变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 王培华 | 王培华 | 2019-09-29 |
法定代表人变更 | 王培华 | 王培华 | 2019-09-29 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:曾冬林,
现联络员固定电话:*******,
现联络员移动电话:*********** ,
现联络员电子邮箱:**********@qq.com,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:******************,
现财务负责人姓名:王培华,
现财务负责人固定电话:*******,
现财务负责人移动电话:***********,
现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:曾冬林,
原联络员固定电话:*******,
原联络员移动电话:*********** ,
原联络员电子邮箱:**********@qq.com,
原联络员身份证件类型:居民身份证,
原联络人员证件号码:******************,
原财务负责人姓名:王培华,
原财务负责人固定电话:*******,
原财务负责人移动电话:***********,
原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,
原财务负责人证件名称:居民身份证,
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-09-29 |
投资人变更 | 姓名: 张棋炜; 出资额: 40; 百分比: 5
姓名: 王培华; 出资额: 320; 百分比: 40
姓名: 侯安鑫; 出资额: 440; 百分比: 55 [新增] | 姓名: 张棋炜; 出资额: 40; 百分比: 5
姓名: 王培华; 出资额: 320; 百分比: 40
姓名: 侯守贵; 出资额: 440; 百分比: 55 [退出] | 2019-09-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 侯安鑫; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
姓名: 王培华; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 张棋炜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 侯守贵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
姓名: 王培华; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
姓名: 张棋炜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2019-09-29 |
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省汉中市汉台区汉中路办事处广坪村六组),现生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市汉台区) | 原生产经营地:(陕西省汉中市汉台区汉中路办事处广坪村六组),原生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市汉台区) | 2019-09-29 |
投资者变更 | 王培华 | 王培华 | 2019-09-29 |
地税登记证号变更 | 现生产经营地:(陕西省汉中市汉台区汉中路办事处广坪村六组),现生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市汉台区) | 原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:() | 2016-01-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 侯守贵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 张棋炜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 侯守贵; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 王培华; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]
姓名: 王兴贵; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [退出]
姓名: 曾辰晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] | 2016-01-15 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:李彩琴,
现联络员固定电话:*******,
现联络员移动电话:*********** ,
现联络员电子邮箱:**********@qq.com,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:******************,
现财务负责人姓名:王培华,
现财务负责人固定电话:*******,
现财务负责人移动电话:***********,
现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:,
原联络员固定电话:,
原联络员移动电话: ,
原联络员电子邮箱:,
原联络员身份证件类型:,
原联络人员证件号码:,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原财务负责人电子邮箱:,
原财务负责人证件名称:,
原财务负责人身份证件号码: | 2016-01-15 |
联络员备案变更 | 现联络员姓名:李彩琴;
电话:******电话:****** 现联络员电子邮箱:**********@qq.com;
证件号码*********;
现财务负责人姓名:王培华;
电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;
证件号码********* | 原联络员姓名:;
电话:******电话:****** 原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
证件号码*********;
原财务负责人姓名:;
电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
证件号码********* | 2016-01-15 |
出资方式变更 | 姓名: 侯守贵; 出资额: 360; 出资形式: 货币
姓名: 张棋炜; 出资额: 40; 出资形式: 货币
姓名: 王培华; 出资额: 100; 出资形式: 货币 | 姓名: 侯守贵; 出资额: 360; 出资形式: 货币
