变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
清算组成员备案 | 清算组成员: 王丽明、李尚兰;
清算组负责人: 王丽明;
地址: 浙江省杭州市江干区白云大厦*幢***室;
联系方式: *********** | - | 2020-06-08 |
清算组成员备案 | 清算组成员: 王丽明、李尚兰;
清算组负责人: 王丽明;
地址: 浙江省杭州市江干区白云大厦*幢***室;
联系方式: *********** | - | 2020-06-05 |
管辖单位变更 | 闸弄口市场监管所 | 钱江新城市场监管所 | 2020-04-28 |
法定代表人变更 | 黄福山 | 赵银银 | 2020-04-28 |
住所变更 | 浙江省杭州市江干区白云大厦*幢***室 | 浙江省杭州市江干区太平门直街***号三新银座****室(中浙商务秘书****-凯旋****) | 2020-04-28 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2020-04-28 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:黄福山;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:黄福山;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:赵银银;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:赵银银;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-04-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 顾泽南; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 黄福山; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增] | 姓名: 王犟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 赵银银; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出] | 2020-04-28 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:赵银银;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:赵银银;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:王丽明;
原联络员固定电话:***********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:王丽明;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-04-08 |
住所变更 | 浙江省杭州市江干区太平门直街***号三新银座****室(中浙商务秘书****-凯旋****) | 杭州市江干区新塘路**号三新大厦****室 | 2020-04-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王犟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 赵银银; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增] | 姓名: 李尚兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 王丽明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出] | 2020-04-08 |
法定代表人变更 | 赵银银 | 王丽明 | 2020-04-08 |
经营范围变更 | 一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);企业形象策划;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;批发:建筑装饰材料,办公用品,电子产品(除电子出版物)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 服务:国内广告的设计、制作、代理、发布(除网络),企业营销策划,展览展示服务,文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介),经济信息咨询(除商品中介);批发、零售:装饰材料,办公用品,电子产品(除电子出版物)。 | 2020-04-08 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2020-04-08 |
注册资本变更 | *** | ** | 2018-04-16 |
投资人备案 | 姓名: 李尚兰; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
姓名: 王丽明; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 许珍兰; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]
姓名: 李志忠; 出资额: **万; 百分比: **% [退出] | 2018-04-16 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:王丽明;
现联络员固定电话:***********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:王丽明;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:李志忠;
原联络员固定电话:***********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:李志忠;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-04-16 |
章程备案 | - | - | 2018-04-16 |
出资方式备案 | 姓名: 李尚兰; 出资额: 250万; 出资形式: 货币
姓名: 王丽明; 出资额: 250万; 出资形式: 货币 | 姓名: 李志忠; 出资额: 45万; 出资形式: 货币
姓名: 许珍兰; 出资额: 5万; 出资形式: 货币 | 2018-04-16 |
出资日期备案 | 姓名: 李尚兰; 出资日期: 2034-12-31
姓名: 王丽明; 出资日期: 2034-12-31 | 姓名: 李志忠; 出资日期: 2024-12-31
姓名: 许珍兰; 出资日期: 2024-12-31 | 2018-04-16 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2018-04-16 |
出资比例备案 | 姓名: 李尚兰; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 王丽明; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 李志忠; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 许珍兰; 出资额: *万; 百分比: **% | 2018-04-16 |
法定代表人变更 | 王丽明 | 李志忠 | 2018-04-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李尚兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 王丽明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 李志忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 许珍兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2018-04-16 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 李志忠;
股东: 许珍兰, *万;
李志忠, **万;
组织机构: 李志忠 职务: 执行董事兼总经理;
许珍兰 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 魏超;
股东: 汪康, *万;
魏超, **万;
组织机构: 汪康 职务: 监事;
魏超 职务: 执行董事兼总经理; | 2016-05-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 李志忠; 股东: 许珍兰, 5万; 李志忠, 45万; 组织机构: 李志忠 职务: 执行董事兼总经理; 许珍兰 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 魏超;
股东: 汪康, 5万; 魏超, 45万;
组织机构: 汪康 职务: 监事; 魏超 职务: 执行董事兼总经理;
| 2016-05-17 |
| 统一社会信用代码:9********18804K | 注册号:********82660
组织机构代码证:******** | 2016-05-17 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****K | 注册号:*****
组织机构代码证:341818804 | 2016-05-17 |
投资人备案 | 股东: 汪康, *万; [新增]
魏超, **万;
组织机构: 汪康 职务: 监事; [新增]
魏超 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 陈静, *万; [退出]
魏超, **万;
组织机构: 陈静 职务: 监事; [退出]
魏超 职务: 执行董事兼总经理; | 2015-09-15 |
投资人(股权)变更 | 股东: 汪康, 5万; 魏超, 45万; 组织机构: 汪康 职务: 监事; 魏超 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 陈静, 5万; 魏超, 45万;
组织机构: 陈静 职务: 监事; 魏超 职务: 执行董事兼总经理;
| 2015-09-15 |