变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
工商登记联络员备案 | 曾文琦 | - | 2022-01-12 |
经理备案 | 王轶夏 [新增] | 杨建 [退出] | 2022-01-12 |
法定代表人变更 | 王轶夏 | 杨建 | 2022-01-12 |
董事备案 | 王轶夏 [新增]
万新华
侯光军
李金明
翁玉麟 | 万新华
侯光军
李金明
杨建 [退出]
翁玉麟 | 2022-01-12 |
董事备案 | 李金明 [新增]
侯光军 [新增]
翁玉麟 [新增]
万新华
杨建 | 陈志华 [退出]
刘穗华 [退出]
陶作良 [退出]
万新华
杨建 | 2020-06-09 |
监事备案 | 张来清 [新增]
曾瑜 | 吴晓亮 [退出]
曾瑜 | 2020-06-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-06-09 |
法定代表人变更 | 杨建 | 陈志华 | 2020-06-09 |
住所变更 | 广州市花都区绿港三街1号310-2室(空港花都) | 广州市花都区花东镇九一村空港大道9号A4栋305(仅限办公用途) | 2019-12-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-12-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-05-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2018-11-22 |
注册资本变更 | 40000(万元)( + 3900% ) | 1000(万元) | 2018-11-22 |
董事备案 | 陶作良 [新增]
陈志华
刘穗华
万新华
杨建 | 鲍轶群 [退出]
陈志华
刘穗华
万新华
杨建 | 2018-11-22 |
董事备案 | 鲍轶群,董事,选举, [新增]
陈志华,董事长,选举,是
刘穗华,董事,选举,
万新华,董事,选举,
吴晓亮,监事,选举,
杨建,董事兼经理,选举,
曾瑜,监事,选举, | 陈志华,董事长,选举,是
杜福根,董事,选举, [退出]
刘穗华,董事,选举,
万新华,董事,选举,
吴晓亮,监事,选举,
杨建,董事兼经理,选举,
曾瑜,监事,选举, | 2017-07-25 |
组织机构备案 | 鲍轶群,董事,选举, [新增]
陈志华,董事长,选举,是
刘穗华,董事,选举,
万新华,董事,选举,
吴晓亮,监事,选举,
杨建,董事兼经理,选举,
曾瑜,监事,选举, | 陈志华,董事长,选举,是
杜福根,董事,选举, [退出]
刘穗华,董事,选举,
万新华,董事,选举,
吴晓亮,监事,选举,
杨建,董事兼经理,选举,
曾瑜,监事,选举, | 2017-07-25 |
组织机构备案 | 鲍轶群(董事) [新增]
陈志华(董事长)
刘穗华(董事)
万新华(董事)
吴晓亮(监事)
杨建(董事兼经理)
曾瑜(监事) | 陈志华(董事长)
杜福根(董事) [退出]
刘穗华(董事)
万新华(董事)
吴晓亮(监事)
杨建(董事兼经理)
曾瑜(监事) | 2017-07-25 |
董事备案 | 鲍轶群(董事) [新增]
陈志华(董事长)
刘穗华(董事)
万新华(董事)
吴晓亮(监事)
杨建(董事兼经理)
曾瑜(监事) | 陈志华(董事长)
杜福根(董事) [退出]
刘穗华(董事)
万新华(董事)
吴晓亮(监事)
杨建(董事兼经理)
曾瑜(监事) | 2017-07-25 |
组织机构备案 | 陈志华,董事长,选举,是 [新增]
杜福根,董事,选举, [新增]
刘穗华,董事,选举,
万新华,董事,选举,
吴晓亮,监事,选举, [新增]
杨建,董事兼经理,选举,
曾瑜,监事,选举, | 陈春,监事,选举, [退出]
何卫强,董事,选举, [退出]
刘穗华,董事,选举,
万新华,董事,选举,
杨建,董事兼经理,选举,
曾瑜,监事,选举,
朱怀宇,董事长,选举,是 [退出] | 2017-01-06 |
监事备案 | 陈志华,董事长,选举,是 [新增]
杜福根,董事,选举, [新增]
刘穗华,董事,选举, [新增]
万新华,董事,选举, [新增]
吴晓亮,监事,选举, [新增]
杨建,董事兼经理,选举, [新增]
曾瑜,监事,选举, [新增] | 刘穗华,董事,选举,- [退出]
朱怀宇,董事长,选举,是 [退出]
曾瑜,监事,选举,- [退出]
万新华,董事,选举,- [退出]
何卫强,董事,选举,- [退出]
杨建,董事兼经理,选举,- [退出]
陈春,监事,选举,- [退出] | 2017-01-06 |
董事备案 | 陈志华,董事长,选举,是 [新增]
杜福根,董事,选举, [新增]
刘穗华,董事,选举,
万新华,董事,选举,
吴晓亮,监事,选举, [新增]
杨建,董事兼经理,选举,
曾瑜,监事,选举, | 刘穗华,董事,选举,-
朱怀宇,董事长,选举,是 [退出]
曾瑜,监事,选举,-
万新华,董事,选举,-
何卫强,董事,选举,- [退出]
杨建,董事兼经理,选举,-
陈春,监事,选举,- [退出] | 2017-01-06 |
法定代表人变更 | 陈志华 | 朱怀宇 | 2017-01-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | 变更前 | 2017-01-06 |
监事备案 | 陈志华(董事长) [新增]
杜福根(董事) [新增]
刘穗华(董事)
万新华(董事)
吴晓亮(监事) [新增]
