广州迪轩家具有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市番禺区石基镇塱边村加宏路8号D座二楼,我公司主要提供木质家具制造;竹、藤家具制造;其他家具制造;家具零售;家具设计服务;家具安装;...室内装饰、设计;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;智能化安装工程服务;智能卡系统工程服务;家居饰品批发;五金零售;木质装饰材料零售;建材、装饰材料批发;〓
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州迪轩家具有限公司 |
简称: | 迪轩家具 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 木质家具制造;竹、藤家具制造;其他家具制造;家具零售;家具设计服务;家具安装;...室内装饰、设计;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;智能化安装工程服务;智能卡系统工程服务;家居饰品批发;五金零售;木质装饰材料零售;建材、装饰材料批发;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 91440101304630116D |
发证机关: | 广州市番禺区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-05-29 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2014年09月12日 |
注册资本: | 200万 (万元) |
所属分类: | 家具厂 » 番禺区家具厂 |
所属城市: | 广州企业网 » 番禺区 » 番禺区石基镇 |
顺企编码: | 21564709 |
广州迪轩家具有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
贺全生 | 80% | 人民币160万元 |
贺一江 | 20% | 人民币40万元 |
广州迪轩家具有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
财务负责人 | 贺全生 | 财务负责人(变更前) | 2017-08-03 |
股东变更 | 贺全生,001,*****3,货币,160,80,0, , ; 贺一江,001,*****7,货币,40,20,0, , ; | 贺全生,001, ,,0,0,0, , ; 贺一江,001, ,,0,0,0, , ; | 2017-08-03 |
遗失补领 | 遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 2017-08-03 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2017-08-03 |
股东变更 | 贺全生; 贺一江; | 贺全生; 贺一江; | 2017-08-03 |
组织机构备案 | 贺全生,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 贺一江,监事,选举, [新增] | 刘照泉,监事,选举, [退出] 游建权,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-05-26 |
董事备案 | 贺全生,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 贺一江,监事,选举, [新增] | 刘照泉,监事,选举, [退出] 游建权,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-05-26 |
法定代表人变更 | 贺全生 | 游建权 | 2015-05-26 |
股东变更 | 贺全生,001,*****3,,0,0,0, , ; [新增] 贺一江,001,*****7,,0,0,0, , ; [新增] | 李秀珊,001,*****6,001,0,0,0, , ; [退出] 刘照泉,001,*****9,001,0,0,0, , ; [退出] 游建权,001,*****1,001,0,0,0, , ; [退出] | 2015-05-26 |
监事备案 | 贺全生,执行董事兼经理,选举, [新增] 贺一江,监事,选举, [新增] | 刘照泉,监事,选举, [退出] 游建权,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-05-26 |
经理备案 | 贺全生,执行董事兼经理,选举, [新增] 贺一江,监事,选举, [新增] | 刘照泉,监事,选举, [退出] 游建权,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-05-26 |
广州迪轩家具有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
贺一江 | 监事 |
贺全生 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [广州迪轩家具有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。