变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 企业名称: 杭州华星创业通信技术股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 企业名称: 杭州华星创业通信技术股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 2021-09-01 |
注册资本变更 | *** | *** | 2021-09-01 |
章程备案 | - | - | 2021-09-01 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2021-04-25 | 2021-04-08 |
章程修正案备案 | - | - | 2021-04-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 屈振胜; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 李华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 王志刚; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增] | 姓名: 屈振胜; 证件号码: ***************; 职位: 经理;
姓名: 朱定楷; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 李华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-12-01 |
法定代表人变更 | 王志刚 | 朱定楷 | 2020-12-01 |
章程备案 | - | - | 2019-01-23 |
法定代表人变更 | 朱定楷 | 屈振胜 | 2019-01-23 |
联系电话变更 | ******** | ******** *********** | 2019-01-23 |
章程修正案备案 | 章程修正案调整 | - | 2017-05-05 |
高级管理人员备案 | 姓名: 屈振胜; 证件号码: ********; 职位: 董事长兼总经理
姓名: 李华; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 陈劲光; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 鲍航; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增] | 姓名: 屈振胜; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 李华; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 程小彦; 证件号码: ********; 职位: 董事长兼总经理 [退出]
姓名: 陈劲光; 证件号码: ********; 职位: 董事 | 2017-05-05 |
经营范围变更 | 技术开发、技术服务、成果转让、销售:计算机软硬件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产:通讯网络增值软件 技术开发、技术服务、成果转让:信息产品;批发、零售:通讯网络增值软件,信息产品; | 2017-05-05 |
法定代表人变更 | 屈振胜 | 程小彦 | 2017-05-05 |
住所变更 | 住所: 杭州市滨江区长河街道聚才路***号A****室
一般经营项目: 技术开发、技术服务、成果转让:信息产品
批发、零售:通讯网络增值软件,信息产品
许可经营项目: 生产:通讯网络增值软件
组织机构: 陈劲光 职务: 董事
程小彦 职务: 董事长兼总经理
李华 职务: 监事
屈振胜 职务: 董事
电话: | 住所: 杭州市西湖区文三路***、***号****室
一般经营项目: 技术开发、技术服务、成果转让:信息产品
销售:通讯网络增值软件
批发、零售:机电产品,信息产品
其他无需报经审批的一切合法项目
许可经营项目: 生产:通讯网络增值软件(许可证有效期至****年**月**日)
组织机构: 陈劲光 职务: 董事
程小彦 职务: 董事长兼总经理
黄波 职务: 董事
李华 职务: 监事
屈振胜 职务: 董事
商新春 职务: 董事
电话: | 2016-06-24 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市滨江区长河街道聚才路500号A1004室; 一般经营项目: 技术开发、技术服务、成果转让:信息产品;批发、零售:通讯网络增值软件,信息产品;; 许可经营项目: 生产:通讯网络增值软件; 组织机构: 陈劲光 职务: 董事; 程小彦 职务: 董事长兼总经理; 李华 职务: 监事; 屈振胜 职务: 董事; 电话:; | 住所: 杭州市西湖区文三路553、555号1003室;
一般经营项目: 技术开发、技术服务、成果转让:信息产品;销售:通讯网络增值软件;批发、零售:机电产品,信息产品;其他无需报经审批的一切合法项目;
许可经营项目: 生产:通讯网络增值软件(许可证有效期至2016年12月30日);
组织机构: 陈劲光 职务: 董事; 程小彦 职务: 董事长兼总经理; 黄波 职务: 董事; 李华 职务: 监事; 屈振胜 职务: 董事; 商新春 职务: 董事;
电话:; | 2016-06-24 |
