杭州堡业建设有限公司,办公室地址位于浙江省会,人间天堂杭州,杭州市江干区三堡公寓39幢6号,我公司主要提供实业投资;批发零售:钢材,建材、五金、化工原材料及产品,百货;服务:投资咨询,园林绿化,室内外装饰。其他无需报经审批的一切合法项目。
联系方式
- 公司地址:
- 杭州市江干区三堡公寓39幢6号
- 固定电话:
- (0571) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 章明华
- 邮政编码:
- 310000
- 地区编码:
- 330104
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0571-86891238 |
座机号码 | 0571-86711085 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 杭州堡业建设有限公司 |
简称: | 堡业建设 |
主要经营产品: | 建设 |
经营范围: | 实业投资;批发零售:钢材,建材、五金、化工原材料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),百货;服务:投资咨询(除证券、期货),园林绿化,室内外装饰。其他无需报经审批的一切合法项目。 |
营业执照号码: | 913301046623022947 |
发证机关: | 杭州市上城区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-09-30 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2007年05月18日 |
注册资本: | 6000 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 建筑装修施工公司 » 江干区建筑装修施工公司 |
所属城市: | 杭州企业网 » 江干区 |
顺企编码: | 4584539 |
杭州堡业建设有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杭州三堡股份经济合作社 | 51% | 人民币3060万元 |
广业控股有限公司 | 49% | 人民币2940万元 |
杭州堡业建设有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名: 戴科荐; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 戴科荐; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增] 姓名: 杨国荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 梅永财; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 符伟良; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 葛锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 黄国强; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [新增] | 姓名: 周伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 施国华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 杨国荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 符伟良; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 聂强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 董妙军; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出] 姓名: 金先根; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [退出] | 2021-02-04 |
章程修正案备案 | 2021.2.4备案法人股东:广业控股有限公司法定代表人由金先根变更吴海洋 | - | 2021-02-04 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********022947 | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2015-09-30 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 杨国荣; 组织机构: 董妙军 职务: 总经理; 符伟良 职务: 董事; 金先根 职务: 副董事长; 聂强 职务: 董事; 施国华 职务: 监事; 杨国荣 职务: 董事长; 周伟 职务: 董事; | 法定代表人(负责人): 曹春法; 组织机构: 曹春法 职务: 董事长; 符伟良 职务: 监事; 花亚平 职务: 董事兼总经理; 黄国强 职务: 董事; 金先根 职务: 副董事长; 杨国荣 职务: 董事; | 2015-09-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 杨国荣; 组织机构: 董妙军 职务: 总经理; 符伟良 职务: 董事; 金先根 职务: 副董事长; 聂强 职务: 董事; 施国华 职务: 监事; 杨国荣 职务: 董事长; 周伟 职务: 董事; | 法定代表人(负责人): 曹春法; 组织机构: 曹春法 职务: 董事长; 符伟良 职务: 监事; 花亚平 职务: 董事兼总经理; 黄国强 职务: 董事; 金先根 职务: 副董事长; 杨国荣 职务: 董事; | 2015-09-30 |
统一社会信用代码:9********022947 | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2015-09-30 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 曹春法; 组织机构: 曹春法 职务: 董事长; 符伟良 职务: 监事; 花亚平 职务: 董事兼总经理; 黄国强 职务: 董事; 金先根 职务: 副董事长; 杨国荣 职务: 董事; | 法定代表人(负责人): 章明华; 组织机构: 曹春法 职务: 董事; 花亚平 职务: 总经理; 花亚平 职务: 董事; 黄国强 职务: 董事; 金先根 职务: 副董事长; 杨国荣 职务: 监事; 章明华 职务: 董事长; | 2010-09-15 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 曹春法; 组织机构: 曹春法 职务: 董事长; 符伟良 职务: 监事; 花亚平 职务: 董事兼总经理; 黄国强 职务: 董事; 金先根 职务: 副董事长; 杨国荣 职务: 董事; | 法定代表人(负责人): 章明华; 组织机构: 曹春法 职务: 董事; 花亚平 职务: 总经理; 花亚平 职务: 董事; 黄国强 职务: 董事; 金先根 职务: 副董事长; 杨国荣 职务: 监事; 章明华 职务: 董事长; | 2010-09-15 |
章程修正案备案 | 略 | 略 | 2008-03-19 |
实收资本变更 | 实收资本: 6000万人民币; 注册号: ********; | 实收资本: 3000万人民币; 注册号: ********251; | 2007-07-24 |
实收资本变更 | 实收资本: 6000万人民币; 注册号: ********; | 实收资本: 3000万人民币; 注册号: ********251; | 2007-07-24 |
杭州堡业建设有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
周伟 | 董事 |
金先根 | 副董事长 |
杨国荣 | 董事长 |
施国华 | 监事 |
聂强 | 董事 |
符伟良 | 董事 |
董妙军 | 总经理 |
杭州堡业建设有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
金洪兵与杭州堡业建设有限公司房屋买卖合同纠纷再审民事裁定书 | 2015-07-14 | (2015)浙杭民提字第1号 |
宋卫东与杭州堡业建设有限公司房屋买卖合同纠纷二审民事判决书 | 2014-06-19 | (2013)浙杭民终字第2265号 |
赵金妹与杭州堡业建设有限公司房屋买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2014-06-04 | (2013)杭江民初字第644号 |
浙江亚能机电技术有限公司与杭州堡业建设有限公司房屋买卖合同纠 | 2014-06-04 | (2013)杭江民初字第633号 |
童瑞军、沈琍青与杭州堡业建设有限公司房屋买卖合同纠纷二审民事 | 2014-06-20 | (2013)浙杭民终字第2477号 |
宋卫东与杭州堡业建设有限公司房屋买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2014-06-04 | (2013)杭江民初字第649号 |
吴善红与杭州堡业建设有限公司房屋买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2014-06-04 | (2013)杭江民初字第241号 |
钱洪祥与杭州堡业建设有限公司房屋买卖合同纠纷二审民事判决书 | 2014-06-20 | (2013)浙杭民终字第2347号 |
徐进国与深圳市光华中空玻璃工程有限公司、杭州堡业建设有限公司 | 2014-08-14 | (2013)杭江民初字第55号 |
陈瑞登与杭州堡业建设有限公司房屋买卖合同纠纷二审民事判决书 | 2014-06-20 | (2013)浙杭民终字第2348号 |
本页是 [杭州堡业建设有限公司] 在顺企网杭州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。