变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联系电话变更 | *********** | - | 2022-10-14 |
章程备案 | - | - | 2022-10-14 |
法定代表人变更 | 周正 | 郞晨 | 2022-10-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 2022-10-14 |
住所变更 | 浙江省杭州市滨江区伟业路***号先锋科技大厦***室 | 浙江省杭州市滨江区伟业路***号先锋科技大厦*楼***室 | 2022-10-14 |
高级管理人员备案 | 姓名: 周正; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 顾俊杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 高艳丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名:朱轶;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增] | 姓名: LEE HANG WING(李恒颖); 证件号码: N*******; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 冯翰彦; 证件号码: Z******(*); 职位: 董事; [退出]
姓名: 柯伟俊; 证件号码: G******(*); 职位: 董事; [退出]
姓名: 郞晨; 证件号码: P******(*); 职位: 总经理; [退出]
姓名: 陈狄强; 证件号码: D******(*); 职位: 董事; [退出]
姓名: 黎家祺; 证件号码: D******(A); 职位: 监事; [退出]
姓名:戴春;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出] | 2022-10-14 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江美联置业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; | 企业名称: 浙江美联置业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; | 2022-10-14 |
高级管理人员备案 | 姓名: LEE HANG WING(李恒颖); 证件号码: N*******; 职位: 董事长;
姓名: 冯翰彦; 证件号码: Z******(*); 职位: 董事;
姓名: 柯伟俊; 证件号码: G******(*); 职位: 董事; [新增]
姓名: 郞晨; 证件号码: P******(*); 职位: 总经理;
姓名: 陈狄强; 证件号码: D******(*); 职位: 董事;
姓名: 黎家祺; 证件号码: D******(A); 职位: 监事; | 姓名: LEE HANG WING(李恒颖); 证件号码: N*******; 职位: 董事长;
姓名: 冯翰彦; 证件号码: Z******(*); 职位: 董事;
姓名: 刘高原; 证件号码: D******(*); 职位: 董事; [退出]
姓名: 郞晨; 证件号码: P******(*); 职位: 总经理;
姓名: 陈狄强; 证件号码: D******(*); 职位: 董事;
姓名: 黎家祺; 证件号码: D******(A); 职位: 监事; | 2021-09-24 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:卢赛红;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:戴春;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:曹雪华;
原联络员固定电话:****-********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:戴春;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-09-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: LEE HANG WING(李恒颖); 证件号码: N*******; 职位: 董事长;
姓名: 冯翰彦; 证件号码: Z******(*); 职位: 董事;
姓名: 刘高原; 证件号码: D******(*); 职位: 董事;
姓名: 郞晨; 证件号码: P******(*); 职位: 总经理;
姓名: 陈狄强; 证件号码: D******(*); 职位: 董事; [新增]
姓名: 黎家祺; 证件号码: D******(A); 职位: 监事; | 姓名: LEE HANG WING(李恒颖); 证件号码: N*******; 职位: 董事长;
姓名: 冯翰彦; 证件号码: Z******(*); 职位: 董事;
姓名: 刘高原; 证件号码: D******(*); 职位: 董事;
姓名: 郞晨; 证件号码: P******(*); 职位: 总经理;
姓名: 黄耀雄; 证件号码: G******(*); 职位: 董事; [退出]
姓名: 黎家祺; 证件号码: D******(A); 职位: 监事; | 2020-06-05 |
章程修正案备案 | - | - | 2019-10-15 |
住所变更 | 浙江省杭州市滨江区伟业路***号先锋科技大厦*楼***室 | 杭州市滨江区伟业路***号**楼****室 | 2019-10-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: LEE HANG WING(李恒颖); 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 冯翰彦; 证件号码: Z******(*); 职位: 董事 [新增]
姓名: 刘高原; 证件号码: D******(*); 职位: 董事
姓名: 郞晨; 证件号码: P******(*); 职位: 总经理
姓名: 黄耀雄; 证件号码: G******(*); 职位: 董事
姓名: 黎家祺; 证件号码: D******(A); 职位: 监事 | 姓名: LEE HANG WING(李恒颖); 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 刘高原; 证件号码: D******(*); 职位: 董事
