变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 删除股东,匡星耔 | 匡章恺,25%,新添股东 | 2014-07-23 |
投资人变更变更 | 删除股东,匡星耔,0% | 匡章恺,25%, [退出]
新添股东 | 2014-07-23 |
投资人变更 | 匡星耔,0% [新增] | 匡章恺,25%, [退出]
新添股东 | 2014-07-23 |
投资人信息变更 | 匡星耔 [新增] | 新添股东 | 2014-07-23 |
投资人信息变更 | 删除股东 | 匡章恺 [退出] | 2014-07-23 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 删除股东 | '匡章恺' | 2014-07-23 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '匡星耔' | 新添股东 | 2014-07-23 |
投资人变更 | 删除股东,匡星耔 | 匡章恺,25%,新添股东 | 2014-07-22 |
注册资本变更 | 800( + 60% ) | 500 | 2009-06-22 |
投资人变更 | 张卢生,25%,
曹明华,25%,
陈瑞国,25%,
匡章恺,25% | 张卢生,25%,
曹明华,25%,
陈瑞国,25%,
匡章恺,25% | 2009-06-22 |
经营范围变更 | 房地产开发、销售。 | 房地产开发、销售;建材、装饰材料的批零兼营。 | 2006-06-01 |
地址变更 | 贵阳市延安西路19号 | 贵阳市北京路268号 | 2006-06-01 |
投资人变更 | 曹明华 ,125( - 24.96999% ) 万元,25 %,
匡章恺 ,125( - 2515% ) 万元,25 %,
张卢生 ,125( - 24.96999% ) 万元,25 %,
陈瑞国 ,125 万元,25 % [新增] | 曹明华 ,166.60 万元,33.32 %,
匡章恺 ,166.67 万元,33.33 %,
张卢生 ,166.60 万元,33.32 % | 2003-10-28 |
投资人变更 | 匡章恺 ,166.67 万元,33.33 %,
曹明华 ,166.60 万元,33.32 %, [新增]
张卢生 ,166.60 万元,33.32 % [新增] | 匡章恺 ,166.67 万元,33.33 %,
李成松 ,166.67 万元,33.33 %, [退出]
吴星火 ,166.67 万元,33.33 % [退出] | 2002-10-29 |
负责人变更 | 张卢生 | 吴星火 | 2002-10-29 |
投资人变更 | 李成松 ,166.67 万元,33.33 %, [新增]
吴星火 ,166.67 万元,33.33 %, [新增]
匡章恺 ,166.67 万元,33.33 % [新增] | 李国荣 ,200 万元,40 %, [退出]
王刚 ,300 万元,60 % [退出] | 2002-03-27 |
负责人变更 | 吴星火 | 王刚 | 2001-07-13 |