变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人(股权)备案 | 姓名: 龚开国; 出资额: 万; 百分比: % [新增]
姓名: 施朱丹; 出资额: 万; 百分比: % [新增] | 姓名: 邱玉根; 出资额: 万; 百分比: % [退出]
姓名: 陈满英; 出资额: 万; 百分比: % [退出] | 2018-04-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 施朱丹; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 龚开国; 证件号码: ; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 邱玉根; 证件号码: ; 职位: 监事 [退出]
姓名: 陈满英; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2018-04-10 |
法定代表人变更 | 施朱丹 | 陈满英 | 2018-04-10 |
住所变更 | 住所: 萧山区临浦镇前孔村E*文创大厦***-**室
法定代表人(负责人): 陈满英
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
股东: 邱玉根, **万
陈满英, ***万
组织机构: 陈满英 职务: 执行董事兼总经理
邱玉根 职务: 监事 | 住所: 萧山区城厢南门西路**#二楼
法定代表人(负责人): 邱深石
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资)
股东: 邱深石, ***万
组织机构: 邱深石 职务: 执行董事兼总经理
朱礼 职务: 监事 | 2017-03-24 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********001436 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2017-03-24 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 萧山区临浦镇前孔村E8文创大厦603-37室;
法定代表人(负责人): 陈满英;
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
股东: 邱玉根, 10万; 陈满英, 190万;
组织机构: 陈满英 职务: 执行董事兼总经理; 邱玉根 职务: 监事;
| 住所: 萧山区城厢南门西路99#二楼;
法定代表人(负责人): 邱深石;
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
股东: 邱深石, 200万;
组织机构: 邱深石 职务: 执行董事兼总经理; 朱礼 职务: 监事;
| 2017-03-24 |
| 统一社会信用代码:9********001436 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2017-03-24 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 萧山区城厢南门西路99#二楼; 法定代表人(负责人): 邱深石; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 股东: 邱深石, 200万; 组织机构: 邱深石 职务: 执行董事兼总经理; 朱礼 职务: 监事; 电话:; | 住所: 杭州市下城区建国北路281号7N室;
法定代表人(负责人): 沈少尉;
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
股东: 沈少尉, 98万; 谢涓, 102万;
组织机构: 沈少尉 职务: 执行董事兼总经理; 谢涓 职务: 监事;
电话:; | 2014-07-08 |
住所变更 | 住所: 萧山区城厢南门西路#二楼
法定代表人(负责人): 邱深石
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资)
股东: 邱深石, 万
组织机构: 邱深石 职务: 执行董事兼总经理
朱礼 职务: 监事
电话: | 住所: 杭州市下城区建国北路号N室
法定代表人(负责人): 沈少尉
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
股东: 沈少尉, 万
谢涓, 万
组织机构: 沈少尉 职务: 执行董事兼总经理
谢涓 职务: 监事
电话: | 2014-07-08 |
住所变更 | 住所: 杭州市下城区建国北路号N室
电话: | 住所: 萧山区城厢街道湖头陈社区三楼
电话: | 2014-03-12 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市下城区建国北路281号7N室; 电话:; | 住所: 萧山区城厢街道湖头陈社区三楼;
电话:; | 2014-03-12 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 沈少尉; 一般经营项目: 销售:五金机电、电器、装修建材、汽车配件、汽车装饰用品;机械设备租赁;其他无需报经审批的一切合法项目**; 股东: 沈少尉, 98万; 谢涓, 102万; 组织机构: 沈少尉 职务: 执行董事兼总经理; 谢涓 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 夏航飞;
一般经营项目: 销售:五金机电、电器;机械设备租赁**;
股东: 夏航飞, 98万; 倪肖雯, 102万;
组织机构: 倪肖雯 职务: 监事; 夏航飞 职务: 执行董事兼总经理;
| 2013-12-25 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 沈少尉;
一般经营项目: 销售:五金机电、电器、装修建材、汽车配件、汽车装饰用品;
机械设备租赁;
其他无需报经审批的一切合法项目;
股东: 沈少尉, 万;
谢涓, 万;
组织机构: 沈少尉 职务: 执行董事兼总经理;
谢涓 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 夏航飞;
一般经营项目: 销售:五金机电、电器;
机械设备租赁;
股东: 夏航飞, 万;
倪肖雯, 万;
组织机构: 倪肖雯 职务: 监事;
夏航飞 职务: 执行董事兼总经理; | 2013-12-25 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 夏航飞;
一般经营项目: 销售:五金机电、电器;
机械设备租赁;
股东: 夏航飞, 万;
倪肖雯, 万;
组织机构: 倪肖雯 职务: 监事;
夏航飞 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 楼和锋;
一般经营项目: 销售:五金机电、电器;
股东: 夏航飞, 万;
楼和锋, 万;
组织机构: 楼和锋 职务: 执行董事兼总经理;
夏航飞 职务: 监事; | 2011-07-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 夏航飞; 一般经营项目: 销售:五金机电、电器;机械设备租赁**; 股东: 夏航飞, 98万; 倪肖雯, 102万; 组织机构: 倪肖雯 职务: 监事; 夏航飞 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 楼和锋;
一般经营项目: 销售:五金机电、电器**;
股东: 夏航飞, 98万; 楼和锋, 102万;
组织机构: 楼和锋 职务: 执行董事兼总经理; 夏航飞 职务: 监事;
| 2011-07-01 |