变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 企业名称: 浙江壬道企业管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
企业名称: 浙江任丰资产管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 朱慧源; 出资额: ***万; 百分比: *%; | 企业名称: 浙江壬道企业管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;
姓名: 朱慧源; 出资额: ****万; 百分比: *.*%;
企业名称: 浙江任丰资产管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.*%; | 2021-12-01 |
注册资本变更 | **** | ***** | 2021-12-01 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2021-08-30 |
住所变更 | 浙江省杭州市拱墅区丰潭路***号丰元国际大厦*幢****室 | 浙江省杭州市拱墅区丰元国际大厦*幢九层 | 2021-08-30 |
名称变更 | 杭州开创非融资性担保有限公司 | 杭州开创融资担保有限公司 | 2021-08-11 |
其他事项备案 | 公司章程修改备案:第一章第二条:公司名称:杭州开创担保有限公司 第二章第九条:本公司经营范围为:一般项目:非融资担保服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。; | - | 2021-08-11 |
经营范围变更 | 一般项目:非融资担保服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 从事融资性担保业务(具体经营范围详见《融资性担保机构经营许可证》)。 | 2021-08-11 |
住所变更 | 浙江省杭州市拱墅区丰元国际大厦*幢九层 | 浙江省杭州市拱墅区丰潭路***号丰元国际大厦*幢****室 | 2020-04-28 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江壬道企业管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; [名称变更]
姓名: 朱慧源; 出资额: ****万; 百分比: *.*%;
企业名称: 浙江任丰资产管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.*%; | 企业名称: 浙江八相金融服务外包有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;
姓名: 朱慧源; 出资额: ****万; 百分比: *.*%;
企业名称: 浙江任丰资产管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.*%; | 2020-03-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 江豪华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名: 温易非; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 朱慧源; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名: 温易非; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-03-09 |
法定代表人变更 | 江豪华 | 朱慧源 | 2020-03-09 |
住所变更 | 浙江省杭州市拱墅区丰潭路***号丰元国际大厦*幢****室 | 浙江省杭州市拱墅区登云路***号恒策西城时代中心裙房三层C***室 | 2019-09-20 |
名称变更 | 杭州开创融资担保有限公司 | 杭州开创担保有限公司 | 2019-09-20 |
注册资本变更 | 20000( + 300% ) | 5000 | 2019-02-15 |
注册资本变更 | ***** | **** | 2019-02-15 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江八相金融服务外包有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%
姓名: 朱慧源; 出资额: ****万; 百分比: *.*% [新增]
企业名称: 浙江任丰资产管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.*% | 企业名称: 浙江八相金融服务外包有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
企业名称: 浙江任丰资产管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2019-02-15 |
法定代表人变更 | 朱慧源 | 黄雪萍 | 2019-02-01 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2019-02-01 |
法定代表人变更 | 黄雪萍 | 许毅天 | 2018-08-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 温易非; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 黄雪萍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 许毅天; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 陈颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2018-08-27 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江八相金融服务外包有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]
企业名称: 浙江任丰资产管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增] | 企业名称: 杭州河犸网络科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]
企业名称: 杭州河马汽车服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出] | 2018-08-27 |
法定代表人变更 | 许毅天 | 朱慧源 | 2018-08-16 |
投资人备案 | 企业名称: 杭州河马汽车服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
企业名称: 杭州河犸网络科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 朱慧源; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