姓名: 李匡华; 证件号码: D******(*); 职位: 董事 [退出]
姓名: 郞晨; 证件号码: P******(*); 职位: 总经理
姓名: 黄耀雄; 证件号码: G******(*); 职位: 董事
姓名: 黎家祺; 证件号码: D******(A); 职位: 监事 | 2017-10-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: LEE HANG WING(李恒颖); 证件号码: N*******; 职位: 董事长
姓名: 冯翰彦; 证件号码: Z******(*); 职位: 董事 [新增]
姓名: 刘高原; 证件号码: D******(*); 职位: 董事
姓名: 郞晨; 证件号码: P******(*); 职位: 总经理
姓名: 黄耀雄; 证件号码: G******(*); 职位: 董事
姓名: 黎家祺; 证件号码: D******(A); 职位: 监事 | 姓名: LEE HANG WING(李恒颖); 证件号码: N*******; 职位: 董事长
姓名: 刘高原; 证件号码: D******(*); 职位: 董事
姓名: 李匡华; 证件号码: D******(*); 职位: 董事 [退出]
姓名: 郞晨; 证件号码: P******(*); 职位: 总经理
姓名: 黄耀雄; 证件号码: G******(*); 职位: 董事
姓名: 黎家祺; 证件号码: D******(A); 职位: 监事 | 2017-10-18 |
高级管理人员备案 | :
刘高原,黄耀雄,李匡华,郞晨,LEE [新增]
HANG [新增]
WING(李恒颖),黎家祺 [新增] | 黄锦昌,刘高原,黄耀雄,李匡华,冯秉熙,郞晨 [退出] | 2016-05-26 |
高级管理人员备案 | :
刘高原,黄耀雄,李匡华,郞晨,LEE [新增]
HANG [新增]
WING(李恒颖),黎家祺 [新增] | 黄锦昌,刘高原,黄耀雄,李匡华,冯秉熙,郞晨 [退出] | 2016-05-25 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9******189793 | 注册号:***** 组织机构代码证:727618979 | 2015-12-29 |
统一社会信用代码生成对照 | 统一社会信用代码:*****3 | 注册号:***** 组织机构代码证:727618979 | 2015-12-29 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********189793 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2015-12-29 |
| 统一社会信用代码:9********189793 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2015-12-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 郞晨; 组织机构: 冯秉熙 职务: 监事; 黄锦昌 职务: 董事长; 黄耀雄 职务: 董事; 李匡华 职务: 董事; 刘高原 职务: 董事; 郞晨 职务: 总经理; | 法定代表人(负责人): 粟志军;
组织机构: 冯秉熙 职务: 监事; 黄锦昌 职务: 董事长; 黄耀雄 职务: 董事; 李匡华 职务: 董事; 刘高原 职务: 董事; 粟志军 职务: 总经理;
| 2011-12-23 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 郞晨;
组织机构: 冯秉熙 职务: 监事;
黄锦昌 职务: 董事长;
黄耀雄 职务: 董事;
李匡华 职务: 董事;
刘高原 职务: 董事;
郞晨 职务: 总经理; | 法定代表人(负责人): 粟志军;
组织机构: 冯秉熙 职务: 监事;
黄锦昌 职务: 董事长;
黄耀雄 职务: 董事;
李匡华 职务: 董事;
刘高原 职务: 董事;
粟志军 职务: 总经理; | 2011-12-23 |
经营范围变更 | 经营范围: 技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让:计算机软、硬件、网络系统;设计、安装:计算机网络及系统,小区楼宇的弱电系统工程;服务:自有房屋出租; | 经营范围: 技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让:计算机软、硬件、网络系统;设计、安装:计算机网络及系统,小区楼宇的弱电系统工程。; | 2009-09-04 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让:计算机软、硬件、网络系统;设计、安装:计算机网络及系统,小区楼宇的弱电系统工程;服务:自有房屋出租; | 经营范围: 技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让:计算机软、硬件、网络系统;设计、安装:计算机网络及系统,小区楼宇的弱电系统工程。;
| 2009-09-04 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市滨江区伟业路298号16楼1603室; 行业: 基础软件服务; 法定代表人(负责人): 粟志军; 企业类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资); 经营范围: 技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让:计算机软、硬件、网络系统;设计、安装:计算机网络及系统,小区楼宇的弱电系统工程。; 注册号: ********; 营业期限: 2001-3-30 至 2041-3-29; 组织机构: 冯秉熙 职务: 监事; 黄锦昌 职务: 董事长; 李匡华 职务: 董事; 刘高原 职务: 董事; 粟志军 职务: 总经理; 徐卫晖 职务: 董事; 电话:; | 住所: 杭州市高新技术产业开发区2号路软件园综合楼2楼;
行业: 软件业;
法定代表人(负责人): 孙波;
企业类型: 一人有限责任公司(内资法人独资);
经营范围: 技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让:计算机软、硬件、网络系统;设计、安装:计算机网络及系统,小区楼宇的弱电系统工程;批发、零售:计算机软、硬件及配件,IC卡**;
