变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联系电话变更 | ******** | ******** | 2021-12-06 |
住所变更 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区华瑞中心*幢***、***室 | 萧山区北干街道金城路****号 | 2021-12-06 |
境外股东发起人的境内法律文件送达接受人备案 | 股东名称(送达委托人): Cybernaut Ventures Ltd.;
接受人: 杭州赛伯乐投资管理咨询有限公司; | - | 2021-12-06 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:311215 | 原邮政编码:311202 | 2021-12-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐旻; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 徐郁清; 证件号码: *********; 职位: 董事长;
姓名: 李守文; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
姓名: 穆小宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 蔺鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 孙海春; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
姓名: 徐旻; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 徐郁清; 证件号码: *********; 职位: 董事长;
姓名: 穆小宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 蔺鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2019-08-23 |
法定代表人变更 | 李守文 | 孙海春 | 2019-08-23 |
经营范围变更 | 服务:投资咨询(除证券、期货)、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 服务:投资咨询(除证券、期货)、投资管理(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)** | 2019-08-23 |
高级管理人员备案 | 姓名: 孙海春; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
姓名: 徐旻; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 徐郁清; 证件号码: *********; 职位: 董事长
姓名: 穆小宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 蔺鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] | 姓名: 孙海春; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
姓名: 徐旻; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 徐郁清; 证件号码: *********; 职位: 副董事长
姓名: 朱敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 朱敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 穆小宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 顾燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] | 2017-09-26 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 孙海春;
经营范围: 服务:投资咨询(除证券、期货)、投资管理(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)**;
组织机构: 顾燕 职务: 董事;
穆小宏 职务: 董事;
孙海春 职务: 总经理;
徐旻 职务: 监事;
徐郁清 职务: 副董事长;
朱敏 职务: 董事长;
朱敏 职务: 董事; | 法定代表人(负责人): 徐郁清;
经营范围: 服务:投资咨询(除证券、期货)、投资管理**;
组织机构: 顾燕 职务: 董事;
穆小宏 职务: 董事;
徐旻 职务: 监事;
徐郁清 职务: 总经理;
徐郁清 职务: 副董事长;
朱敏 职务: 董事长;
朱敏 职务: 董事; | 2016-12-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 孙海春;
经营范围: 服务:投资咨询(除证券、期货)、投资管理(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)**;
组织机构: 顾燕 职务: 董事; 穆小宏 职务: 董事; 孙海春 职务: 总经理; 徐旻 职务: 监事; 徐郁清 职务: 副董事长; 朱敏 职务: 董事长; 朱敏 职务: 董事;
| 法定代表人(负责人): 徐郁清;
经营范围: 服务:投资咨询(除证券、期货)、投资管理**;
组织机构: 顾燕 职务: 董事; 穆小宏 职务: 董事; 徐旻 职务: 监事; 徐郁清 职务: 总经理; 徐郁清 职务: 副董事长; 朱敏 职务: 董事长; 朱敏 职务: 董事;
| 2016-12-06 |
投资人(股权)变更 | 股东: Cybernaut Ventures Ltd., 500万; 赛伯乐投资集团有限公司, 1166万; 华阳恒通国际贸易有限公司, 1734万; 组织机构: 顾燕 职务: 董事; 穆小宏 职务: 董事; 徐旻 职务: 监事; 徐郁清 职务: 总经理; 徐郁清 职务: 副董事长; 朱敏 职务: 董事长; 朱敏 职务: 董事; | 股东: Cybernaut Ventures Ltd., 500万; 赛伯乐投资集团有限公司, 2900万;
组织机构: 顾燕 职务: 董事; 徐旻 职务: 监事; 徐郁清 职务: 总经理; 徐郁清 职务: 副董事长; 朱敏 职务: 董事长; 朱敏 职务: 董事;
| 2015-11-26 |
| 统一社会信用代码:9********80342B | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-11-26 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********80342B | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-11-26 |
投资人备案 | 股东: Cybernaut Ventures Ltd., ***万;
