变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程 | - | - | 2019-08-12 |
经营范围 | 水溶肥料、有机肥料、微生物肥料、复混肥料、微量元素肥料、土壤调理剂生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 叶面肥生产、销售;化肥、微肥零售。(需专项审批的,许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2019-08-12 |
章程 | - | - | 2015-08-25 |
经理备案 | 姓名:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:***********,联系电话:***********;
姓名:周法国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [新增] | 姓名:周林亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [退出]
姓名:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 2015-08-25 |
法定代表人(负责人)变更 | 刘在科 | 周林亮 | 2015-08-25 |
董事备案 | 姓名:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:***********,联系电话:***********;姓名:周法国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 姓名:周林亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********;姓名:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 2015-08-25 |
监事备案 | 姓名:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:***********,联系电话:***********;姓名:周法国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 姓名:周林亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********;姓名:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 2015-08-25 |
经理备案 | 姓名:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:***********,联系电话:***********;姓名:周法国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 姓名:周林亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********;姓名:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 2015-08-25 |
监事备案 | 姓名:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:***********,联系电话:***********;
姓名:周法国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [新增] | 姓名:周林亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [退出]
姓名:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 2015-08-25 |
董事备案 | 姓名:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:***********,联系电话:***********;
姓名:周法国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [新增] | 姓名:周林亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [退出]
姓名:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 2015-08-25 |
法定代表人 | 姓名:周林亮 是否公务员:否 职务:执行董事兼总经理 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:**** 联系电话:**** 任免机构:股东会聘任 | 姓名:宋秀琴 是否公务员:0 职务:410C 证件类型:1 证件号码:**** 联系电话:**** 任免机构:股东会 | 2009-01-04 |
董事 | 姓名:周林亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,身份证号:****; [新增]
姓名:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****; | 姓名:宋秀琴,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:中华人民共和国居民身份证,身份证号:****; [退出]
姓名:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:中华人民共和国居民身份证,身份证号:****; | 2009-01-04 |
实收资本 | 50( + 100% ) | 25 | 2008-07-14 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:宋秀琴,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,出资额:30( + 20% ),持股比例:60,出资方式:货币,备注:自然人,出资时间:2008-07-08,余额交付期限:,实缴出资额:30,出资方式:货币;
股东(发起人)名称:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,出资额:20,持股比例:40,出资方式:货币,备注:自然人,出资时间:2008-07-08,余额交付期限:,实缴出资额:20,出资方式:货币; [新增] | 股东(发起人)名称:宋秀琴,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,出资额:25,持股比例:50,出资方式:货币,备注:自然人,出资时间:2007-08-10,余额交付期限:,实缴出资额:25,出资方式:货币;
股东(发起人)名称:田志杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,出资额:25,持股比例:50,出资方式:货币,备注:自然人,出资时间:,余额交付期限:2007-10-11,实缴出资额:,出资方式:货币; [退出] | 2008-07-14 |
董事 | 姓名:宋秀琴,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,身份证号:****;
姓名:刘在科,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****; [新增] | 姓名:宋秀琴,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:中华人民共和国居民身份证,身份证号:****;
姓名:田志杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:中华人民共和国居民身份证,身份证号:****; [退出] | 2008-07-14 |
实收资本 | 25( + 733.33333% ) | 3 | 2007-08-14 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:宋秀琴,证件类型:身份证,证件号码:****,出资额:25,持股比例:50,出资方式:货币,备注:,出资时间:2007-08-10,余额交付期限:,实缴出资额:25,出资方式:货币;
股东(发起人)名称:田志杰,证件类型:身份证,证件号码:****,出资额:25,持股比例:50,出资方式:货币,备注:,出资时间:,余额交付期限:2007-10-11,实缴出资额:,出资方式:货币; | 股东(发起人)名称:宋秀琴,证件类型:身份证,证件号码:****,出资额:25,持股比例:,出资方式:,备注:,出资时间:,余额交付期限:,实缴出资额:,出资方式:;
股东(发起人)名称:田志杰,证件类型:身份证,证件号码:****,出资额:25,持股比例:,出资方式:,备注:,出资时间:,余额交付期限:,实缴出资额:,出资方式:; | 2007-08-14 |