变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东变更 | 赖顺辉, [新增]
林达雄,
余东瑺,
李丽珍,
黄其双,
詹建华,
陈赵杰,
陈丹 | 林达雄,
余东瑺,
黄锐, [退出]
彭群香, [退出]
李丽珍,
黄其双,
詹建华,
孙建辉, [退出]
陈赵杰,
陈丹 | 2022-03-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-03-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-09-11 |
股东变更 | 余东瑺
黄锐
彭群香
黄其双
詹建华
孙建辉
陈赵杰
陈丹
李丽珍
林达雄 | 余东瑺
黄锐
彭群香
黄其双
詹建华
龚燕珍 [退出]
孙建辉
陈赵杰
陈丹
李丽珍
林达雄 | 2020-09-11 |
经理备案 | 林达雄 [新增] | 赖顺辉 [退出] | 2020-07-07 |
法定代表人变更 | 林达雄 | 赖顺辉 | 2020-07-07 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-07-07 |
住所变更 | 广州市天河区科林路18号6栋301-150房(仅限办公) | 广州市天河区华夏路16号3109房(部位:B)(仅限办公用途) | 2020-07-07 |
注册资本变更 | 1681.6666万元(人民币)( + 1.81635% ) | 1651.6666万元(人民币) | 2020-07-07 |
注册资本变更 | 1651.6666万元(人民币)( + 1.84995% ) | 1621.6666万元(人民币) | 2020-01-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-01-21 |
股东变更 | 余东瑺
黄锐
彭群香
黄其双
詹建华
龚燕珍
孙建辉
陈赵杰
陈丹
李丽珍
林达雄 | 余东瑺
黄锐
彭群香
吴少萍 [退出]
黄其双
詹建华
龚燕珍
孙建辉
陈赵杰
陈丹
李丽珍
林达雄 | 2020-01-21 |
具体经营项目申报 | 能源技术咨询服务;生物质能源的技术研究、开发;能源管理服务; | 资产管理(不含许可审批项目); | 2019-10-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-10-14 |
股东变更 | 余东瑺
黄锐
彭群香
吴少萍
黄其双
詹建华
龚燕珍
孙建辉
陈赵杰
陈丹
李丽珍
林达雄 | 余东瑺
黄锐
胡洁纯 [退出]
彭群香
吴少萍
黄其双
詹建华
龚燕珍
黎友连 [退出]
孙建辉
陈赵杰
陈丹
李丽珍
林达雄 | 2019-10-14 |
名称变更 | 广州守仁能源管理有限公司 | 广州守仁资产管理有限公司 | 2019-10-14 |
监事备案 | 林达雄 [新增] | 戴睿志 [退出] | 2018-11-27 |
股东变更 | 林达雄
余东瑺
黄锐
胡洁纯
彭群香
吴少萍
黄其双
詹建华
龚燕珍
黎友连
孙建辉
陈赵杰
陈丹
李丽珍 [新增] | 林达雄
余东瑺
黄锐
戴睿志 [退出]
胡洁纯
管维佳 [退出]
彭群香
吴少萍
黄其双
詹建华
龚燕珍
黎友连
孙建辉
陈赵杰
陈丹 | 2018-11-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2018-11-27 |
法定代表人变更 | 赖顺辉 | 管维佳 | 2018-11-27 |
经理备案 | 赖顺辉 [新增] | 管维佳 [退出] | 2018-11-27 |
董事备案 | 赖顺辉 [新增] | 管维佳 [退出] | 2018-11-27 |
资金数额变更 | 1621.6666 (单位:万元)( + 1468% ) | 1421.6666 (单位:万元) | 2018-09-05 |
股东变更 | 陈丹;
陈赵杰;
戴睿志;
龚燕珍;
管维佳;
胡洁纯;
黄其双;
黄锐;
黎友连;
林达雄; [新增]
彭群香;
孙建辉;
吴少萍;
余东瑺;
詹建华; | 陈丹;
陈赵杰;
戴睿志;
龚燕珍;
管维佳;
胡洁纯;
黄其双;
黄锐;
黎友连;
梁康昭; [退出]
彭锦华; [退出]
彭群香;
孙建辉;
吴少萍;
杨蕾; [退出]
余东瑺;
詹建华; | 2018-09-05 |