| 统一社会信用代码:9********5358XE | 注册号:********
组织机构代码证:********X | 2016-04-27 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********5358XE | 注册号:********
组织机构代码证:********X | 2016-04-27 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 技术开发、技术服务、成果转让:信息产品;销售:通讯网络增值软件;批发、零售:机电产品,信息产品;其他无需报经审批的一切合法项目; 许可经营项目: 生产:通讯网络增值软件(许可证有效期至2016年12月30日); | 一般经营项目: 技术开发、技术服务、成果转让:信息产品;生产、销售:通讯网络增值软件(许可证有效期至2011年12月27日);批发、零售:机电产品,信息产品;其他无需报经审批的一切合法项目;
许可经营项目: ; | 2012-06-12 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 技术开发、技术服务、成果转让:信息产品;销售:通讯网络增值软件;批发、零售:机电产品,信息产品;其他无需报经审批的一切合法项目; 许可经营项目: 生产:通讯网络增值软件(许可证有效期至2016年12月30日); | 一般经营项目: 技术开发、技术服务、成果转让:信息产品;生产、销售:通讯网络增值软件(许可证有效期至2011年12月27日);批发、零售:机电产品,信息产品;其他无需报经审批的一切合法项目;
许可经营项目: ;
| 2012-06-12 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市西湖区文三路553、555号1003室; 行业: 应用软件服务; 经营范围: 技术开发、技术服务、成果转让:信息产品;生产、销售:通讯网络增值软件(许可证有效期至2011年12月27日);批发、零售:机电产品,信息产品;其他无需报经审批的一切合法项目; 注册号: ********; 营业期限: 2008-9-27 至 2021-4-25; 股东: 杭州华星创业通信技术股份有限公司, 100万; 电话:; | 住所: 杭州市西湖区文三路369号文三数码大厦726室;
行业: 软件业;
经营范围: 技术开发、技术服务、成果转让:信息产品;生产、销售:通讯网络增值软件(许可证有效期至2008年4月25日);批发、零售:机电产品,信息产品;其他无需报经审批的一切合法项目;
注册号: ********237;
营业期限: 2006-4-26 至 2021-4-25;
股东: 杭州华星创业通信技术有限公司, 100万;
电话:; | 2008-09-27 |
住所变更 | 住所: 杭州市西湖区文三路***、***号****室
行业: 应用软件服务
经营范围: 技术开发、技术服务、成果转让:信息产品
生产、销售:通讯网络增值软件(许可证有效期至****年**月**日)
批发、零售:机电产品,信息产品
其他无需报经审批的一切合法项目
注册号: ********
营业期限: ****-*-** 至 ****-*-**
股东: 杭州华星创业通信技术股份有限公司, ***万
电话: | 住所: 杭州市西湖区文三路***号文三数码大厦***室
行业: 软件业
经营范围: 技术开发、技术服务、成果转让:信息产品
生产、销售:通讯网络增值软件(许可证有效期至****年*月**日)
批发、零售:机电产品,信息产品
其他无需报经审批的一切合法项目
注册号: ***********
营业期限: ****-*-** 至 ****-*-**
股东: 杭州华星创业通信技术有限公司, ***万
电话: | 2008-09-27 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 程小彦;
企业类型: 一人有限责任公司(私营法人独资);
股东: 杭州华星创业通信技术有限公司, ***万;
组织机构: 陈劲光 职务: 董事;
程小彦 职务: 董事长兼总经理;
黄波 职务: 董事;
李华 职务: 监事;
屈振胜 职务: 董事;
商新春 职务: 董事; | 法定代表人(负责人): 任晓伟;
企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股);
股东: 臧琛, **万;
任晓伟, **万;
组织机构: 任晓伟 职务: 执行董事;
任晓伟 职务: 总经理;
臧琛 职务: 监事; | 2007-01-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 程小彦; 企业类型: 一人有限责任公司(私营法人独资); 股东: 杭州华星创业通信技术有限公司, 100万; 组织机构: 陈劲光 职务: 董事; 程小彦 职务: 董事长兼总经理; 黄波 职务: 董事; 李华 职务: 监事; 屈振胜 职务: 董事; 商新春 职务: 董事; | 法定代表人(负责人): 任晓伟;
企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股);
股东: 臧琛, 45万; 任晓伟, 55万;
组织机构: 任晓伟 职务: 执行董事; 任晓伟 职务: 总经理; 臧琛 职务: 监事;
| 2007-01-15 |
实收资本变更 | 实收资本: 100万人民币; | 实收资本: 50万人民币;
| 2006-12-20 |
实收资本变更 | 实收资本: 100万人民币;( + 100% ) | 实收资本: 50万人民币; | 2006-12-20 |