姓名: 张棋炜; 出资额: 40; 出资形式: 货币
姓名: 曾辰晨; 出资额: 40; 出资形式: 货币
姓名: 王兴贵; 出资额: 120; 出资形式: 货币
姓名: 王培华; 出资额: 100; 出资形式: 货币
姓名: 陈凤艳; 出资额: 100; 出资形式: 货币 | 2016-01-15 |
执照副本数变更 | 1 | 2 | 2016-01-15 |
董事备案 | 姓名: 侯守贵;证件号码*********; 职位: 执行董事
姓名: 张棋炜;证件号码*********; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 侯守贵;证件号码*********; 职位: 董事长
姓名: 王培华;证件号码*********; 职位: 董事兼总经理 [退出]
姓名: 王兴贵;证件号码*********; 职位: 监事 [退出]
姓名: 曾辰晨;证件号码*********; 职位: 董事 [退出] | 2016-01-15 |
出资日期变更 | 姓名: 侯守贵; 出资日期: 2016-01-12
姓名: 张棋炜; 出资日期: 2009-03-23
姓名: 王培华; 出资日期: 2016-01-12 | 姓名: 侯守贵; 出资日期: 2014-06-06
姓名: 张棋炜; 出资日期: 2009-03-23
姓名: 曾辰晨; 出资日期: 2009-03-23
姓名: 王兴贵; 出资日期: 2009-03-23
姓名: 王培华; 出资日期: 2009-03-23
姓名: 陈凤艳; 出资日期: 2009-03-23 | 2016-01-15 |
出资比例变更 | 姓名: 侯守贵; 出资额: 440; 百分比: 55
姓名: 张棋炜; 出资额: 40; 百分比: 5
姓名: 王培华; 出资额: 320; 百分比: 40 | 姓名: 侯守贵; 出资额: 400; 百分比: 50
姓名: 张棋炜; 出资额: 40; 百分比: 5
姓名: 曾辰晨; 出资额: 40; 百分比: 5
姓名: 王兴贵; 出资额: 120; 百分比: 15
姓名: 王培华; 出资额: 100; 百分比: 12.5
姓名: 陈凤艳; 出资额: 100; 百分比: 12.5 | 2016-01-15 |
投资人变更 | 姓名: 张棋炜; 出资额: 40; 百分比: 5
姓名: 王培华; 出资额: 320( + 220% ); 百分比: 40
姓名: 侯守贵; 出资额: 440( + 10% ); 百分比: 55 | 姓名: 曾辰晨; 出资额: 40; 百分比: 5 [退出]
姓名: 张棋炜; 出资额: 40; 百分比: 5
姓名: 陈凤艳; 出资额: 100; 百分比: 12.5 [退出]
姓名: 王培华; 出资额: 100; 百分比: 12.5
姓名: 王兴贵; 出资额: 120; 百分比: 15 [退出]
姓名: 侯守贵; 出资额: 400; 百分比: 50 | 2016-01-15 |
住所(营业场所、地址)变更 | 陕西省汉中市汉台区汉中路办事处广坪村六组 | 汉中市汉台区汉中路办事处广坪村六组 | 2016-01-15 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张棋炜; 出资额: 40; 百分比: 5
姓名: 王培华; 出资额: 320; 百分比: 40
姓名: 侯守贵; 出资额: 440; 百分比: 55 | 姓名: 曾辰晨; 出资额: 40; 百分比: 5
姓名: 张棋炜; 出资额: 40; 百分比: 5
姓名: 陈凤艳; 出资额: 100; 百分比: 12.5
姓名: 王培华; 出资额: 100; 百分比: 12.5
姓名: 王兴贵; 出资额: 120; 百分比: 15
姓名: 侯守贵; 出资额: 400; 百分比: 50 | 2016-01-15 |
负责人变更 | 王培华 | 王兴贵 | 2015-09-09 |
投资者变更 | 王培华 [新增] | 王兴贵 [退出] | 2015-09-09 |
经营范围变更 | 经营范围: 水电开发、销售。**(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 4412 | 经营范围: 水电开发、销售。(以上经营范围国家法律法规有专项规定的从其规定)**行业代码: 4412 | 2015-09-09 |
法定代表人变更 | 王培华 | 王兴贵 | 2015-09-09 |
投资人备案 | 企业名称: 曾辰晨; 出资额: 40; 百分比: 5; 法人性质: 自然人股东
企业名称: 张棋炜; 出资额: 40; 百分比: 5; 法人性质: 自然人股东
企业名称: 陈凤艳; 出资额: 100; 百分比: 12.5; 法人性质: 自然人股东
企业名称: 王培华; 出资额: 100; 百分比: 12.5; 法人性质: 自然人股东
企业名称: 王兴贵; 出资额: 120; 百分比: 15; 法人性质: 自然人股东
企业名称: 侯守贵; 出资额: 400( + 11.11111% ); 百分比: 50; 法人性质: 自然人股东 | 企业名称: 曾辰晨; 出资额: 40; 百分比: 5; 法人性质: 自然人股东
企业名称: 张棋炜; 出资额: 40; 百分比: 5; 法人性质: 自然人股东
企业名称: 蹇凤琴; 出资额: 40; 百分比: 5; 法人性质: 自然人股东 [退出]
企业名称: 陈凤艳; 出资额: 100; 百分比: 12.5; 法人性质: 自然人股东
企业名称: 王培华; 出资额: 100; 百分比: 12.5; 法人性质: 自然人股东
企业名称: 王兴贵; 出资额: 120; 百分比: 15; 法人性质: 自然人股东
企业名称: 侯守贵; 出资额: 360; 百分比: 45; 法人性质: 自然人股东 | 2014-06-10 |
经营范围变更 | 经营范围: 水电开发、销售。(以上经营范围国家法律法规有专项规定的从其规定)**行业代码: 4412 | 经营范围: 水电开发,房地产开发、销售,物业管理(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)。**行业代码: 4600 | 2013-05-03 |
法定代表人变更 | 王兴贵 | 韩振林 | 2009-05-12 |
投资人变更 | 企业名称: 曾辰晨; 出资额: 40; 百分比: 5; 法人性质: [新增]
企业名称: 张棋炜; 出资额: 40; 百分比: 5; 法人性质: [新增]
企业名称: 蹇凤琴; 出资额: 40; 百分比: 5; 法人性质: [新增]
企业名称: 陈凤艳; 出资额: 100; 百分比: 12.5; 法人性质: [新增]
企业名称: 王培华; 出资额: 100; 百分比: 12.5; 法人性质: [新增]
企业名称: 王兴贵; 出资额: 120( + 20% ); 百分比: 15; 法人性质:
企业名称: 侯守贵; 出资额: 360; 百分比: 45; 法人性质: [新增] | 企业名称: 韩振林; 出资额: 100; 百分比: 12.5; 法人性质: [退出]
企业名称: 王兴贵; 出资额: 100; 百分比: 12.5; 法人性质:
企业名称: 易友全; 出资额: 100; 百分比: 12.5; 法人性质: [退出]
企业名称: 陕西中振实业有限公司; 出资额: 500; 百分比: 62.5; 法人性质: [退出] | 2009-05-12 |