住所变更 | 广州市天河区华夏路16号3109房(部位:B)(仅限办公用途) | 广州市天河区马场路28号之五2501A | 2018-05-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-05-11 |
组织机构备案 | 戴睿志,监事,选举, [新增]
管维佳,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 戴睿志,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
管维佳,监事,, [退出] | 2018-05-10 |
董事备案 | 陈丹,,, [新增]
陈赵杰,执行董事兼经理,选举, [新增]
戴睿志,监事,选举,
龚燕珍,,, [新增]
管维佳,执行董事兼经理,选举,是
胡洁纯,,, [新增]
黄其双,,, [新增]
黄锐,,, [新增]
黎友连,,, [新增]
梁康昭,,, [新增]
彭锦华,,, [新增]
彭群香,,, [新增]
孙建辉,,, [新增]
吴少萍,,, [新增]
杨蕾,,, [新增]
余东瑺,,, [新增]
詹建华,,, [新增] | 戴睿志,执行董事兼经理,选举,是
管维佳,监事,, | 2018-05-10 |
经理备案 | 戴睿志,监事,选举, [新增]
管维佳,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 戴睿志,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
管维佳,监事,, [退出] | 2018-05-10 |
法定代表人变更 | 管维佳 | 戴睿志 | 2018-05-10 |
组织机构备案 | 戴睿志(监事)
管维佳(执行董事兼经理) | 戴睿志(执行董事兼经理)
管维佳(监事) | 2018-05-10 |
董事备案 | 陈丹 [新增]
陈赵杰(执行董事兼经理) [新增]
戴睿志(监事) [新增]
龚燕珍 [新增]
管维佳(执行董事兼经理) [新增]
胡洁纯 [新增]
黄其双 [新增]
黄锐 [新增]
黎友连 [新增]
梁康昭 [新增]
彭锦华 [新增]
彭群香 [新增]
孙建辉 [新增]
吴少萍 [新增]
杨蕾 [新增]
余东瑺 [新增]
詹建华 [新增] | 戴睿志(执行董事兼经理) [退出]
管维佳(监事) [退出] | 2018-05-10 |
经理备案 | 戴睿志(监事)
管维佳(执行董事兼经理) | 戴睿志(执行董事兼经理)
管维佳(监事) | 2018-05-10 |
股东变更 | 陈丹;
陈赵杰;
戴睿志;
龚燕珍;
管维佳;
胡洁纯;
黄其双;
黄锐; [新增]
黎友连;
梁康昭;
彭锦华;
彭群香; [新增]
孙建辉;
吴少萍;
杨蕾;
余东瑺;
詹建华; | 陈丹;
陈赵杰;
戴睿志;
龚燕珍;
管维佳;
胡洁纯;
黄其双;
黎友连;
梁康昭;
彭锦华;
孙建辉;
吴少萍;
许伟玉; [退出]
杨蕾;
余东瑺;
詹建华; | 2018-01-12 |
股东变更 | 陈丹,001,*****8,货币,50,3.5170,0, , ;
陈赵杰,001,*****0,货币,500,35.1700,0, , ;
戴睿志,001,*****0,货币,15,1551,0, , ;
龚燕珍,001,*****7,货币,60,4.2204,0, , ;
管维佳,001,*****X,货币,20,1.4068,0, , ;
胡洁纯,001,*****0,货币,100,7340,0, , ;
黄其双,001,*****2,货币,10,0.7034,0, , ;
黄锐,001,*****2,货币,0,0,0, , ; [新增]
黎友连,001,*****4,货币,20,1.4068,0, , ;
梁康昭,001,*****X,货币,10,0.7034,0, , ;
彭锦华,001,*****5,货币,35,2.4619,0, , ;
彭群香,001,*****5,货币,0,0,0, , ; [新增]
孙建辉,001,*****8,货币,10,0.7034,0, , ;
吴少萍,001,*****9,货币,10,0.7034,0, , ;
杨蕾,001,*****6,货币,100,7340,0, , ;
余东瑺,001,*****5,货币,200,14680,0, , ;
詹建华,001,*****3,货币,105,7.3857,0, , ; | 陈丹,001, ,货币,0,0,0, , ;
