广州森岚生物科技有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市白云区永平街元下田村磨刀西街17号302房(办公用途),我公司主要提供生物技术推广服务;生物技术开发服务;化妆品及卫生用品批发;香精及香料批发;货物进出口;商品批发贸易;预包装食品批发;〓
联系方式
- 公司地址:
- 广州市白云区永平街元下田村磨刀西街17号302房(仅限办公用途)
- 经理:
- 李海芳
- 经理手机:
- 135****2183 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- weiwujack@163.com
- 邮政编码:
- 510000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 132****8231 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州森岚生物科技有限公司 |
简称: | 森岚生物 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 生物技术推广服务;生物技术开发服务;化妆品及卫生用品批发;香精及香料批发;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);预包装食品批发;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 440111000762726 |
发证机关: | 广州市白云区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-11-11 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2015年02月16日 |
注册资本: | 50万 (万元) |
所属分类: | 生物制品公司 » 白云区生物制品公司 |
所属城市: | 广州企业网 » 白云区 » 白云区永平 |
顺企编码: | 22264084 |
广州森岚生物科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李想 | 100% | 人民币50万元 |
广州森岚生物科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
财务负责人 | 李想 | 财务负责人(变更前) | 2015-11-10 |
组织机构备案 | 李想,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 赵国强,监事,, | 李海芳,执行董事兼经理,,是 [退出] 赵国强,监事,, | 2015-11-02 |
经理备案 | 李想,执行董事兼经理,选举, [新增] 赵国强,监事,, | 李海芳,执行董事兼经理,,是 [退出] 赵国强,监事,, | 2015-11-02 |
股东变更 | 李想,001,*****,货币,50,100,0, , ; [新增] | 李海芳,001,*****6,001,0,0,0, , ; [退出] | 2015-11-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-11-02 |
具体经营项目申报 | 生物技术推广服务;生物技术开发服务;化妆品及卫生用品批发;香精及香料批发;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);预包装食品批发; | 生物技术推广服务;生物技术开发服务;化妆品及卫生用品批发;香精及香料批发;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外); | 2015-11-02 |
股东变更 | 李想; [新增] | 李海芳; [退出] | 2015-11-02 |
经理备案 | 李想(执行董事兼经理) [新增] 赵国强(监事) | 李海芳(执行董事兼经理) [退出] 赵国强(监事) | 2015-11-02 |
组织机构备案 | 李想(执行董事兼经理) [新增] 赵国强(监事) | 李海芳(执行董事兼经理) [退出] 赵国强(监事) | 2015-11-02 |
法定代表人变更 | 李想 | 李海芳 | 2015-11-02 |
广州森岚生物科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
17830323 | 医仙王 | 30 |
本页是 [广州森岚生物科技有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。