变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
| 统一社会信用代码:9********465189 | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-12-29 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 海宁市硖石街道军民村旺岸桥31号; 邮政编码: 314400; 电话: ********;住所所在行政区划:硖石街道 | 住所: 海宁市硖石街道杨汇桥村(原芦湖小学内); 邮政编码: 314400; 电话: ******;住所所在行政区划:硖石街道 | 2013-01-16 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2000-7-21 至 2020-7-20 | 营业期限: 2000-7-21 至 2010-7-20
| 2010-06-21 |
| 姓名: 陈月娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 金海震; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金海震; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 陈月娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 金海震; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2010-06-21 |
组织机构变更 | 姓名: 陈月娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 金海震; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金海震; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 陈月娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 金海震; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2010-06-21 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********173 | 2008-03-07 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********173 | 2008-03-07 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 海宁市硖石街道杨汇桥村(原芦湖小学内); 邮政编码: ; 电话: ****** | 住所: 硖石镇振兴路78号#; 邮政编码: ; 电话: ****** | 2006-04-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金海霞; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 17; 百分比: 34% | 姓名: 丁新洪; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 2004-12-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈月娥; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 33; 百分比: 66% | 姓名: 谢星生; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 2004-12-20 |
投资人(股权)变更 | 空白 | 姓名: 金海霞; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 17; 百分比: 34% | 2004-12-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈月娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 丁新洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-12-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 金海震; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 丁新洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2004-12-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 空白 | 姓名: 冯雪荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-12-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 空白 | 姓名: 金海震; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2004-12-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 空白 | 姓名: 金炜翀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-12-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 空白 | 姓名: 王海华; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-12-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 空白 | 姓名: 谢星生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-12-20 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 硖石镇振兴路78号; 邮政编码: ; 电话: ****** | 住所: 海宁经济开发区碧云路35号; 邮政编码: ; 电话: ****** | 2003-03-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 谢星生; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 空白 | 2002-09-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金海霞; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 17; 百分比: 34% | 空白 | 2002-09-30 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 海宁经济开发区碧云路35号; 邮政编码: ; 电话: ****** | 住所: 海宁经济开发区碧云路35号(02); 邮政编码: ; 电话: ****** | 2002-09-30 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 灯泡、照明器材、电器、制造、加工。灯泡机械、灯泡材料、装饰材料、电器、批发、零售行业代码: 4071 | 经营范围: 批发.零售.制造.加工;灯泡. 照明器材. 电器. 制造. 加工。灯泡机械. 灯泡材料. 装饰材料. 电器. 批发. 零售 &.行业代码: 4071 | 2002-09-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 丁新洪; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 空白 | 2002-09-30 |