陈赵杰,001, ,货币,0,0,0, , ;
戴睿志,001, ,货币,0,0,0, , ;
龚燕珍,001, ,货币,0,0,0, , ;
管维佳,001, ,货币,0,0,0, , ;
胡洁纯,001, ,货币,0,0,0, , ;
黄其双,001, ,货币,0,0,0, , ;
黎友连,001, ,货币,0,0,0, , ;
梁康昭,001, ,货币,0,0,0, , ;
彭锦华,001, ,货币,0,0,0, , ;
孙建辉,001, ,货币,0,0,0, , ;
吴少萍,001, ,货币,0,0,0, , ;
许伟玉,001, ,货币,0,0,0, , ; [退出]
杨蕾,001, ,货币,0,0,0, , ;
余东瑺,001, ,货币,0,0,0, , ;
詹建华,001, ,货币,0,0,0, , ; | 2018-01-12 |
资金数额变更 | 1421.6666 (单位:万元)( + 13.28021% ) | 1255 (单位:万元) | 2018-01-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-12 |
股东变更 | 陈丹,001,*****8,货币,50,3.9841,0, , ; [新增]
陈赵杰,001,*****0,货币,500,39.8406,0, , ;
戴睿志,001,*****0,货币,15,1.1952,0, , ;
龚燕珍,001,*****7,货币,60,4.7809,0, , ;
管维佳,001,*****X,货币,20,1.5936,0, , ;
胡洁纯,001,*****0,货币,100,7.9681,0, , ;
黄其双,001,*****2,货币,10,0.7968,0, , ;
黎友连,001,*****4,货币,20,1.5936,0, , ;
梁康昭,001,*****X,货币,10,0.7968,0, , ; [新增]
彭锦华,001,*****5,货币,35,2.7888,0, , ;
孙建辉,001,*****8,货币,10,0.7968,0, , ; [新增]
吴少萍,001,*****9,货币,10,0.7968,0, , ;
许伟玉,001,*****7,货币,10,0.7968,0, , ;
杨蕾,001,*****6,货币,100,7.9681,0, , ;
余东瑺,001,*****5,货币,200,15.9363,0, , ;
詹建华,001,*****3,货币,105,8.3665,0, , ; | 陈赵杰,001, ,货币,0,0,0, , ;
戴睿志,001, ,货币,0,0,0, , ;
龚燕珍,001, ,货币,0,0,0, , ;
管维佳,001, ,货币,0,0,0, , ;
胡洁纯,001, ,货币,0,0,0, , ;
黄其双,001, ,货币,0,0,0, , ;
黎友连,001, ,货币,0,0,0, , ;
彭锦华,001, ,货币,0,0,0, , ;
吴少萍,001, ,货币,0,0,0, , ;
许伟玉,001, ,货币,0,0,0, , ;
杨蕾,001, ,货币,0,0,0, , ;
余东瑺,001, ,货币,0,0,0, , ;
詹建华,001, ,货币,0,0,0, , ; | 2017-06-21 |
股东变更 | 陈丹; [新增]
陈赵杰;
戴睿志;
龚燕珍;
管维佳;
胡洁纯;
黄其双;
黎友连;
梁康昭; [新增]
彭锦华;
孙建辉; [新增]
吴少萍;
许伟玉;
杨蕾;
余东瑺;
詹建华; | 陈赵杰;
戴睿志;
龚燕珍;
管维佳;
胡洁纯;
黄其双;
黎友连;
彭锦华;
吴少萍;
许伟玉;
杨蕾;
余东瑺;
詹建华; | 2017-06-21 |
资金数额变更 | 1255 (单位:万元)( + 9.13043% ) | 1150 (单位:万元) | 2017-06-21 |
股东名称变更 | 陈丹 ; [新增]
陈赵杰 ;
戴睿志 ;
龚燕珍 ;
管维佳 ;
胡洁纯 ;
黄其双 ;
黎友连 ;
梁康昭 ; [新增]
彭锦华 ;
孙建辉 ; [新增]
吴少萍 ;
许伟玉 ;
杨蕾 ;
余东瑺 ;
詹建华 ; | 陈赵杰 ;
戴睿志 ;
龚燕珍 ;
管维佳 ;
胡洁纯 ;
黄其双 ;
黎友连 ;
彭锦华 ;
吴少萍 ;
许伟玉 ;
杨蕾 ;
余东瑺 ;
詹建华 ; | 2017-06-21 |
