变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 施建民,曹舟南,袁笑雨,陈骅,刘钦平,丁国庆 [新增] | 施建民,曹舟南,袁笑雨,李宝楠,朱永鸣,滕跃根 [退出] | 2014-04-25 |
| 施建民,曹舟南,袁笑雨,陈骅,刘钦平,丁国庆 | 施建民,曹舟南,袁笑雨,李宝楠,朱永鸣,滕跃根 | 2014-04-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 曹舟南; 组织机构: 曹舟南 职务: 董事长; 李宝楠 职务: 董事; 施建民 职务: 董事兼总经理; 袁笑雨 职务: 董事; 朱永鸣 职务: 董事; 滕跃根 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 陈顺华;
组织机构: 陈顺华 职务: 董事长兼总经理; 李宝楠 职务: 副董事长; 徐攀 职务: 董事; 袁笑雨 职务: 董事; 朱永鸣 职务: 董事; 滕跃根 职务: 监事;
| 2011-04-15 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 曹舟南;
组织机构: 曹舟南 职务: 董事长;
李宝楠 职务: 董事;
施建民 职务: 董事兼总经理;
袁笑雨 职务: 董事;
朱永鸣 职务: 董事;
滕跃根 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 陈顺华;
组织机构: 陈顺华 职务: 董事长兼总经理;
李宝楠 职务: 副董事长;
徐攀 职务: 董事;
袁笑雨 职务: 董事;
朱永鸣 职务: 董事;
滕跃根 职务: 监事; | 2011-04-15 |
投资人备案 | 股东: 杭州市江干农居建设管理中心, ****万;
峰力企业有限公司, *****万; [新增] | 股东: 杭州市江干农居建设管理中心, ****万;
GREEN SEA ********NAL LIMITED, *****万; [退出] | 2007-12-25 |
投资人(股权)变更 | 股东: 杭州市江干农居建设管理中心, 1500万; 峰力企业有限公司, 31800万; | 股东: 杭州市江干农居建设管理中心, 1500万; GREEN SEA ********NAL LIMITED, 31800万;
| 2007-12-25 |
集团编号升级 | 注册号: *****;
营业期限: 2006-2-14 至 2026-2-13; | 注册号: 企合浙杭总字第007285号;
营业期限: 2006-2-14 至 2007-12-11; | 2007-11-21 |
变更注册号 | 注册号: ********; 营业期限: 2006-2-14 至 2026-2-13; | 注册号: 企合浙杭总字第007285号;
营业期限: 2006-2-14 至 2007-12-11; | 2007-11-21 |
| 注册号: ********; 营业期限: 2006-2-14 至 2026-2-13; | 注册号: 企合浙杭总字第007285号;
营业期限: 2006-2-14 至 2007-12-11;
| 2007-11-21 |
变更注册号 | 注册号: ********; 营业期限: 2006-2-14 至 2026-2-13; | 注册号: 企合浙杭总字第007285号;
营业期限: 2006-2-14 至 2007-12-11;
| 2007-11-21 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 陈顺华;
组织机构: 陈顺华 职务: 董事长兼总经理;
李宝楠 职务: 副董事长;
徐攀 职务: 董事;
袁笑雨 职务: 董事;
朱永鸣 职务: 董事;
滕跃根 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 寿柏年;
组织机构: 陈顺华 职务: 董事;
李宝楠 职务: 副董事长;
寿柏年 职务: 董事长;
袁笑雨 职务: 董事;
朱永鸣 职务: 董事;
滕跃根 职务: 监事; | 2007-06-21 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 陈顺华; 组织机构: 陈顺华 职务: 董事长兼总经理; 李宝楠 职务: 副董事长; 徐攀 职务: 董事; 袁笑雨 职务: 董事; 朱永鸣 职务: 董事; 滕跃根 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 寿柏年;