赛伯乐投资集团有限公司, ****万;
华阳恒通国际贸易有限公司, ****万; [新增]
组织机构: 顾燕 职务: 董事;
穆小宏 职务: 董事; [新增]
徐旻 职务: 监事;
徐郁清 职务: 总经理;
徐郁清 职务: 副董事长;
朱敏 职务: 董事长;
朱敏 职务: 董事; | 股东: Cybernaut Ventures Ltd., ***万;
赛伯乐投资集团有限公司, ****万;
组织机构: 顾燕 职务: 董事;
徐旻 职务: 监事;
徐郁清 职务: 总经理;
徐郁清 职务: 副董事长;
朱敏 职务: 董事长;
朱敏 职务: 董事; | 2015-11-26 |
注册资本变更 | 注册资本: 3400万美元;
实收资本: 0万美元;
股东: Cybernaut Ventures Ltd., 500万;
赛伯乐投资集团有限公司, 2900万; | 注册资本: 1300万美元;
实收资本: 677.425万美元;
股东: Cybernaut Ventures Ltd., 500万;
赛伯乐投资集团有限公司, 800万; | 2014-12-23 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 3400万美元; 实收资本: 0万美元; 股东: Cybernaut Ventures Ltd., 500万; 赛伯乐投资集团有限公司, 2900万; | 注册资本: 1300万美元;
实收资本: 677.425万美元;
股东: Cybernaut Ventures Ltd., 500万; 赛伯乐投资集团有限公司, 800万;
| 2014-12-23 |
投资人(股权)变更 | 股东: Cybernaut Ventures Ltd., 500万; 赛伯乐投资集团有限公司, 800万; | 股东: Cybernaut Ventures Ltd., 500万; 赛伯乐投资有限公司, 800万;
| 2014-11-18 |
投资人备案 | 股东: Cybernaut Ventures Ltd., ***万;
赛伯乐投资集团有限公司, ***万; [名称变更] | 股东: Cybernaut Ventures Ltd., ***万;
赛伯乐投资有限公司, ***万; | 2014-11-18 |
注册资本变更 | 注册资本: 1300万美元;
实收资本: 677.425万美元;
企业类型: 有限责任公司(中外合资);
股东: Cybernaut Ventures Ltd., 500万;
赛伯乐投资有限公司, 800万;
组织机构: 顾燕 职务: 董事;
徐旻 职务: 监事;
徐郁清 职务: 总经理;
徐郁清 职务: 副董事长;
朱敏 职务: 董事长;
朱敏 职务: 董事; | 注册资本: 500万美元;
实收资本: 500万美元;
企业类型: 有限责任公司(外国法人独资);
股东: Cybernaut Ventures Ltd., 500万;
组织机构: 徐旻 职务: 监事;
徐郁清 职务: 执行董事;
朱敏 职务: 总经理; | 2013-05-30 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 1300万美元; 实收资本: 677.425万美元; 企业类型: 有限责任公司(中外合资); 股东: Cybernaut Ventures Ltd., 500万; 赛伯乐投资有限公司, 800万; 组织机构: 顾燕 职务: 董事; 徐旻 职务: 监事; 徐郁清 职务: 总经理; 徐郁清 职务: 副董事长; 朱敏 职务: 董事长; 朱敏 职务: 董事; | 注册资本: 500万美元;
实收资本: 500万美元;
企业类型: 有限责任公司(外国法人独资);
股东: Cybernaut Ventures Ltd., 500万;
组织机构: 徐旻 职务: 监事; 徐郁清 职务: 执行董事; 朱敏 职务: 总经理;
| 2013-05-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 徐郁清; 组织机构: 徐旻 职务: 监事; 徐郁清 职务: 执行董事; 朱敏 职务: 总经理; | 法定代表人(负责人): 顾燕;
组织机构: 顾燕 职务: 执行董事; 徐旻 职务: 监事; 朱敏 职务: 总经理;
| 2012-09-13 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 徐郁清;
组织机构: 徐旻 职务: 监事;
徐郁清 职务: 执行董事;
朱敏 职务: 总经理; | 法定代表人(负责人): 顾燕;
组织机构: 顾燕 职务: 执行董事;
徐旻 职务: 监事;
朱敏 职务: 总经理; | 2012-09-13 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 顾燕;
组织机构: 顾燕 职务: 执行董事;
徐旻 职务: 监事;
朱敏 职务: 总经理; | 法定代表人(负责人): 徐郁清;
组织机构: 顾燕 职务: 监事;
徐郁清 职务: 执行董事;
朱敏 职务: 总经理; | 2012-06-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 顾燕; 组织机构: 顾燕 职务: 执行董事; 徐旻 职务: 监事; 朱敏 职务: 总经理; | 法定代表人(负责人): 徐郁清;
组织机构: 顾燕 职务: 监事; 徐郁清 职务: 执行董事; 朱敏 职务: 总经理;
| 2012-06-15 |
实收资本变更 | 实收资本: 500万美元; | 实收资本: 300万美元;
| 2009-03-24 |
实收资本变更 | 实收资本: 500万美元;( + 66.66667% ) | 实收资本: 300万美元; | 2009-03-24 |
注册资本变更 | 注册资本: 500万美元;
实收资本: 300万美元;
股东: Cybernaut Ventures Ltd., 500万; | 注册资本: 100万美元;
实收资本: 100万美元;
股东: Cybernaut Ventures Ltd., 100万; | 2008-09-12 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 500万美元; 实收资本: 300万美元; 股东: Cybernaut Ventures Ltd., 500万; | 注册资本: 100万美元;
实收资本: 100万美元;
股东: Cybernaut Ventures Ltd., 100万;
| 2008-09-12 |
| 注册号: ********; | 注册号: 企独浙杭总字第007514号;
| 2008-07-07 |
变更注册号 | 注册号: ********; | 注册号: 企独浙杭总字第007514号;
| 2008-07-07 |
集团编号升级 | 注册号: *****; | 注册号: 企独浙杭总字第007514号; | 2008-07-07 |
变更注册号 | 注册号: ********; | 注册号: 企独浙杭总字第007514号; | 2008-07-07 |
实收资本变更 | 实收资本: 100万美元; | 实收资本: 0万美元; | 2006-09-04 |
实收资本变更 | 实收资本: 100万美元; | 实收资本: 0万美元;
| 2006-09-04 |