董事备案 | 陈赵杰(执行董事兼经理)
戴睿志(执行董事兼经理) [新增]
龚燕珍 [新增]
管维佳(监事)
胡洁纯 [新增]
黄其双 [新增]
黎友连 [新增]
彭锦华 [新增]
吴少萍 [新增]
许伟玉 [新增]
杨蕾 [新增]
余东瑺 [新增]
詹建华 [新增] | 陈赵杰(执行董事兼经理)
管维佳(监事) | 2017-03-28 |
经理备案 | 戴睿志(执行董事兼经理) [新增]
管维佳(监事) | 陈赵杰(执行董事兼经理) [退出]
管维佳(监事) | 2017-03-28 |
组织机构备案 | 戴睿志(执行董事兼经理) [新增]
管维佳(监事) | 陈赵杰(执行董事兼经理) [退出]
管维佳(监事) | 2017-03-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-03-28 |
法定代表人变更 | 戴睿志 | 陈赵杰 | 2017-03-28 |
组织机构备案 | 戴睿志,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
管维佳,监事,, | 陈赵杰,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
管维佳,监事,, | 2017-03-28 |
经理备案 | 戴睿志,执行董事兼经理,选举, [新增]
管维佳,监事,, | 陈赵杰,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
管维佳,监事,, | 2017-03-28 |
董事备案 | 陈赵杰,执行董事兼经理,选举,
戴睿志,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
龚燕珍,,, [新增]
管维佳,监事,,
胡洁纯,,, [新增]
黄其双,,, [新增]
黎友连,,, [新增]
彭锦华,,, [新增]
吴少萍,,, [新增]
许伟玉,,, [新增]
杨蕾,,, [新增]
余东瑺,,, [新增]
詹建华,,, [新增] | 陈赵杰,执行董事兼经理,选举,是
管维佳,监事,, | 2017-03-28 |
具体经营项目申报 | 资产管理(不含许可审批项目); | 太阳能发电站投资;投资咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);政府采购代理(业务代理范围以政府采购代理机构资格证书所载明为准);投资管理服务;供应链管理;碳排放权资产管理;资产管理(不含许可审批项目);化工产品批发(危险化学品除外); | 2017-03-28 |
名称变更 | 广州守仁资产管理有限公司 | 广州守仁投资有限公司 | 2017-03-28 |
主营项目类别 | 商务服务业 | 批发业 | 2017-01-11 |
资金数额变更 | 1150 (单位:万元)( + 52283% ) | 1095 (单位:万元) | 2017-01-11 |
具体经营项目申报 | 太阳能发电站投资;投资咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);政府采购代理(业务代理范围以政府采购代理机构资格证书所载明为准);投资管理服务;供应链管理;碳排放权资产管理;资产管理(不含许可审批项目);化工产品批发(危险化学品除外); | 化工产品批发(危险化学品除外);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);资产管理(不含许可审批项目);碳排放权资产管理;供应链管理;投资咨询服务;投资管理服务;太阳能发电站投资;政府采购代理(业务代理范围以政府采购代理机构资格证书所载明为准); | 2017-01-11 |
名称变更 | 广州守仁投资有限公司 | 广州守仁化工制品有限公司 | 2017-01-11 |
股东变更 | 陈赵杰;
戴睿志;
龚燕珍;
管维佳;
胡洁纯;
黄其双; [新增]
黎友连;
彭锦华; [新增]
吴少萍; [新增]
许伟玉; [新增]
杨蕾;
余东瑺;
詹建华; | 陈赵杰;
戴睿志;
龚燕珍;
管维佳;
胡洁纯;
黎友连;
杨蕾;
余东瑺;
詹建华; | 2017-01-10 |
资金数额变更 | 1095 (单位:万元)( + 528333% ) | 720 (单位:万元) | 2016-11-21 |
股东变更 | 陈赵杰,001,*****0,货币,0,0,0, , ;