组织机构: 陈顺华 职务: 董事; 李宝楠 职务: 副董事长; 寿柏年 职务: 董事长; 袁笑雨 职务: 董事; 朱永鸣 职务: 董事; 滕跃根 职务: 监事;
| 2007-06-21 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 33300万人民币; 实收资本: 33300万人民币; 经营范围: 服务:基础设施建设咨询,房地产物业管理,杭政储出(2006)24号地块普通住宅开发;杭政储出(2006)36号地块普通住宅开发; 股东: 杭州市江干农居建设管理中心, 1500万; GREEN SEA ********NAL LIMITED, 31800万; | 注册资本: 25000万人民币;
实收资本: 25000万人民币;
经营范围: 服务:基础设施建设咨询,房地产物业管理,对杭政储出(2006)24地块进行普通住宅的开发;
股东: 杭州市江干农居建设管理中心, 1500万; GREEN SEA ********NAL LIMITED, 23500万;
| 2007-05-16 |
注册资本变更 | 注册资本: 33300万人民币;
实收资本: 33300万人民币;
经营范围: 服务:基础设施建设咨询,房地产物业管理,杭政储出(2006)24号地块普通住宅开发;
杭政储出(2006)36号地块普通住宅开发;
股东: 杭州市江干农居建设管理中心, 1500万;
GREEN SEA ********NAL LIMITED, 31800万; | 注册资本: 25000万人民币;
实收资本: 25000万人民币;
经营范围: 服务:基础设施建设咨询,房地产物业管理,对杭政储出(2006)24地块进行普通住宅的开发;
股东: 杭州市江干农居建设管理中心, 1500万;
GREEN SEA ********NAL LIMITED, 23500万; | 2007-05-16 |
实收资本变更 | 实收资本: 25000万人民币;( + 121.32512% ) | 实收资本: 11295.6万人民币; | 2007-02-07 |
实收资本变更 | 实收资本: 25000万人民币; | 实收资本: 11295.6万人民币;
| 2007-02-07 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 25000万人民币; 实收资本: 11295.6万人民币; 经营范围: 服务:基础设施建设咨询,房地产物业管理,对杭政储出(2006)24地块进行普通住宅的开发; 营业期限: 06-2-14 至 07-12-11; 股东: 杭州市江干农居建设管理中心, 1500万; GREEN SEA ********NAL LIMITED, 23500万; | 注册资本: 5000万人民币;
实收资本: 5000万人民币;
经营范围: 服务:基础设施建设咨询,房地产物业管理;筹建:房地产开发(除国家禁止和限制项目);
营业期限: 06-2-14 至 26-2-13;
股东: 杭州市江干农居建设管理中心, 1500万; GREEN SEA ********NAL LIMITED, 3500万;
| 2006-12-12 |
注册资本变更 | 注册资本: 25000万人民币;
实收资本: 11295.6万人民币;
经营范围: 服务:基础设施建设咨询,房地产物业管理,对杭政储出(2006)24地块进行普通住宅的开发;
营业期限: 06-2-14 至 07-12-11;
股东: 杭州市江干农居建设管理中心, 1500万;
GREEN SEA ********NAL LIMITED, 23500万; | 注册资本: 5000万人民币;
实收资本: 5000万人民币;
经营范围: 服务:基础设施建设咨询,房地产物业管理;
筹建:房地产开发(除国家禁止和限制项目);
营业期限: 06-2-14 至 26-2-13;
股东: 杭州市江干农居建设管理中心, 1500万;
GREEN SEA ********NAL LIMITED, 3500万; | 2006-12-12 |
注册资本变更 | 实收资本: 5000万人民币; | 实收资本: 0万人民币; | 2006-03-15 |
注册资本(金)变更 | 实收资本: 5000万人民币; | 实收资本: 0万人民币;
| 2006-03-15 |
- | 清算组成员:施建民、方建娟、张萍
清算组组长:施建民
地址:江干区三新北路5号
联系方式:******** | 无 | |