2016-08-12 |
经理备案 | 陈学进,监事,选举, [新增]
李华娣,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 谢春春,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
赵黎明,监事,选举, [退出] | 2016-08-12 |
地址变更申报 | - | 变更前 | 2016-08-12 |
法定代表人变更 | 李华娣 | 谢春春 | 2016-08-12 |
住所变更 | 广州市天河区东圃陂东路20号大院自编3号4A53房 | 广州市天河区广棠西路8号D栋(部位:H349) | 2016-08-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-08-12 |
具体经营项目申报 | 录音制作;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);投资咨询服务;木质装饰材料零售;陶瓷装饰材料零售;金属装饰材料零售;建材、装饰材料批发; | 一般经营项目:模特服务;个人形象设计服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);企业形象策划服务;广告业;会议及展览服务;企业管理咨询服务;文化艺术咨询服务;策划创意服务;商品信息咨询服务;通信线路和设备的安装;计算机网络系统工程服务;广播系统工程服务;;许可经营项目:信息网络传播视听节目业务;录音制作; | 2016-08-12 |
股东变更 | 陈学进; [新增]
李华娣; [新增] | 谢春春; [退出]
赵黎明; [退出] | 2016-08-12 |
监事备案 | 陈学进(监事) [新增]
李华娣(执行董事兼经理) [新增] | 赵黎明(监事) [退出]
谢春春(执行董事兼经理) [退出] | 2016-08-12 |
组织机构备案 | 陈学进(监事) [新增]
李华娣(执行董事兼经理) [新增] | 谢春春(执行董事兼经理) [退出]
赵黎明(监事) [退出] | 2016-08-12 |
经理备案 | 陈学进(监事) [新增]
李华娣(执行董事兼经理) [新增] | 谢春春(执行董事兼经理) [退出]
赵黎明(监事) [退出] | 2016-08-12 |
经理备案 | 陈学进(监事);李华娣(执行董事兼经理); | 谢春春(执行董事兼经理);赵黎明(监事); | 2016-08-12 |
组织机构备案 | 陈学进(监事);李华娣(执行董事兼经理); | 谢春春(执行董事兼经理);赵黎明(监事); | 2016-08-12 |
监事备案 | 陈学进(监事);李华娣(执行董事兼经理); | 赵黎明(监事);谢春春(执行董事兼经理); | 2016-08-12 |
股东变更 | 陈学进;李华娣; | 谢春春;赵黎明; | 2016-08-12 |
地址变更申报 | | 变更前 | 2016-08-12 |
营业期限变更 | 2014-09-24 至 | 2014-09-24 至 2015-08-31 | 2015-09-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-09-09 |
住所变更 | 广州市天河区广棠西路8号D栋(部位:H349) | 广州市天河区车陂龙口大街7号412房 | 2015-09-09 |