变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 冷贵龙; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名: 白丁; 证件号码: ; 职位: 监事; | 姓名: 白丁; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 金铖; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理; [退出] | 2020-10-28 |
法定代表人变更 | 冷贵龙 | 金铖 | 2020-10-28 |
法定代表人变更 | 金铖 | 金怡 | 2020-09-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 白丁; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 金铖; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理; [新增] | 姓名: 白丁; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 金怡; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理; [退出] | 2020-09-02 |
经营期限营业期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2019-09-15 | 2019-09-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 白丁; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 金怡; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理; [新增] | 姓名: 冷贵龙; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名: 白丁; 证件号码: ; 职位: 监事; | 2019-09-12 |
经营范围变更 | 服务:文艺活动组织策划(除演出中介),影视制作的技术开发、技术咨询,企业形象策划,礼仪服务,图文设计、制作(除制版),承办会展,模特经纪代理(除演出经纪),个人形象设计,美容咨询,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外),乐器培训,声乐培训,舞蹈培训,音响器材、乐器的租赁;批发、零售:音响器材,乐器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 服务:文艺活动组织策划(除演出中介),影视制作的技术开发、技术咨询,企业形象策划,礼仪服务,图文设计制作(除制版),承办会展,模特经纪代理(除演出经纪),个人形象设计,美容咨询,成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外)。 | 2019-09-12 |
法定代表人变更 | 金怡 | 冷贵龙 | 2019-09-12 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********68548J | 注册号:********77283
组织机构代码证:******** | 2016-11-22 |
| 统一社会信用代码:9********68548J | 注册号:********77283
组织机构代码证:******** | 2016-11-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 冷贵龙; 股东: 白丁, 3万; 冷贵龙, 47万; 组织机构: 白丁 职务: 监事; 冷贵龙 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 倪海根;
股东: 倪海根, 5万; 白丁, 8万; 冷贵龙, 37万;
组织机构: 白丁 职务: 监事; 冷贵龙 职务: 执行董事; 倪海根 职务: 总经理;
| 2014-11-14 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 冷贵龙;
股东: 白丁, 万;
冷贵龙, 万;
组织机构: 白丁 职务: 监事;
冷贵龙 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 倪海根;
股东: 倪海根, 万;
白丁, 万;
冷贵龙, 万;
组织机构: 白丁 职务: 监事;
冷贵龙 职务: 执行董事;
倪海根 职务: 总经理; | 2014-11-14 |
投资人(股权)备案 | 股东: 倪海根, 万;
白丁, 万;
冷贵龙, 万; | 股东: 陈钢, 万; [退出]
倪海根, 万;
白丁, 万;
冷贵龙, 万; | 2010-07-23 |
投资人(股权)变更 | 股东: 倪海根, 5万; 白丁, 8万; 冷贵龙, 37万; | 股东: 陈钢, 5万; 倪海根, 5万; 白丁, 8万; 冷贵龙, 32万;
| 2010-07-23 |
投资人(股权)变更 | 股东: 陈钢, 5万; 倪海根, 5万; 白丁, 8万; 冷贵龙, 32万; 组织机构: 白丁 职务: 监事; 冷贵龙 职务: 执行董事; 倪海根 职务: 总经理; | 股东: 倪海根, 3万; 白丁, 5万; 陈钢, 5万; 张国平, 8万; 冷贵龙, 29万;
组织机构: 冷贵龙 职务: 执行董事; 倪海根 职务: 总经理; 张国平 职务: 监事;
| 2010-04-16 |
投资人(股权)备案 | 股东: 陈钢, 万;
倪海根, 万;
白丁, 万;
冷贵龙, 万;
组织机构: 白丁 职务: 监事;
冷贵龙 职务: 执行董事;
倪海根 职务: 总经理; | 股东: 倪海根, 万;
白丁, 万;
陈钢, 万;
张国平, 万; [退出]
冷贵龙, 万;
组织机构: 冷贵龙 职务: 执行董事;
倪海根 职务: 总经理;
张国平 职务: 监事; [退出] | 2010-04-16 |