注册号: ********168;
营业期限: 2001-3-30 至 2021-3-29;
组织机构: 卜立新 职务: 董事; 胡正伟 职务: 董事; 孙波 职务: 董事长; 孙波 职务: 总经理; 杨维 职务: 监事; 张子良 职务: 监事;
电话:; | 2008-10-13 |
住所变更 | 住所: 杭州市滨江区伟业路298号16楼1603室
行业: 基础软件服务
法定代表人(负责人): 粟志军
企业类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围: 技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让:计算机软、硬件、网络系统
设计、安装:计算机网络及系统,小区楼宇的弱电系统工程。
注册号: ********
营业期限: 2001-3-30 至 2041-3-29
组织机构: 冯秉熙 职务: 监事
黄锦昌 职务: 董事长
李匡华 职务: 董事
刘高原 职务: 董事
粟志军 职务: 总经理
徐卫晖 职务: 董事 | 住所: 杭州市高新技术产业开发区2号路软件园综合楼2楼
行业: 软件业
法定代表人(负责人): 孙波
企业类型: 一人有限责任公司(内资法人独资)
经营范围: 技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让:计算机软、硬件、网络系统
设计、安装:计算机网络及系统,小区楼宇的弱电系统工程
批发、零售:计算机软、硬件及配件,IC卡**
注册号: ********168
营业期限: 2001-3-30 至 2021-3-29
组织机构: 卜立新 职务: 董事
胡正伟 职务: 董事
孙波 职务: 董事长
孙波 职务: 总经理
杨维 职务: 监事
张子良 职务: 监事 | 2008-10-13 |
住所变更 | 住所: 杭州市滨江区伟业路***号**楼****室
行业: 基础软件服务
法定代表人(负责人): 粟志军
企业类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围: 技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让:计算机软、硬件、网络系统
设计、安装:计算机网络及系统,小区楼宇的弱电系统工程。
注册号: ********
营业期限: ****-*-** 至 ****-*-**
组织机构: 冯秉熙 职务: 监事
黄锦昌 职务: 董事长
李匡华 职务: 董事
刘高原 职务: 董事
粟志军 职务: 总经理
徐卫晖 职务: 董事
电话: | 住所: 杭州市高新技术产业开发区*号路软件园综合楼*楼
行业: 软件业
法定代表人(负责人): 孙波
企业类型: 一人有限责任公司(内资法人独资)
经营范围: 技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让:计算机软、硬件、网络系统
设计、安装:计算机网络及系统,小区楼宇的弱电系统工程
批发、零售:计算机软、硬件及配件,IC卡**
注册号: ***********
营业期限: ****-*-** 至 ****-*-**
组织机构: 卜立新 职务: 董事
胡正伟 职务: 董事
孙波 职务: 董事长
孙波 职务: 总经理
杨维 职务: 监事
张子良 职务: 监事
电话: | 2008-10-13 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 孙波;
企业类型: 一人有限责任公司(内资法人独资);
注册号: ***********;
股东: 浙江美联置业有限公司, ****万;
组织机构: 卜立新 职务: 董事;
胡正伟 职务: 董事;
孙波 职务: 董事长;
孙波 职务: 总经理;
杨维 职务: 监事;
张子良 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 徐有忠;
企业类型: 私营有限责任公司;
注册号: ***********;
股东: 柏桂英, ***万;
李百明, ***万;
徐有忠, ***万;
组织机构: 李百明 职务: 监事;
徐有忠 职务: 执行董事;
徐有忠 职务: 总经理; | 2006-09-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 孙波; 企业类型: 一人有限责任公司(内资法人独资); 注册号: ********168; 股东: 浙江美联置业有限公司, 1000万; 组织机构: 卜立新 职务: 董事; 胡正伟 职务: 董事; 孙波 职务: 董事长; 孙波 职务: 总经理; 杨维 职务: 监事; 张子良 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 徐有忠;
企业类型: 私营有限责任公司;
注册号: ********545;
股东: 柏桂英, 100万; 李百明, 100万; 徐有忠, 800万;
组织机构: 李百明 职务: 监事; 徐有忠 职务: 执行董事; 徐有忠 职务: 总经理;
| 2006-09-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 徐有忠; 股东: 柏桂英, 100万; 李百明, 100万; 徐有忠, 800万; 组织机构: 李百明 职务: 监事; 徐有忠 职务: 执行董事; 徐有忠 职务: 总经理; | 法定代表人(负责人): 徐友忠;
股东: 浙江中南建设集团公司, 200万; 柏桂英, 100万; 李百明, 100万; 徐友忠, 600万;
组织机构: 柏桂英 职务: ; 李百明 职务: ; 汤延龙 职务: ; 徐友忠 职务: ; 徐友忠 职务: ; 徐友忠 职务: ; 张观贤 职务: ; 朱水良 职务: ;
| 2006-09-01 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 徐有忠;
股东: 柏桂英, ***万;
李百明, ***万;
徐有忠, ***万;
组织机构: 李百明 职务: 监事;
徐有忠 职务: 执行董事;
徐有忠 职务: 总经理; | 法定代表人(负责人): 徐友忠;
股东: 浙江中南建设集团公司, ***万;
柏桂英, ***万;
李百明, ***万;
徐友忠, ***万;
组织机构: 柏桂英 职务: ;
李百明 职务: ;
汤延龙 职务: ;
徐友忠 职务: ;
徐友忠 职务: ;
徐友忠 职务: ;
张观贤 职务: ;
朱水良 职务: ; | 2006-09-01 |