变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****U | 注册号:*****
组织机构代码证:无 | 2016-11-17 |
| 统一社会信用代码:9********90004U | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-11-17 |
| 姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2014-07-09 |
组织机构变更 | 姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2014-07-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出] | 2014-07-09 |
法定代表人变更 | 陈志钢 | 汤杰 | 2014-07-09 |
组织机构变更 | 姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出] | 2014-07-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增] | 姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2014-01-21 |
组织机构变更 | 姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增] | 姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2014-01-21 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 汤杰 | 陈志钢 | 2014-01-21 |
| 姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2014-01-21 |
组织机构变更 | 姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 汤杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2014-01-21 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2002-11-18 至 2032-11-17 | 营业期限: 2002-11-18 至 2012-11-17
| 2013-04-19 |
营业期限变更 | 营业期限: 2002-11-18 至 2032-11-17 | 营业期限: 2002-11-18 至 2012-11-17 | 2013-04-19 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****55 | 2007-11-22 |
变更注册号 | 注册号: ***** | 注册号: *****55 | 2007-11-22 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********755 | 2007-11-22 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********755 | 2007-11-22 |
注册资本(金)变更 | 600 | 300 | 2007-11-19 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 皮革服装、裘皮服装、其他皮革制品、纺织服装、经编布制造、加工;纺织品复合加工行业代码: 1922 | 经营范围: 皮件服装、皮革制品、其他服装、制造、加工行业代码: 1922 | 2007-11-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 董爱文; 出资额: 65; 百分比: 10.83%姓名: 陈志钢; 出资额: 535; 百分比: 89.17% | 姓名: 董爱文; 出资额: 45; 百分比: 15%
姓名: 陈志钢; 出资额: 255; 百分比: 85%
| 2007-11-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 陈志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 董爱文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
| 2007-11-19 |
注册资本变更 | 600( + 100% ) | 300 | 2007-11-19 |