企业名称: 浙江八相金融服务外包有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出] | 2018-08-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 许毅天; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 陈颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 朱慧源; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 温易非; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2018-08-16 |
管辖单位变更 | 祥符所 | 拱墅局 | 2017-06-27 |
联系电话变更 | *********** | *********** *********** | 2017-06-27 |
登记机关变更 | 杭州市拱墅区市场监督管理局 | 杭州市拱墅区市场监督管理局 | 2017-06-27 |
投资人备案 | 姓名: 朱慧源; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 浙江八相金融服务外包有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% | 姓名: 朱慧源; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 浙江八相金融服务外包有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% | 2017-06-27 |
住所变更 | 浙江省杭州市拱墅区登云路***号恒策西城时代中心裙房三层C***室 | 杭州市下城区田家桥*号*幢***室 | 2017-06-27 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********329233 | 注册号:********55476组织机构代码证:******** | 2016-04-26 |
行业代码变更 | 行业: 担保服务; 法定代表人(负责人): 朱慧源; 注册资本: 5000万人民币元; 许可经营项目: 从事融资性担保业务(具体经营范围详见《融资性担保机构经营许可证》)。 ; 股东: 浙江八相金融服务外包有限公司, 4200万; 朱慧源, 800万; 组织机构: 温易非 职务: 监事; 朱慧源 职务: 执行董事兼总经理; | 行业: 其他未列明金融业; 法定代表人(负责人): 陈海华; 注册资本: 2000万人民币元; 许可经营项目: 从事融资性担保业务(具体经营范围详见《融资性担保机构经营许可证》,有效期至2014年07月14日)。 ; 股东: 林彬彬, 800万; 陈海华, 1200万; 组织机构: 陈海华 职务: 执行董事兼总经理; 林彬彬 职务: 监事; | 2016-04-26 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****3 | 注册号:***** 组织机构代码证:577332923 | 2016-04-26 |
行业代码变更 | 行业: 担保服务; 法定代表人(负责人): 朱慧源; 注册资本: 5000万人民币元; 许可经营项目: 从事融资性担保业务(具体经营范围详见《融资性担保机构经营许可证》)。 ; 股东: 浙江八相金融服务外包有限公司, 4200万; 朱慧源, 800万; 组织机构: 温易非 职务: 监事; 朱慧源 职务: 执行董事兼总经理; | 行业: 其他未列明金融业;
法定代表人(负责人): 陈海华;
注册资本: 2000万人民币元;
许可经营项目: 从事融资性担保业务(具体经营范围详见《融资性担保机构经营许可证》,有效期至2014年07月14日)。 ;
股东: 林彬彬, 800万; 陈海华, 1200万;
组织机构: 陈海华 职务: 执行董事兼总经理; 林彬彬 职务: 监事;
| 2016-04-26 |
| 统一社会信用代码:9********329233 | 注册号:********55476
组织机构代码证:******** | 2016-04-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 陈海华; 股东: 林彬彬, 800万; 陈海华, 1200万; 组织机构: 陈海华 职务: 执行董事兼总经理; 林彬彬 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 朱慧源;
股东: 姚燕芳, 800万; 朱慧源, 1200万;
组织机构: 强红樱 职务: 董事; 姚国松 职务: 监事; 姚燕芳 职务: 董事; 朱慧源 职务: 董事长兼总经理;
| 2014-04-10 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 陈海华;
股东: 林彬彬, ***万;
陈海华, ****万;
组织机构: 陈海华 职务: 执行董事兼总经理;
林彬彬 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 朱慧源;
股东: 姚燕芳, ***万;
朱慧源, ****万;
组织机构: 强红樱 职务: 董事;
姚国松 职务: 监事;
姚燕芳 职务: 董事;
朱慧源 职务: 董事长兼总经理; | 2014-04-10 |
住所变更 | 住所: 杭州市下城区田家桥*号*幢***室
许可经营项目: 从事融资性担保业务(具体经营范围详见《融资性担保机构经营许可证》,有效期至****年**月**日)。
电话: | 住所: 杭州市下城区东清大厦E幢****室
许可经营项目: 从事融资性担保业务(具体经营范围详见《融资性担保机构经营许可证》,有效期至****年*月**日)。
电话: | 2013-04-24 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市下城区田家桥3号4幢205室; 许可经营项目: 从事融资性担保业务(具体经营范围详见《融资性担保机构经营许可证》,有效期至2014年07月14日)。 ; 电话:; | 住所: 杭州市下城区东清大厦E幢1008室;
许可经营项目: 从事融资性担保业务(具体经营范围详见《融资性担保机构经营许可证》,有效期至2013年7月14日)。 ;
电话:; | 2013-04-24 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 朱慧源; 许可经营项目: 从事融资性担保业务(具体经营范围详见《融资性担保机构经营许可证》,有效期至2013年7月14日)。 ; 股东: 姚燕芳, 800万; 朱慧源, 1200万; 组织机构: 强红樱 职务: 董事; 姚国松 职务: 监事; 姚燕芳 职务: 董事; 朱慧源 职务: 董事长兼总经理; | 法定代表人(负责人): 戴卫群;
许可经营项目: 从事融资性担保业务(具体经营范围详见《融资性担保机构经营许可证》,有效期至2012年7月14日)。 ;
股东: 邵军, 200万; 戴卫群, 800万; 金波, 1000万;
组织机构: 戴卫群 职务: 执行董事兼总经理; 邵军 职务: 监事;
| 2012-12-14 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 朱慧源;
许可经营项目: 从事融资性担保业务(具体经营范围详见《融资性担保机构经营许可证》,有效期至****年*月**日)。 ;
股东: 姚燕芳, ***万;
朱慧源, ****万;
组织机构: 强红樱 职务: 董事;
姚国松 职务: 监事;
姚燕芳 职务: 董事;
朱慧源 职务: 董事长兼总经理; | 法定代表人(负责人): 戴卫群;
许可经营项目: 从事融资性担保业务(具体经营范围详见《融资性担保机构经营许可证》,有效期至****年*月**日)。 ;
股东: 邵军, ***万;
戴卫群, ***万;
金波, ****万;
组织机构: 戴卫群 职务: 执行董事兼总经理;
邵军 职务: 监事; | 2012-12-14 |