杨建(董事兼经理)
曾瑜(监事) | 刘穗华(董事)
朱怀宇(董事长) [退出]
曾瑜(监事)
万新华(董事)
何卫强(董事) [退出]
杨建(董事兼经理)
陈春(监事) [退出] | 2017-01-06 |
组织机构备案 | 陈志华(董事长) [新增]
杜福根(董事) [新增]
刘穗华(董事)
万新华(董事)
吴晓亮(监事) [新增]
杨建(董事兼经理)
曾瑜(监事) | 陈春(监事) [退出]
何卫强(董事) [退出]
刘穗华(董事)
万新华(董事)
杨建(董事兼经理)
曾瑜(监事)
朱怀宇(董事长) [退出] | 2017-01-06 |
董事备案 | 陈志华(董事长) [新增]
杜福根(董事) [新增]
刘穗华(董事)
万新华(董事)
吴晓亮(监事) [新增]
杨建(董事兼经理)
曾瑜(监事) | 刘穗华(董事)
朱怀宇(董事长) [退出]
曾瑜(监事)
万新华(董事)
何卫强(董事) [退出]
杨建(董事兼经理)
陈春(监事) [退出] | 2017-01-06 |
董事备案 | 陈志华(董事长);杜福根(董事);刘穗华(董事);万新华(董事);吴晓亮(监事);杨建(董事兼经理);曾瑜(监事); | 刘穗华(董事);朱怀宇(董事长);曾瑜(监事);万新华(董事);何卫强(董事);杨建(董事兼经理);陈春(监事); | 2017-01-06 |
组织机构备案 | 陈志华(董事长);杜福根(董事);刘穗华(董事);万新华(董事);吴晓亮(监事);杨建(董事兼经理);曾瑜(监事); | 陈春(监事);何卫强(董事);刘穗华(董事);万新华(董事);杨建(董事兼经理);曾瑜(监事);朱怀宇(董事长); | 2017-01-06 |
监事备案 | 陈志华(董事长);杜福根(董事);刘穗华(董事);万新华(董事);吴晓亮(监事);杨建(董事兼经理);曾瑜(监事); | 刘穗华(董事);朱怀宇(董事长);曾瑜(监事);万新华(董事);何卫强(董事);杨建(董事兼经理);陈春(监事); | 2017-01-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-09-23 |
资金数额变更 | 1000 (单位:万元)( + 60035% ) | 142.8500 (单位:万元) | 2016-09-23 |
组织机构备案 | 陈春,监事,选举,
何卫强,董事,选举, [新增]
刘穗华,董事,选举, [新增]
万新华,董事,选举, [新增]
杨建,董事兼经理,选举, [新增]
曾瑜,监事,选举, [新增]
朱怀宇,董事长,选举,是 [新增] | 陈春,监事,选举,
何卫强,经理,选举, [退出]
朱怀宇,执行董事,选举,是 [退出] | 2016-08-18 |
董事备案 | 陈春,监事,选举,
何卫强,董事,选举,
刘穗华,董事,选举, [新增]
万新华,董事,选举, [新增]
杨建,董事兼经理,选举, [新增]
曾瑜,监事,选举, [新增]
朱怀宇,董事长,选举,是 | 陈春,监事,选举,
何卫强,经理,选举,
朱怀宇,执行董事,选举,是 | 2016-08-18 |
营业期限变更 | 2016-04-11 至 | 2016-04-11 至 2017-07-06 | 2016-08-18 |
财务负责人 | 万李 | 陈春 | 2016-08-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-08-18 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2016-08-18 |
监事备案 | 陈春,监事,选举,
何卫强,董事,选举, [新增]
刘穗华,董事,选举, [新增]
万新华,董事,选举, [新增]
杨建,董事兼经理,选举, [新增]
曾瑜,监事,选举, [新增]
朱怀宇,董事长,选举,是 [新增] | 陈春,监事,选举,
何卫强,经理,选举, [退出]
朱怀宇,执行董事,选举,是 [退出] | 2016-08-18 |
资金数额变更 | 142.8500 (单位:万元)( + 42.85% ) | 100 (单位:万元) | 2016-08-18 |
住所变更 | 广州市花都区花东镇九一村空港大道9号A4栋305(仅限办公用途) | 广州市花都区迎宾大道97号239号房(仅限办公用途) | 2016-07-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-07-08 |
监事备案 | 陈春,监事,选举, [新增]
何卫强,经理,选举, [新增]
朱怀宇,执行董事,选举,是 [新增] | 何卫强,监事,, [退出]
朱怀宇,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-07-08 |
营业期限变更 | 2016-04-11 至 2017-07-06 | 2016-04-11 至 | 2016-07-08 |
经理备案 | 陈春,监事,选举, [新增]
何卫强,经理,选举, [新增]
朱怀宇,执行董事,选举,是 [新增] | 何卫强,监事,, [退出]
朱怀宇,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-07-08 |
组织机构备案 | 陈春,监事,选举, [新增]
何卫强,经理,选举, [新增]
朱怀宇,执行董事,选举,是 [新增] | 何卫强,监事,, [退出]
朱怀宇,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-07-08 |