龚燕珍,001,*****7,货币,0,0,0, , ;
黎友连,001,*****4,货币,0,0,0, , ; [新增]
杨蕾,001,*****6,货币,0,0,0, , ;
余东瑺,001,*****5,货币,0,0,0, , ;
詹建华,001,*****3,货币,0,0,0, , ; | 陈赵杰,001, ,货币,0,0,0, , ;
龚燕珍,001, ,货币,0,0,0, , ;
杨蕾,001, ,货币,0,0,0, , ;
余东瑺,001, ,货币,0,0,0, , ;
詹建华,001, ,货币,0,0,0, , ; | 2016-08-22 |
资金数额变更 | 720 (单位:万元)( + 10.76923% ) | 650 (单位:万元) | 2016-08-22 |
监事备案 | 陈赵杰,执行董事兼经理,选举,是
管维佳,监事,选举, [新增] | 陈赵杰,执行董事兼经理,选举,是
孙建辉,监事,聘用, [退出] | 2016-08-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-08-22 |
组织机构备案 | 陈赵杰,执行董事兼经理,选举,是
管维佳,监事,选举, [新增] | 陈赵杰,执行董事兼经理,选举,是
孙建辉,监事,聘用, [退出] | 2016-08-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-04-28 |
资金数额变更 | 650 (单位:万元)( + 8.33333% ) | 600 (单位:万元) | 2016-04-28 |
住所变更 | 广州市天河区马场路28号之五2501A | 广州市越秀区寺右新马路136号汇景大厦三楼309室(仅限办公用途) | 2016-03-11 |
资金数额变更 | 600 (单位:万元)( + 500% ) | 100 (单位:万元) | 2016-03-11 |
经理备案 | 陈赵杰,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
孙建辉,监事,聘用, [新增] | 陈赵杰,监事,, [退出]
邓章雄,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-03-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-03-11 |
财务负责人 | 吴少萍 | 财务负责人(变更前) | 2016-03-11 |
组织机构备案 | 陈赵杰,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
孙建辉,监事,聘用, [新增] | 陈赵杰,监事,, [退出]
邓章雄,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-03-11 |
法定代表人变更 | 陈赵杰 | 邓章雄 | 2016-03-11 |
监事备案 | 陈赵杰,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
孙建辉,监事,聘用, [新增] | 陈赵杰,监事,, [退出]
邓章雄,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-03-11 |
董事备案 | 陈赵杰,执行董事兼经理,选举,是
孙建辉,监事,聘用, [新增]
杨蕾,,, [新增]
余东瑺,,, [新增]
詹建华,,, [新增] | 陈赵杰,监事,,
邓章雄,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-03-11 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2016-03-11 |
住所变更 | 广州市越秀区寺右新马路136号汇景大厦三楼309室(仅限办公用途) | 广州市白云区松洲街增槎路1074号自编C1012(仅限办公用途) | 2015-06-03 |
营业期限变更 | 2015-01-21 至 | 2015-01-21 至 2017-11-03 | 2015-06-03 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-06-03 |