变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事备案 | 高志安 [新增] | 戴海燕 [退出] | 2022-10-27 |
监事备案 | 曾结枝 [新增] | 陈放航 [退出] | 2022-10-27 |
法定代表人变更 | 高志安 | 戴海燕 | 2022-10-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-10-27 |
股东变更 | 高志安 [新增] | 冯冠杰, [退出]
雷顺杰, [退出]
陈放航, [退出]
林剑峰 [退出] | 2022-10-27 |
经理备案 | 高志安 [新增] | 雷顺杰 [退出] | 2022-10-27 |
工商登记联络员备案 | 高志安 | - | 2022-10-27 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-10-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2018-12-24 |
股东变更 | 冯冠杰 [新增]
雷顺杰
林剑峰
陈放航 [新增] | 胡逸俊 [退出]
雷顺杰
林剑峰 | 2018-12-24 |
董事备案 | 陈放航,监事,选举, [新增]
戴海燕,执行董事,选举,是 [新增]
胡逸俊,,, [新增]
雷顺杰,,, [新增]
雷顺杰,经理,聘用, [新增]
林剑峰,执行董事兼经理,选举, | 林剑峰,执行董事兼经理,选举,是
谢添,监事,选举, [退出] | 2018-03-21 |
经理备案 | 陈放航,监事,选举, [新增]
戴海燕,执行董事,选举, [新增]
雷顺杰,经理,聘用, [新增] | 林剑峰,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
谢添,监事,选举, [退出] | 2018-03-21 |
组织机构备案 | 陈放航,监事,选举, [新增]
戴海燕,执行董事,选举,是 [新增]
雷顺杰,经理,聘用, [新增] | 林剑峰,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
谢添,监事,选举, [退出] | 2018-03-21 |
监事备案 | 陈放航,监事,选举, [新增]
戴海燕,执行董事,选举, [新增]
雷顺杰,经理,聘用, [新增] | 林剑峰,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
谢添,监事,选举, [退出] | 2018-03-21 |
监事备案 | 陈放航(监事) [新增]
戴海燕(执行董事) [新增]
雷顺杰(经理) [新增] | 林剑峰(执行董事兼经理) [退出]
谢添(监事) [退出] | 2018-03-21 |
董事备案 | 陈放航(监事) [新增]
戴海燕(执行董事) [新增]
胡逸俊 [新增]
雷顺杰 [新增]
雷顺杰(经理) [新增]
林剑峰(执行董事兼经理) | 林剑峰(执行董事兼经理)
谢添(监事) [退出] | 2018-03-21 |
经理备案 | 陈放航(监事) [新增]
戴海燕(执行董事) [新增]
雷顺杰(经理) [新增] | 林剑峰(执行董事兼经理) [退出]
谢添(监事) [退出] | 2018-03-21 |
组织机构备案 | 陈放航(监事) [新增]
戴海燕(执行董事) [新增]
雷顺杰(经理) [新增] | 林剑峰(执行董事兼经理) [退出]
谢添(监事) [退出] | 2018-03-21 |
法定代表人变更 | 戴海燕 | 林剑峰 | 2018-03-21 |
财务负责人 | 高月明 | 财务负责人(变更前) | 2018-03-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-03-21 |
股东变更 | 胡逸俊;
雷顺杰;
林剑峰; | 胡逸俊;
雷顺杰;
林剑峰;
孙庆勇; [退出]
谢添; [退出] | 2017-08-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-08-22 |
具体经营项目申报 | 预包装食品零售;熟食零售;电影放映;非酒精饮料及茶叶零售; | 电影放映; | 2017-08-22 |
营业期限变更 | 2014-09-29 至 | 2014-09-29 至 2017-09-21 | 2016-12-06 |